Groupement de droit privé non doté de la personnalité morale 1500 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SCI ABBRUZZES SCI au capital de 1500 € en liquidation 42 ch. Saint Marc, Bât. 2 N°222, (06130) GRASSE RCS GRASSE 501 330 211 CLOTURE DE LIQUIDATION Aux termes d'une AGO du 18/02/07, les Associés ont décidé la clôture de la liquidation de la Société. Pris Acte de la démission de Mr Dominique PIO de ses fonctions de Liquidateur et donné quitus entier et sans réserve de sa gestion. Dépôt des comptes de liquidation au RCS GRASSE 171616
Société par actions simplifiée (SAS) 390554000 EUR
Evenement: Fin de Location gérance
Suivant Acte SSP du 20/08/2015, la Société TOTAL MARKETING FRANCE S.A.S au capital de 390 553 839 €uros, dont le siège social est 92000 NANTERRE 562, Avenue du Parc de l'ile, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 531 680 445, a confié sous contrat de Location-Gérance pour une durée de 3 ans à compter du 01/10/2015 à la SARL TWJR au capital de 8 000,00 €uros dont le siège social est à 06500 MENTON Porte de France, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 813 345 246 un fonds de commerce de station-service et activités annexes dénommé Relais RELAIS MENTON GARAVAN ROUTE sis à la même adresse. Le présent contrat liant la Société TOTAL MARKETING FRANCE et la SARL TWJR a pris fin le 02/04/2017.171512
SARL unipersonnelle (EURL) 7622 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
KIM POR Société à responsabilité limitée Au capital de 7 622 €uros en liquidation Siège social : 707, Avenue de Cannes 06210 MANDELIEU LA NAPOULE 420 758 674 RCS CANNES Aux termes d'une décision en date du 30 septembre 2006, 'Associée unique, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, a approuvé les comptes de liquidation, a donné quitus au Liquidateur, l'a déchargé de son mandat et a prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, en annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur 171549
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 5000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT SIEGE SOCIAL SIGN CARRELAGE Capital: 5000 € Siège: 25 Rue Assalit, 06000 NICE. RCS NICE n° 810845 065, Selon la décision du Président du 05/04/17, il a été décidé de transférer le siège social à compter du 05/04/17 au 2 Av du Trident, 06300 NICE et de modifier en conséquence l'Art 3 des statuts. Validation: RCS de NICE. 171649
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT SIEGE SOCIAL Société Civile Immobilière CINQCé Siège social: 410 Ch, de Puissanton, Résidence Méditerranée, Bât E1, 06220 VALLAURIS, Capital social: 1.000 €, Numéro SIREN : 814 128 336 RCS ANTIBES. Aux termes d'une AGE en date du 05/05/16, les Associés ont décidé de transférer à compter du 16/05/16 le siège social qui était : 410 Ch, de Puissanton, Résidence Méditerranée, Bât E1, 06220 VALLAURIS à l'adresse suivante : 146 ch, des Clos, Résidence Clair Soleil, Bât B, 06220 VALLAURIS, L'Art 4 des statuts a été modifié, en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS d'ANTIBES. Pour avis et mention. 171657
Société civile 1200 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
CHANGEMENT DE GERANT: SCI GRIM, SCI au capital de 1200 €. Siège : 15 bd Settimelli Lazare, 06230 VILLEFRANCHE SUR MER. RCS NICE 511 565 558. Suite à l'AGE du 22/03/17, il a été décidé de la nomination de Mme Valentina KOSHOVSKAYA, épouse KAZARYAN, demeurant à MOSCOU 125 466 (RUSSIE) 93 rue Urovskaya, Bat 31, née à MOSCOU (Fédération de Russie) le 06/09/1952, de nationalité Russe, au poste de Gérante avec effet immédiat, en remplacement de Mr Yury KAZARYAN, Gérant démissionnaire. Modification sera faite auprès du RCS de NICE. 171639
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SAS BALENSI VINO VENEZIA au capital de 1000 €uros anciennement domicilié 37/41 boulevard Dubouchage, 06000 NICE. RCS N° 808 266 936 NICE. Suivant AGE du 27/03/17, l'Associé unique a décidé de transférer le siège social de l'entreprise au: Espace Grosso 26 Rue Caffarelli 06000 NICE. Les statuts seront modifiés en conséquence. Formalités RCS NICE. 171612
Société civile immobilière 1200 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
CHANGEMENT DE GERANT: SCI GRIM Il, SCI au capital de 1200 €.Siège: 17 bd Settimelli Lazare, 06230 VILLEFRANCHE SUR MER. RCS NICE 538 022 906. Suite à l'AGE du 22/03/17, il a été décidé de la nomination de Mme Valentina KOSHOVSKAYA, épouse KAZARYAN, demeurant à MOSCOU 125 466 (RUSSIE) 93 rue Urovskaya, Bat 31, née à MOSCOU (Fédération de Russie) le 06/09/1952, de nationalité Russe, au poste de Gérante avec effet immédiat, en remplacement de Mr Yury KAZARYAN, Gérant démissionnaire. Modification sera faite auprès du RCS de NICE 171638
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite