Société à responsabilité limitée (SARL) 7941000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
FICETEX Avocats au Barreau de NICE 4, rue Kosma 06000 NICE Tél: 04 93 16 27 78 Fax: 04 93 82 00 54 SAS GPCR Au capital de 7.941.000 € Ancien siège social : 7, Place Ile de Beauté 06300 NICE 879 609 006 RCS NICE AVIS DE TRANSFORMATION L’Associe unique a décidé en date du 13 juillet 2023 la transformation de la Société en Société à Responsabilité Limitée à compter de ce jour. Monsieur Philippe CANNATELLA est révoqué de ses fonctions de Président. Madame Candy CANNATELLA est révoquée de ses fonctions de Directeur Général. Il a nommé Monsieur Philippe CANNATELLA et Madame Candy CANNATELLA, demeurant tous deux, 7, Place Ile de Beauté, 06300 NICE, en qualité de Co-Gérants, avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société. La SA FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D’AUDIT, dont le siège est si 19, Alphonse 1er, Immeuble Les Mimosas, 06200 NICE, a été maintenue dans ses fonctions de Commissaire aux comptes. Les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à d’autres personnes qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l’associé cédant. Les Co-Gérants.
Société civile 132350.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AARPI MONTAGARD & ASSOCIES Cabinet d’Avocats aux Barreaux de Nice et de Paris 1, Rue de Suffren 06400 CANNES LE BAOÜ Societé civile au capital de 132 350 €uros Siège social : 1115, Route de la Colle 06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE RCS NICE 842 945 248 AVIS Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale ordinaire en date du 27 Juillet 2023, la collectivité des associés a pris acte du décès de Monsieur Francis DUTTO et de la nomination de Madame Magali DUTTO, demeurant 1115 Route de la Colle à SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE (06730), en qualité de gérante, en remplacement, à compter de ce jour. Pour avis La Gérante
Société Civile professionnelle 6097.96 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
Société dénommee SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LISBEL, Société civile immobilière au capital de 6 097,96,00 €, Siège social CANNES (06400), 33 avenue Isola Bella, Villa La Madeleine, RCS CANNES numéro 397.484.759. Gérant : Monsieur Philippe Jean Gérard BATAILLE, demeurant à LYON 6ème arrondissement (69006), 105 quai Charles de Gaulle. Par assemblée en date du 15 mars 2023, nomination de Monsieur Henri Bernard Jean BATAILLE, né à ECULLY (69130), le 18 février 2004, demeurant à LYON 6ème arrondissement (69006), 105 quai Charles de Gaulle, en qualité de co-gérant. M. Philippe BATAILLE conserve ses fonctions. Pour avis. Le notaire.
Société par actions simplifiée (SAS) 5000.00 EUR
Evenement: Cession de bail
CESSION DE DROIT AU BAIL Aux termes ASSP en date du 01/07/2023, enregistré au pôle enregistrement de NICE, Le 19/07/2023, dossier n°2023 00013889. MAMY JUICE, SAS au capital de 5000 € sis 3 PL ILE DE BEAUTE, 06300 NICE 898 327 473 R.C.S. NICE A vendu à : FISSA, SAS au capital de 1000 €, sis 10 AV CAP SCOTT, 06300 NICE 977 465 996 R.C.S. NICE un droit au bail de Bar à jus restauration rapide sis 3 Place de l’Île de Beaute, 06300 NICE, moyennant le prix de 35400 €. Entrée en jouissance au 01/07/2023. Les oppositions éventuelles seront reçues dans les dix jours de la dernière semaine en date des publications légales à l’adresse du fond de commerce.
Société civile immobilière 320000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI 11 RUE AUGUSTE GELIN Sociéte civile immobilière au capital de 320 000 €uros Siège social : 11 rue Auguste Gelin - 42120 LE COTEAU RCS ROANNE 429 489 016 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes des délibérations en date du 14.06.2023, l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la SCI 11 RUE AUGUSTE GELIN a décidé de transférer le siège social de LE COTEAU (42120) 11 rue Auguste Gelin à MANDELIEU LA NAPOULE (06210) 795 avenue du Général de Gaulle, Résidence du Port Le Leda 1, à compter du même jour et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts. La Société, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 429 489 016 fera l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés de CANNES. Co-gérants : Madame Josiane TOLLIS et Monsieur Antonio Aurélio TOLLIS demeurant ensemble à MANDELIEU LA NAPOULE (06210) 795 avenue du Général de Gaulle, résidence du Port Le Leda 1. POUR AVIS Les gérants
Société à responsabilité limitée (SARL) 3000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 26/07/2023, il a eté constitué une SARL ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : KABAYAN CORNER Objet social : Restauration rapide, Commerce de détail d’alimentation générale et vente de tous produits d’épicerie, point relais, activité d’agent de change Siège social : 15 rue Pasteur 06240 BEAUSOLEIL. Capital : 3 000 € Durée : 99 ans Gérance : M. RAMOS Napoléon Jr, demeurant 261 rue de Moncay 45740 LAILLY-EN-VAL Immatriculation au RCS de NICE
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Nomination d'un administrateur judiciaire
CD CONCEPTS SARL au capital de 1 000 € 32 che de la source, 06130 GRASSE RCS GRASSE n° 815 155 205 AVIS Aux termes d’une Ordonnance de Réferé du TC de GRASSE du 12/07/2023, prenant effet ce jour, SELARL BG & ASSOCIES, représenté par Me Stéphanie BIENFAIT sis 7 rue delille, 06000 NICE a été désignée administrateur provisoire. Validation : RCS GRASSE.
Société civile 1330200.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
HOLDING AURELIO TOLLIS Sociéte civile au capital de 1 330 200 €uros Siège social : 11 rue Auguste Gelin - 42120 LE COTEAU RCS ROANNE 429 488 927 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes des délibérations en date du 14.06.2023, l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société HOLDING AURELIO TOLLIS a décidé de transférer le siège social de LE COTEAU (42120) 11 rue Auguste Gelin à MANDELIEU LA NAPOULE (06210) 795 avenue du Général de Gaulle, Résidence du Port Le Leda 1, à compter du même jour et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts. La Société, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 429 488 927 fera l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés de CANNES. Gérant : Monsieur Antonio Aurélio TOLLIS demeurant à MANDELIEU LA NAPOULE (06210) 795 avenue du Général de Gaulle, résidence du Port Le Leda 1. POUR AVIS Le Gérant
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite