Société à responsabilité limitée (SARL) 999910 EUR
Evenement: Création d'entreprise
187155 AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d'un Acte Sous Seing Privé en date du 30 avril 2018, il a été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société à responsabilité limitée Dénomination : E=MC2 Siège Social : 2 bis Chemin Camp Courdeou, 06650 OPIO Capital social : 999.910 €uros Objet : La gestion, la prise de participation, directement ou indirectement, dans toutes Sociétés Françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou autrement; l'acquisition, la gestion et la cession de tous biens et droits néces saires aux activités des Sociétés qu'elle contrôle et/ou à la gestion de son patrimoine et de ses liquidités; Durée : 99 années Gérant : M. Tony JALINIER, demeurant 2 bis Chemin Camp Courdeou, 06650 OPIO. La société sera immatriculée au RCS de GRASSE. Le Gérant.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
187199 DÉMISSION DE CO-GÉRANT Par Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2018 de la SARL ALFRAN CONSEIL au capital de 10.000 €uros, siège : 1292, Promenade du Soleil à MENTON (06500), RCS NICE 450.495.999, il a été pris acte de la démission de M. Jean RODRIGUES à compter du 15 mai 2018. M. Nicola ARBOLINO né le 13 janvier 1976 à NAPLES (ITALIE), de nationalité Italienne, célibataire, demeurant 339, route du Mont Gros à 06500 MENTON, demeure seul Gérant de la Société et ce pour une durée indéterminée. Mention sera faite au RCS de NICE. Pour avis. Le Gérant.
Société à responsabilité limitée (SARL) 7622.45 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
187156 SARL G.G.S en liquidation SARL au capital de 7.622,45 € Siège social : 58 avenue Notre Dame des Anges, 06110 LE CANNET RCS CANNES 420 078 099 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d'une AGE en date du 25 avril 2018 à LE CANNET (06110), les Associés de la SARL GGS ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 25 avril 2018 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts. La SARL GGS subsistera pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation, doivent être notifiés, est fixé à l'adresse du siège social 58 avenue de Notre Dame des Anges, 06110 LE CANNET. L'Assemblée Générale a nommé M. Georges CATARSI demeurant 7 rue du Lac, 06400 CANNES en qualité de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Les formalités seront effectuées au GTC de CANNES. Pour Avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 109387 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
187158 SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPEMENT Sigle : SID SARL au capital de 109.387 € Siège social : 2000 Route des Lucioles Les Algorithmes Bâtiment Aristote A, 06410 BIOT-SOPHIA-ANTIPOLIS 338 020 035 RCS ANTIBES TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL A la suite du transfert du siège social de la société du 2000 route des Lucioles, Les Algorithmes, Bâtiment Aristote A, 06410 BIOT, SOPHIA ANTIPOLIS au 85 avenue de la Corniche Fleurie, 06200 NICE à compter du 20 décembre 2017, il est précisé que le Gérant de la Société est M. Jean ICART, né le 27 mai 1947 à NICE demeurant 85 avenue de la Corniche Fleurie 06200 NICE. Mention sera faite au RCS de NICE
Société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) 10000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
187159 B.T.S.G.² PACA SELAS au capital de 10 000 € Siège social: 39 Boulevard Carabacel, 06000 NICE 800 993 412 RCS NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes des décisions du président en date du 15/03/2018, il a été décidé de transférer le siège social du 39 boulevard Carabacel 06000 NICE au 51 rue du Maréchal Joffre 06000 NICE. L'Article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de NICE.
Société civile immobilière 200000 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
187152 RECTIFICATIF Suite à l'annonce n° 187064 parue dans le présent journal du 03/05/2018 il fallait lire M. Yves BARESTE est Associé et non Gérant de la SCI L'AMOURIE
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
187160 SCI REMENMAS SCI au capital de 1.000 € 46 Boulevard des Deux Corniches, 06300 NICE RCS NICE n° 824 168 504 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d'une AGE du 09/05/2018, il a été décidé de transférer le siège social au 10 Avenue Paul Cézanne, 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE. Gérant : Jean Paul TISSOT, demeurant 10 Avenue Paul Cézanne, 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE. Radiation au RCS NICE, Réimmitraculation au RCS de MARSEILLE.
Société civile 2167600 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
187161 HOLDING LA ROCHE Société Civile au capital de 2.167.600 €, 46 Boulevard des Deux Corniches, 06300 NICE RCS NICE n° 789 855 665 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d'une AGE du 09/05/2018, il a été décidé de transférer le siège social au 10 Avenue Paul Cézanne, 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE. Gérant : Jean Paul TISSOT demeurant 10 avenue Paul Cézanne 13470 CARNOUX EN PROVENCE Radiation au RCS NICE, Réimmitraculation au RCS de MARSEILLE
Originaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suite