Société par actions simplifiée (SAS) 17475000 EUR
Evenement: Location gérance : début / prorogation
171685 Par acte SSP en date à Paris le 30 mars 2017 enregistré au SIE de PARIS 19ème, le 6 avril 2017 Bord 2017/114 Case N° 3 Ext 632, la Société MIDAS FRANCE, SAS au capital de 17.475.000 €uros sise 106 av Jean Moulin CS 20057, 78173 LA CELLE SAINT CLOUD RCS VERSAILLES 997 536 818 représentée par M. Julien GOURAND, dûment habilitée, a donné en Location Gérance à la Société PERSEE, SAS en cours d'immatriculation au capital de 5.000 €uros sise 5 av de Nice, 06800 CAGNES SUR MER représentée par son Gérant M. Jean-Jacques CIANELLI, son fonds de commerce de garage, réparation, vente, achat et location de voitures automobiles, poses réparations de tous échappements et amortisseurs, de pièces de rechange et de tous accessoires pour automobile sis et exploité 5 et 5 bis Avenue de Nice, 06800 CAGNES SUR MER pour lequel la Société MIDAS FRANCE est identifiée sous le numéro SIRET 997 536 818 00955, à compter du 1er avril 2017 pour une durée de trois années
Société par actions simplifiée (SAS) 5000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
171688 Aux termes d'un Acte SSP établi à SAINT LAURENT DU VAR, en date du 21 Mars 2017, il a été constitué une Société dont les caractéristiques sont les suivantes : Dénomination sociale: PERSEE Forme: SAS, Siège social : 5 avenue de Nice, 06800 CAGNES SUR MER Capital social : Fixe à 5000 €uros Objet social : Entretien réparation automobile carrosserie négoce de véhicules neufs et d'occasion pièces détachées et produits y afférents -centre technique ; toutes prestations de services assistance remorquage, Président : Monsieur CIANELLI Jean-Jacques domicilié 2380 chemin de Provence 06640 SAINT JEANNET élu pour une durée indéterminée, Conditions d'admission aux assemblées : Sur justification d'identité/inscription des Actions en compte Exercice du droit de vote : Autant de voix que d'actions possédées ou représentées Transmission des actions : Agrément des Actionnaires pour cessions aux tiers. Durée: 99 ans à compter de la date de son immatriculation au RCS d'ANTIBES
Société civile immobilière 500 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
171692 ALIZEE DE BORDA SCI au capital de 500,00 € Siège social : 1857 Route des Pugets 06700 ST LAURENT DU VAR 504135 203 RCS ANTIBES D'un Procès-Verbal d'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2017, il résulte que Mme Caroline ROQUES DE BORDA demeurant à Labiale, 40330 BONNEGARDE, a été nommée Gérante pour une durée indéterminée à compter du 27/03/2017, en remplacement de M. Patrick ROQUES DE BORDA, Gérant démissionnaire. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANTIBES. Pour avis, le Représentant légal
Société par actions simplifiée (SAS) 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
171689 MY INVEST PROJECT SAS au capital de 1 000 €uros Siege social: 90 Av de la Lanterne, 06200 NICE RCS NICE 793 613 720, L'AGE du 15/03/2017 a décidé de transférer le siège social de la Société MY INVEST PROJECT à l'adresse suivante : 06 Rue du Congrès, 06000 NICE à compter du 15/03/2017, L'Art 4 des statuts est modifié en conséquence, Validation au RCS NICE
Société par actions simplifiée (SAS)
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
171721 CESSION DE FONDS DE COMMERCE Par Acte Sous Seing Privé en date à CAP D'AIL du 4 avril 2017, enregistré à MENTON le 5 avril 2017 Bord. N°2017 /116 Case N°1, la SAS ROMANDELICES siège social 13 av. de France à 06190 ROQUEBRUNE-CAP MARTIN, a cédé, avec effet à compter du 4 avril 2017, à Madame ARNAUD Corinne, 177 av. Sainte Marguerite à 06200 NICE, un Fonds de Commerce de« Restauration, restauration rapide, snack, sandwicherie, vente de pain, salon de thé et livraison, bar» sis et exploité 13 av. de France à 06190 ROQUEBRUNE CAP-MARTIN, sous l'enseigne ROMANDELICES, moyennant le prix de CENT DIX MILLE Euros (110.000 €uros). Les oppositions seront reçues dans les formes et délais légaux au siège du fonds sis 13 av. de France à 06190 ROQUEBRUNE-CAPMARTIN et la correspondance adressée chez Me Christine DIOP, Avocat au Barreau de NICE, 3 rue Jean Bono à 06320 CAP D'AIL. Pour avis unique.
Société par actions simplifiée (SAS) 163600 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
171730 FIDAL Société d'Avocats 76, route de Lyon 24750 BOULAZAC LIQUIDATION DE LA SOCIETE Aux termes du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2017, les Associés de la Société LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE, SAS en liquidation amiable au capital de 163.600 €uros, dont le siège social est Avenue du Docteur Lefebvre, 1er CAI. Solarex, 06270 VILLENEUVE LOUBET, 312 814 874 RCS ANTIBES, ont approuvé les comptes définitifs de liquidation et ont prononcé la clôture de celle-ci. Les comptes du Liquidateur seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANTIBES. La radiation de la Société sera requise auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'ANTIBES. Pour avis. Le Liquidateur.
Société à responsabilité limitée (SARL) 50000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
171711 JURISTES ASSOCIES Société d'Avocats 16 avenue Mirabeau 06000 NICE SAIM FRANCE SARL au capital de € 50.000 Siège social: Mandelieu Technologie Center, Allée François Coli, Parc d'Activités de la Siagne 06210 MANDELIEU LA NAPOULE 490 230 653 RCS CANNES Aux termes d'une délibération en date du 22 mars 2017, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social de 06210 MANDELIEU LA NAPOULE, Parc d'Activité de la Siagne, Allée François Coli, Mandelieu Technologie Center à 06250 MOUGINS, 1185 chemin des Campelières, Hermès, Ex Et Co Bura, à compter de ce jour, et de modifier en conséquence l'Article 4 des statuts.
SA d'économie mixte à conseil d'administration 150000 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
171731 SAGESTAB Société d'Economie Mixte Locale en liquidation au capital de 150.000 €uros Siège social: 54 montée de la Crémaillère BP N° 35 06240 BEAUSOLEIL 387 652 885 RCS NICE CLOTURE DE LIQUIDATION Aux termes du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 4 janvier 2017, il résulte que : Les Associés, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, Monsieur Philippe BIONGOLO, ont: Approuvé les comptes de liquidation. Donné quitus au Liquidateur et déchargé de son mandat. Prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE. Mention sera faite au RCS : NICE. Pour avis
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite