Société à responsabilité limitée (SARL) 7622.45 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
143204 CABINET JACQUES BRET AVOCATS 62 rue de Bonnel, 69003 LYON TRIGONE SUD SARL au capital de 7.622,45 euros Siège : 55 Place de la République 69002 LYON RCS LYON 402 454 144 L'Assemblée Générale réunie le 30 septembre 2014 a décidé : De transférer le siège social au 22 Bis, Boulevard Stalingrad 06300 NICE à compter du 1er octobre 2014 et de modifier les statuts en conséquence, De nommer en qualité de nouveau Gérant Monsieur Luc CLEMENT demeurant 19 Bis rue Neuve 06300 NICE en remplacement de Madame Josyane SARGIAN démissionnaire. CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE : OBJET : En France ou hors de France, Edition, Agence de publicité, Régie publicitaire, statut d'éditeur ainsi que toutes opérations se rapportant à la publicité et à l'édition. DUREE : 99 ans La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE. La Gérance.
Société civile immobilière
Evenement: Rectificatif / Erratum
143213 AVIS DE MODIFICATION RECTIFICATIF à l'annonce n° 141562 parue dans le n° 3708 du 15.05.2014, concernant la SCI DUFRENOY VANDEPITTE, il y a lieu d'ajouter la durée 99 ans et l'objet : La propriété de biens dépendant d'un ensemble immobilier sis à MENTON (06500) 13 et 15 rue Longue et 13 Quai Bonaparte (lots 8 et 9). La conservation, la gestion, l'exploitation par tout moyen, l'entretien de ses biens, la rénovation, et la mise à disposition à titre gratuit au profit de l'un ou plusieurs de ses Associés dans les conditions déterminées par la gérance, de tout ou partie de ses immeubles. L'emprunt auprès de toute personne physique ou morale et l'octroi de garanties hypothécaires (et autres) en vue de financer les activités sociales directement ou indirectement. Exceptionnellement, l'aliénation de ceux de ses biens devenus inutiles au regard de l'intérêt social. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la Société. Pour avis, le Gérant
Société civile immobilière
Evenement: Rectificatif / Erratum
143214 AVIS DE MODIFICATION RECTIFICATIF à l'annonce n° 141561 parue dans le n° 3708 du 15.05.2014, concernant la SCI P.N.M., il y a lieu d'ajouter la durée 99 ans et l'objet : La propriété de biens dépendant d'un ensemble immobilier sis à MENTON (06500) 13 et 15 rue Longue et 13 Quai Bonaparte (lots 8 et 9). La conservation, la gestion, l'exploitation par tout moyen, l'entretien de ses biens, la rénovation, et la mise à disposition à titre gratuit au profit de l'un ou plusieurs de ses Associés dans les conditions déterminées par la Gérance, de tout ou partie de ses immeubles. L'emprunt auprès de toute personne physique ou morale et l'octroi de garanties hypothécaires (et autres) en vue de financer les activités sociales directement ou indirectement. Exceptionnellement, l'aliénation de ceux de ses biens devenus inutiles au regard de l'intérêt social. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la Société. Pour avis. le Gérant
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 7622.45 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
143220 S E R I P SARL au capital de 7 622,45 Euros Siège social : NICE (06300) 13 Chemin du Cimetière de l'Est RCS NICE 399 951 128 Aux termes d'une délibération en date du 3 octobre 2014 l'Associée unique a décidé : De transformer la Société en Société par Actions Simplifiée à Associée unique à compter du même jour, sans création d'un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société. Son objet, son siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangées. Le capital social reste fixé à la somme de 7 622,45 euros. Sous sa forme à Responsabilité Limitée la Société était dirigée par : Madame Marine CASSAR demeurant à ST LAURENT DU VAR (06700), 248 Boulevard de Provence, Résidence Adonis. Sous sa nouvelle forme : Président : Madame Marine CASSAR demeurant à ST LAURENT DU VAR (06700), 248 Boulevard de Provence, Résidence Adonis. Admission aux Assemblées et droit de vote : Tout Associé a le droit de participer aux décisions collectives personnellement ou par mandataire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Agrément : La cession d'actions à un tiers ou au profit d'un Associé est soumise à agrément préalable. L'agrément résulte d'une décision collective des Associés statuant à l'unanimité.
Société civile immobilière 1219590 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
143246 “SCI DU 28 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À MENTON” Au capital de 1.219.592,24 € divisé en 8 000 parts de 152,45 € chacune Siège social : 06500 MENTON (Alpes-Maritimes), 28 avenue du Général de Gaulle 434 459 145 RCS NICE N° de Gestion : 01D 00012 Aux termes d'un Procès-Verbal d'Assemblée Générale Ordinaire en date du 10 juillet 2012, les Associés ont : Approuvé purement et simplement les comptes de la liquidation, présentés par Monsieur Philippe DROUGNON, Liquidateur, et lui ont en conséquence donné quitus de sa gestion et entière décharge de son mandat et ont prononcé la clôture de la liquidation. Ledit acte contenant les comptes du Liquidateur sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE. Pour avis, Monsieur Philippe DROUGNON, Liquidateur
Société civile de moyens 457.35 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
143230 SCM DES DRS BODRANT ET PERRIOT SCM au capital de 457,35 Euros Siège social : Le Hameau de Pré du Lac, 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE RCS GRASSE 327 772 703 CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE D'un Procès-Verbal d'Assemblée Générale Mixte du 10 septembre 2014, il résulte que les Associés ont décidé de modifier la dénomination sociale pour adopter, à compter du 15/09/2014, celle suivant : SCM DES Drs DUVAL-FLAHAULT ET PERRIOT. En conséquence, l'Article 2 des statuts a été modifié en ce sens. Par ailleurs, Monsieur Philippe DUVAL, nom d'usage DUVAL-FLAHAULT, demeurant 8 route de Plascassier Village des Campons, Villa 14, OPIO (Alpes Maritimes), a été nommé Gérant, en remplacement de Monsieur Philippe BODRANT, Gérant démissionnaire à compter du 15/09/2014. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de GRASSE. Pour avis, le Représentant légal.
Société par actions simplifiée (SAS) 120000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
143215 HOTELIERE GRIMALDI SARL au capital de 10 € Siège social : 15 rue Grimaldi 06000 NICE 528 856 206 RCS NICE Aux termes du PV des décisions de l'Associé unique en date du 16/09/2014, il a été décidé : D'augmenter le capital social d'un montant de 399.990 € pour le porter de 10 € à 400.000 € par élévation de la valeur nominale des parts sociales de 1 € à 40.000 €, De réduire le capital social d'un montant de 280.000 € pour le ramener de 400.000 € à 120.000 € par réduction de la valeur nominale de chacune des parts sociales, laquelle est ramenée de 40.000 € à 12.000 €. Aux termes du PV des décisions de l'Associé unique en date du 22/10/2014, il a été décidé de transformer ladite Société en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE sans création d'un être moral nouveau, à compter du 22/10/2014. Il n'a pas été apporté de modification à l'objet, à la dénomination sociale, au siège social ni à la durée ; le capital social reste fixé à 120.000 €. La Société HDF1, SAS dont le siège social est à PARIS (75009), 7 rue de Parme, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 499 590 487 a été désignée en qualité de Président, pour une durée indéterminée. COMMISSAIRES AUX COMPTES : Ont été nommés pour une durée de six exercices : Titulaire : EXPERTEA AUDIT, SAS dont le siège social est à MARSEILLE (13016), 60 boulevard Jean Labro, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 504 875 931. Suppléant : M. Géraud BARACH demeurant à MARSEILLE (13016), 60 boulevard Jean Labro. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au RCS de NICE
Société à responsabilité limitée (SARL) 2000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
143209 Suivant acte Sous Seing Privé en date du 15/10/2014, il a été constitué une Société dont les caractéristiques sont les suivantes : Forme : SARL Dénomination sociale : C.G.AZUR Sigle éventuel : C.G.AZUR Nom ou enseigne commerciale éventuelle : C.G.AZUR Capital : 2 000,00 Euros Siège social : 34 avenue de Nice, 06800 CAGNES-SUR MER Objet social : Entreprise générale de bâtiment, la plomberie, le chauffage, la climatisation, l'éléctricité, la menuiserie, la peinture, la maçonnerie Gérant : Monsieur GONCALVES ALVES Christophe, 8 rue Victor Hugo, 06800 CAGNES-SUR-MER Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés Immatriculation : Au RCS d'ANTIBES Pour avis, la Gérance.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite