Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 20000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
JMS ARCHITECTURE Sociéte D’exercice Libéral À Responsabilité Limitée au capital de 20 000,00 € Siège social : 3 rue LATOUR MAUBOURG 06400 CANNES 480 159 383 RCS CANNES TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant décisions de l’assemblée générale mixte du 08 décembre 2022 : Le siège social a été transféré, à compter du 08/12/2022, de 3 rue LATOUR MAUBOURG, CANNES (Alpes Maritimes), à 11 avenue justinia 06400 CANNES. En conséquence, l’article 4 des statuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de commerce de CANNES. Pour avis, la gérance
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTIONPar ASSP du 28/07/2023, constitution d’une SASU denommée: FRENCH RIVIERA RENOVATION Capital: 1 000 € Siège: 76 Avenue Franklin Roosevelt, C/O Cabinet Fenice, 06110 LE CANNET Objet: Entreprise générale de carrelage, revêtement sol et murs, maçonnerie, rénovation Président: Madame Imane SMIRANI EPOUSE LOUDHAIEF demeurant à 23 Avenue des Cigales, Les Coteaux, 06110 LE CANNETTransmission des actions : Libre tant que la société est unipersonnelle. Si la société devient pluripersonnelle, les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu’après agrément donné par décision collective à la majorité des 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote: Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée: 50 ans. Immatriculation: RCS CANNES. Pour avis Le président
Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TISSEYRE Sociéte Civile Immobilière au capital de 100 € Siège social : 74 route des Courmettes, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP RCS GRASSE 885 024 067 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes des décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 01 août 2023, le siège social a été transféré : Du 74 route des Courmettes, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP Au 131 route de Pierascas, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP A compter du même jour. Par suite, L’article « SIEGE SOCIAL » des statuts a été modifié en conséquence. RCS : GRASSE Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 7622.45 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
Dénomination sociale : MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE Forme : SARL Siege social : 39 AVENUE DE VERDUN, 06500 MENTON Capital social : 7 622,45 € RCS NICE n° 407 950 633 CHANGEMENT DE GÉRANT Par décision en date du 8 août 2023, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Mohamed DRIOUECH, Demeurant 225 rue du Faubourg Saint-Honoré à PARIS 75008, en qualité de nouveau gérant, à compter du 8 août 2023, pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Claude Pierre Alphonse RODDE, démissionnaire. Mention en sera faite au registre du commerce et des sociétés de NICE.
Société civile 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SCI CHARMA Sociéte civile Au capital de 1 000,00 € Siège social : NICE (06300), 4 Descente Crotti RCS NICE 789 370 855 CHANGEMENT DE GÉRANT Suivant procès-verbal d’assemblée générale des associés en date du 22 février 2023 : - M. Thierry KRAFT de la SAULX a démissionné de ses fonctions de gérant à compter du 22 février 2023, - et Madame Paola KRAFT de la SAULX née ZANNONI, demeurant à NICE (06300), 4 Descente Crotti a été nommée seule et unique gérante pour une durée illimitée à compter du 22 février 2023. Modification sera faite au greffe du tribunal de commerce de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 10000.00 EUR
Evenement: Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
CONTINUATION DE LA SOCIÉTÉ MALGRÉ LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL Dénomination : MAITRE ALBERT. Forme : SAS. Capital social : 10 000 €uros. Siège social : 68 Boulevard CARNOT, 06400 CANNES. 910 404 920 RCS de CANNES. Aux termes de l’AGM en date du 30 juin 2023, l’associé unique a decidé malgré la perte de plus de la moitié du capital social, Qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la dissolution de la société.
Société par actions simplifiée (SAS) 5000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
Dénomination sociale : TH IMMO Forme : SAS Siege social : 6 rue Massenet - RDC EXTERIEUR - 06000 NICE Capital social : 5 000,00 € RCS NICE n° 952 841 914 CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Par décision en date du 8 août 2023, Il a été pris acte de la nomination de Madame Valérie SZKORUPA, Demeurant 58 avenue des Hespérides, 06300 NICE, en qualité de nouvelle présidente, à compter du 8 août 2023, pour une durée illimitée, en remplacement de Madame Hélène OGANESSIAN, démissionnaire. Mention en sera faite au registre du commerce et des sociétés de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive en date à NICE du 10 août 2023 il a été constitué une Société par Actions Simplifiée dénommée O.N.O, au capital de 1 000 €, Dont le siège social est à VILLEFRANCHE-SUR-MER 06230, 760 avenue des Caroubiers, et dont l’objet social est : TOUTES OPERATIONS DE PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUS TYPES DE SOCIETES. Durée • 99 années à compter de son immatriculation au RCS. Présidente : Madame Julia ROS ALSINA, domiciliée à NICE 06000, 2 avenue du Monastère, Bâtiment EOLE. Existence de clauses relatives à l’agrément des cessions d’actions : Agrément préalable de la collectivité des actionnaires, statuant aux conditions de majorité prévues par les décisions extraordinaires. Immatriculation de la société au RCS de NICE.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite