Evenement: Redressement Judiciaire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE PRONONCE LA OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Jugement du 09 Mars 2017 - 171115 MFM SARL à Associé unique 12 Quai Papacino C/o Acrea 06300 NICE 453 130 189 RCS NICE. Mandataires Me Jean Patrick Funel. - Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Evenement: Redressement Judiciaire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE PRONONCE LA OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Jugement du 09 Mars 2017 - 171116 BALTIMEX SARL 61 Rue Anato le de Monzie 06300 NICE 520 777 004 RCS NICE. Mandataire Me Marie Sophie Pellier - Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Evenement: Liquidation Judiciaire
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE - 171032 Rôle 16/53 (Cont RLJ) Par jugement en date du 6 mars 2017, la Chambre des Procédures Collectives du Tribunal de Grande Instance de NICE, a : L'ASSOCIATION APARAMEDIS, villa Le Palmier, 1 bd Général Sarrail, 06500 CASTELLAR. Prononcé la liquidation judiciaire et met fin aux fonctions des Administrateurs judiciaires. Maintenu M Alain CHATEAUNEUF en qualité de Juge Commissaire Titulaire et Mme DUCA en qualité de Juge Commissaire Suppléant. Désigné la SCP PELLIER représentée par Maître Marie-Sophie PELLIER en qualité de Liquidateur. Pour extrait conforme, Nice, le 6 Mars 2017 Pile Greffier en Chef.
Evenement: Redressement Judiciaire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE PRONONCE LA OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Jugement du 09 Mars 2017 - 171119 AMSELLEM Eric 162 Bd de Cessole 06100 NICE RM NICE. Date de cessation des paiements le 8 mars 2017. Mandataire Me Jean-Marie Taddei. - Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Société par actions simplifiée (SAS) 94518.4 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
171038 CABINET SOPHIE SIGAUD Société d' Avocats Spécialiste en Droit des Sociétés 67, rue de Rome -13001 MARSEILLE Aux termes d'un P.V. du 31 janvier 2017, 'Associée unique de la Société RESTAURANT COW-CLUB, S.A.S. au capital de 94 518,39 €uros dont le siège social est sis à ISOLA 2000 (06420) (R.C.S. NICE B 352 763 973), a nommé: Monsieur Stéphane BREVIER, demeurant à CORME ECLUSE (17600) 12, Rue de Chez Douteau, Président pour une durée indéterminée aux lieu et place de Monsieur Roland GALLO, démissionnaire, à compter du 31 janvier 2017. Le Cabinet FIGECO TORRES, 33, Rue Camille Godard BP 108 33027 BORDEAUX Cedex, en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire ; Monsieur Vincent MATEU 33, Rue Camille Godard BP 108 33027 BORDEAUX Cedex, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, appelé à remplacer le Commissaire aux Comptes Titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
Société civile immobilière 300000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
171028 Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 24/02/2017. 11 a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination: SCI SAINT-DIDIER Forme: SCI Objet: L'acquisition d'un terrain sis 20, chemin de la Plaine du Crécy 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR, et la construction d'un bien immobilier, en vue de sa mise à disposition d'un Associé; toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respecter le caractère civil. Siège social : 6 Avenue du Mouré Rouge 06400 CANNES Capital : 300.000,00 €uros Durée: 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S. Cession des parts : Clauses d'agrément Gérance : Mme IDZKIEWICZ épouse BOURDEAU Jagna Gabriela, demeurant Siolistrasse 12 FRANCFORT (Allemagne) La Société sera immatriculée au R.C.S de CANNES
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 100 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
171024 Le 30/12/2016, l'Associé unique de Vapfrench, Sasu capital 100 €, 179 av Louis Ravet les Mas de Pagnol, 06700 SAINT LAURENT DU VAR, 799 983 762 RCS ANTIBES, décide de la dissolution anticipée de la Société à compter du 30/12/2016. Nommé liquidateur Francis DUFRAIGNE 179 av Louis Ravet, Les Mas de Pagnol 06700 SAINT LAURENT DU VAR et fixe le siège de liquidation à cette même adresse. RCS ANTIBES.
Société civile 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
171083 VERONIQUE POINEAU-CHANTRAIT Avocat 21, Rue Alphonse Karr 06000 NICE SCI ROTIN SCI au capital de 1000 € Siège : 510, Av du Frogier Supérieur, 06690 TOURRETTE LEVENS RCS NICE n° 499 413 748 Aux termes d'une délibération en date du 15/06/16, l'AGE des Associés a pris acte de la démission de Mme Roselise MANIAK de ses fonctions de Co-Gérant statutaire. Mr Bruno BOVA également Gérant statutaire, assume désormais seul les fonctions de Gérant de la SCI ROTIN. L'Art. 51 des statuts a été modifié en conséquence. La même Assemblée Générale a ratifié la décision de la gérance du 12/03/16 de transférer le siège social de la Société à compter de cette date, du 510, Av du Frogier Supérieur, 06690 TOURRETTE LEVENS à NICE (06200) Les Mésanges 133, Av Sainte Marguerite. L'Art. 4 des statuts a été modifié en conséquence. Pour avis. Le Gérant.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite