Société civile 3000 EUR
Evenement: Réduction de capital social
162212 Nathalie CHAUDET-GOY Avocat 1, allée du Clos 74100 ANNEMASSE DUGINI Société Civile Capital social : 9.000 € ramené à 3.000 € Siège social: 1034, Chemin de Carimaï Quartier de 'Espagnol 'Les Fades' 06250 MOUGINS R.C.S. CANNES : 453 536 765 Suivant décision du 24 juin 2016, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés a décidé de: Réduire le capital social d'une somme de six mille €uros (6.000 €) pour le ramener de neuf mille €uros (9.000 €) à trois mille €uros (3.000 €) par rachat suivi de l'annulation de six mille (6.000) parts sociales. Modifier en conséquence les Articles 6 'APPORTS' et 7 'CAPITAL SOCIAL' des statuts. Pour avis, La Gérance.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
162231 SARL LE PAPOUNET Société à responsabilité limitée Au capital de 1.000 € Siège social : Place de la Fontaine 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE 502 106 495 R.C.S. CANNES Suivant Procès-Verbal en date du 1er juin 2016, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante: 1, place du Général de Gaulle CAFE TERRASSE 06370 MOUANS SARTOUX. En conséquence, les Articles 2 et 4 des statuts ont été modifiés. Mention sera faite au RCS de CANNES. Le Représentant Légal.
Société à responsabilité limitée (SARL) 100000 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
162229 AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION : SARL MAURICE AUGIAS au capital de 100.000 € en liquidation. Siège social : 12 rue Fodéré, 06300 NICE. RCS NICE 509 678 587. Aux termes d'une délibération en date du 30/06/16, les Associés ont constaté la clôture de la liquidation de la Société au 30/06/16. Pris acte de la démission de Mme Corinne RUGIAS de ses fonctions de Liquidateur et donné quitus entier et sans réserve de sa gestion. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 2000000 EUR
Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
162176 SOCIETE MSNCO Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 €. Siège social : 101, route de Saint Antoine de Ginestière, 06200 NICE R.C.S. NICE N° 752 205 641 -2012 B 01341. Suivant décision de l'AGE du 20/06/16, l'Assemblée Générale décide la modification de l'Article 2 des statuts en y ajoutant un alinéa : L'acquisition de tous bien immobiliers pour la mise en location à titre commercial uniquement.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
162233 Aux termes de l'AGE en date du 20/07/15, les Associés de la B & G, SARL au capital de 1.000 €uros dont le siège social est 2 Avenue Vérani 06100 NICE RCS NICE N° 819 362 419, ont décidé de nommer Mme Valérie SZKORUPA demeurant à NICE 2 Avenue Vérani, Co-Gérant, à compter de ce jour.
Société par actions simplifiée (SAS) 30000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
162210 ONIVO COSMETICS SAS au capital de 30.000 € Siège social : Rés. Les Elfes Bât. A 88 Bd Carnot, 06400 CANNES 809 577158 RCS CANNES Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 juin 2016, il résulte que M. Nicolas BARERA est démissionnaire de sa fonction de Directeur Général à compter du 13 juillet 2016.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 10000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
162210 SAS FRANCE COLIS SANTE Capital : 10.000 € Siège social : P.A.L St Isidore Box 29, CIO France Colis Express, 06284 NICE CEDEX 3 RCS NICE N°483 034 146. Suite à la décision de l'Associé unique du 27/06/16, il a été décidé de transférer le siège social à partir du 01/07/16 à Allée des Arts Graphiques, 06700 SAINT-LAURENT-DU VAR. Correction de l'Art.4 des statuts. Formalités aux RCS de NICE et d'ANTIBES.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
162237 ARCANE JURIS SOCIETE D'AVOCATS Conseils en Droit des Sociétés Conseils en Droit Fiscal 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 8 juillet 2016, constitution d'une Société dénommée PH2M Forme: Société civile immobilière Capital : 1.000 €uros Siège social : 463 Chemin des Tuilières, Maison N°24 06220 VALLAURIS Objet: L'acquisition, l'administration et la gestion de tous biens immobiliers, la possibilité de se porter caution solidaire, hypothécaire ou non, des souscripteurs de ses parts en garantie d'emprunts que ceux-ci contracteraient pour libérer leurs apports, Durée: 99 années à compter de l'immatriculation de la Société au RCS d'ANTIBES Gérants : Mr Grégory BOGAERS demeurant 3337 Chemin Sainte Colombe 06140 VENCE et Mr Alexandre THIMONNIER demeurant 463 Chemin des Tuilières, Maison N°24 06220 VALLAURIS. Toute cession ou transmission de parts sociales, y compris entre conjoints, ascendants et descendants, est soumise à l'agrément de tous les Associés.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite