Commerçant
Evenement: Apport partiel d'actif réalisé
187052 APPORT DE CLIENTÈLE À UNE SOCIÉTÉ Suivant Acte Sous Seing Privé en date à VILLENEUVE LOUBET du 20/03/2018 et enregistré au SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT GRASSE le 18/04/2018 Dossier 2018 05911, Référence 2018 A 01692, M. Mikaël SCHMITT demeurant 8, allée de la Tinée, Les Hauts de Vaugrenier, 06270 VILLENEUVE LOUBET, Agent commercial A fait apport à la Société PRESTABIO, société par actions simplifiée en formation, au capital de 130.000 €uros, ayant son siège social 8, allée de la Tinée Les Hauts de Vaugrenier, 06270 VILLENEUVE LOUBET, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANTIBES, d'une clientèle d'Agent Commercial, exploitée par M. Mikaël SCHMITT par le biais de son activité d'Agent Commercial identifiée au registre spécial des Agents Commerciaux sous le numéro 530 221 795 au R.S.A.C. d'ANTIBES. L'entrée en jouissance a été fixée à la date d'immatriculation de la Société PRESTABIO au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANTIBES. Valeur de l'apport : 130.000 €uros Aux éléments incorporels : 130.000 €uros. Cet apport a été fait moyennant l'attribution à l'apporteur de 130 parts sociales de 1.000 €uros chacune. Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales à l'adresse de la clientèle apportée où domicile a été élu à cet effet. Les déclarations de créances devront être effectuées dans le même délai au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANTIBES. Pour unique insertion
SARL unipersonnelle (EURL) 50000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
187033 IKTINOS IMMOBILIER SARL au capital de 50.000 € 2 Avenue des Violettes, 06340 CANTARON RCS NICE n° 804 814 523 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d'une AGE du 23/11/2017, il a été décidé de transférer le siège social au 36 Bd Anatole France, 06340 LA TRINITÉ. Validation : RCS NICE
Société civile immobilière 3000 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
187074 SCI LUDOVIC Société civile en liquidation au capital de 3.000 € Siège social : 285 route de la Giandola, 06540 BREIL-SUR-ROYA 452 629 280 R.C.S. NICE CLÔTURE DE LIQUIDATION Suivant Procès-Verbal en date du 15 avril 2018, l'Assemblée Générale Extraordinaire a : Approuvé les comptes de liquidation et donné quitus de sa gestion au Liquidateur : Mme LUCIANI Ludovica. Prononcé la clôture de la liquidation à compter du 15 avril 2018. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE. Le Liquidateur.
Société civile immobilière 1100 EUR
Evenement: Création d'entreprise
187028 FRANÇOIS PAUL FRANÇOIS TRUFFIER Notaires Associés AVIS DE CONSTITUTION Suivant Acte Sous Signature Privée, en date du 17 avril 2018, il a été constitué une Société civile immobilière présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : SCI PROMENADE GAMBETTA 3 Forme : Société civile régie par les dispositions du Titre IX du Livre III du Code Civil, et par les présents statuts. Capital : 1.100 €uros Siège social : NICE (06000), 23 boulevard Gambetta Objet social : L'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au R.C.S. Apports : en numéraire. Gérance : 1/ M. François PAUL, demeurant à GRASSE (06130) 31 chemin du Roure de La Gâche, 2/ M. François TRUFFIER, demeurant à NICE (06000) 69 Promenade des Anglais, 3/ Mme Corinne SPUGNINI épouse NICOLLE, demeurant à DIGNE-LES-BAINS (04000) 15 avenue des Charrois, 4/ Mlle Elodie DUBOIS, demeurant à NICE (06200) 159 ancien chemin de Bellet Raccourci n° 4-5/ Mme Nelly DEUR, épouse GIL, demeurant à NICE (06000) 180 corniche de Magnan, 6/ M. Antoine CADUDAL, demeurant à MOUANS SARTOUX (06370) 31 traverse des écureuils Bât A, pour une durée illimitée Immatriculation : La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE. Cessions de parts : Agrément préalable à l'unanimité des Associés dans tous les cas. Pour avis.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 300000 EUR
Evenement: Fin de Location gérance
187061 RÉSILIATION DE LOCATION-GÉRANCE Le contrat de Location-Gérance qui avait été consenti par Acte SSP en date du 05/02/2013, enregistré à CANNES le 27/03/2013 Bord 2013/197 n°1 par la SAS CHUNGA MAUBOURG, au capital de 300.000 €uros, RCS CANNES 448 340 992, loueur du fonds, ayant son siège social 24 rue Latour Maubourg à CANNES, au locataire gérant, la SARL LA CHUNGA, au capital de 1.000 €uros, RCS CANNES 791 039 597, ayant son siège social, 4 rue des Etats Unis à 06400 CANNES, portant sur un fonds de commerce de Bar Brasserie débit de boissons entreprise de spectacle restaurant exploité 24 rue Latour Mauboug à 06400 CANNES, a été résilié en date du 12/05/2017. Pour unique insertion.
Société par actions simplifiée (SAS) 600 EUR
Evenement: Création d'entreprise
187062 AVIS DE CONSTITUTION Par Acte SSP, il a été constitué une SAS dénommée Buldy Capital : 600 €uros. Siège social : Bar restaurant d'ASCROS, Place centrale du Village, 06260 ASCROS. Objet : L'activité de restauration traditionnelle sur place, à emporter, tapas, de débit de boissons alcoolisées ou non, bar à vin, brasserie, café et toutes activités connexes et annexes liées aux activités précitées. Président : LAPERCHE Stéphane, 220 Avenue Sainte Marguerite, 06200 NICE. Directeur Général : ODVAD Nicolas, Place Centrale, 06260 ASCROS. Durée : 99 ans. Immatriculation : Au RCS NICE. Transmission des actions : Cession aux tiers soumise à agrément. Admission aux Assemblées et droit de vote : Chaque Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 150000 EUR
Evenement: Modification du Capital social
187063 SOCIETE DU CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE SAS au capital de 150.000 € Siège social : 13-15 Promenade des Anglais, 06000 NICE 450 042 650 RCS NICE AUGMENTATION DE CAPITAL Des décisions à Caractère Mixte de l'Associé unique du 20/03/18, il résulte que le capital social a été augmenté pour être porté à 500.000 €uros puis de le ramener à 150.000 €uros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
187027 FICETEX Avocats au Barreau de NICE 4, rue Kosma, 06000 NICE Tél: 04 93 16 27 78 Fax: 04 93 82 00 54 SARL BABBO MIO au capital de : 1.000 € ancien siège social : 9 bis rue de la Liberté, 06000 NICE Nouveau siège social : 4 rue Emmanuel Philibert, 06300 NICE 835 060 682 RCS NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL L'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2018 a décidé de transférer le siège de la Société à NICE (06300), 4 rue Emmanuel Philibert à compter de ce jour. Validation : RCS NICE. Le Gérant.
Originaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suite