Société par actions simplifiée (SAS) 6000.00 EUR
Evenement: Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
CALIFORNIA PRINTING SOLUTIONS SAS au capital de 6 000 € Siège social : VILLA LES NYMPHEAS, 367 CHE DE CREMAT, 06200 NICE 814 775 128 RCS de NICE POURSUITE D’ACTIVITÉ L’AGE du 05/06/2023 a decidé la continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social. Mention au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 12/09/2023, il a eté constitué une SAS dénommée: L’ATELIER BACCHUS Capital: 1 000 € Siège: 3 Rue Bonaparte, 06300 NICE Objet: Restauration, Bar, traiteur, sandwicherie, saladerie, croissanterie, crêperie, la vente à emporter et à consommer sur place, l’alimentation générale ; prise en location gérance de tous commerce lié à la restauration ; l’achat et la vente des fleurs ; l’achat et la revente de tous produits en france et à l’étranger, l’achat, la revente, la location, la gestion et la rénovation de tous immeubles. l’exercice de l’activité de marchand de biens et de toute opération liée à cette activité. Président: Madame Naomi CAROCCI demeurant à 3 Chemin des Jarres, 06100 NICE Directeur général : Monsieur Sami GAIEB demeurant à 4 Rue Veillon, 06000 NICE Transmission des actions : La cession d’actions à un tiers est soumise à l’agrément de la société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS NICE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 5000.00 EUR
Evenement: Mouvement d'Associés
MPC VAR SAS au capital de 5 000 € 76 Avenue Franklin Roosevelt, FENICE, 06110 LE CANNET RCS CANNES n° 880 129 259AVIS DE DÉMISSION DE DIRECTEUR GENERALAux termes d’une AGE du 15/12/2022, Prenant effet le 31/12/2022, il a éte décidé la démission de Monsieur Mohammed MAGHRAOUI. Validation: RCS CANNES. La Société change de statut de SAS en SASU, suite a la cession de l’ensemble des parts en Faveur de l’actuel Président, Monsieur DA ROCHA CARDOSO David qui devient associé unique a compter du 31/12/2022 Pour avis Le président
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 30000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par décision de l’associe unique du 01/07/23, il a été décidé de transférer le siège social de la SASU EUROFISCALIS ACADEMY RCS GRASSE 892 700 02, Capital 30 000 €, sise 630 Route des Dolines, Immeuble Ophira II Sophia Antipolis, 06560 VALBONNE au 1200 av Dr Maurice Donat Bât. Natura 1, 06250 MOUGINS. Pour avis. RCS GRASSE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Acte sous seing prive Forme : SCI Dénomination : Villa KRIHLI Capital 1000 euros divisés en 100 parts sociales de dix euros Siège social : C/o Pactams Paradigm 38 bis Boulevard Victor Hugo 06000 Nice Signé le 01/09/2023 Objet : l’acquisition, la gestion, L’exploitation et la mise en valeur notamment par bail, location ou autrement de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou en cours de construction, ainsi que la réalisation de tous travaux de construction, extension, restructuration, aménagement, amélioration, rénovation, entretien ou de réparation des actifs de la société et plus généralement la réalisation de toutes opération de quelques nature qu’elle soient se rattachant directement ou indirectement à cet objet. Durée : 99 ans à compter de la date d’immatriculation Immatriculation au Greffe de Nice ; Gérant : Monsieur M. Izik KRIHLIet demeurant 1025 Ruthen utca 18 BUDAPEST (HONGRIE). Cession de part: la cession entre associés est libre ; la cession aux tiers requiert le consentement d’au moins deux associés statuant selon la majorité prévue pour les décisions extraordinaires.
Société civile immobilière 640000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI DU BAOU DES NOIRS SCI au capital de 640 000 € 39 av aime martin, LES JARDINS D AURELIA, 06200 NICE RCS NICE n° 481 767 101TRANSFERT SIEGE SOCIALAux termes d’une AGE du 01/09/2023, Prenant effet ce jour, il a éte décidé de transférer le siège social au 20 Rue du Fangeas, 43270 ALLEGRE. Gérant: Monsieur Olivier COUTEAU demeurant 20 rue fangeas, 43270 ALLEGRE, à compter du 01/09/2023Radiation au RCS NICE, réimmatriculation au RCS de LE PUY-EN-VELAY
Société par actions simplifiée (SAS) 12000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive, fait à NICE le 11/09/2023, Il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : Maîtrise d’Œuvre et Construction Nom commercial : MOEC Siège social : NICE (06000), 22, rue Verdi Objet social : Toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace ; La réalisation de travaux tous corps d’état et de gros œuvre de bâtiment ; La construction et la rénovation de maisons individuelles, d’immeubles de toutes destinations, et de tout type d’ouvrage, ainsi que la rénovation de tout type de bâtiment, construction ou appartement ; L’étude et/ou l’exécution de tous travaux publics ou privés, de génie civil ; Conception de projet de décoration et de mobilier d’intérieur et d’extérieur ; L’achat et la vente de mobilier d’intérieur et d’extérieur, d’éléments de tapisserie, d’éléments de luminaires, d’éléments d’accessoires de décoration Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés Capital social : 12 000 €uros (capital fixe), par apports en numéraire Cession d’actions (article 10 des statuts) : Les actions sont soumises à une procédure de préemption et d’agrément Président : Monsieur Jean-François Jean-Bernard MION, né à NICE (06000) le 4 août 1994, demeurant à LA COLLE-SUR-LOUP (06480), 13bis, Boulevard Honoré Teisseire Directeur général : Monsieur Ruslan CHOUAIPOV, né à NAOURSKAIA (Russie) le 23 mars 1982, demeurant à NICE (06000) 24, rue Lépante Directeur général délégué : Madame Irina TANURKOVA, née MDA (Bulgarie) le 8 janvier 1987, demeurant à CARROS (06510), 1058, route des Plans Directeur général délégué : Monsieur Zelim Djamboulat MUZAEV, né à GROZNY (Russie) le 25 mai 1988, demeurant à NICE (06000) 4bis, rue Veillon Immatriculation de la Société au RCS de NICE. Pour avis.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 2000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 16/09/2023 à ST-LAURENT-DU-VAR, constitution d’une SASU denommée : STM RIVIERA Capital : 2 000 € Siège : 134 avenue Marc Moschetti, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR Objet : La société a pour objet en France et dans tous pays, Directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit : Transports routiers de fret de proximité interurbains de marchandise de moins de 3T.5, chauffeur indépendant. Toutes prestations de services à toutes sociétés du groupe. Président : Mme IVANOWICH Laetitia, demeurant 134 avenue Marc Moschetti, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR. Transmission des actions : Libre tant que la société est unipersonnelle. Si la société devient pluripersonnelle, les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu’après agrément donné par décision collective à la majorité des 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives et doit justifier de l’inscription de ses actions le jour de la décision. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS ANTIBES.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite