Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
LA POMME D’OR 06 SARL au capital de 1 000 € 61 avenue Marc Moschetti, 06700 ST LAURENT DU VAR 891 365 538 RCS ANTIBES CHANGEMENT DE GÉRANT Aux termes d’une AGE en date du 10/01/2023 les associés ont decidé : De désigner Monsieur AIFA Habib demeurant 126 route de Turin, 06300 NICE, gérant en remplacement de M. ALAGNA Daniele et M. HANNA Roger, Gérants démissionnaires. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 06/02/2023, constitution d’une SARL denommée: SARL SAINT TROPE Capital: 1 000 € Siège: 1183 Boulevard Maréchal Juin, 06160 ANTIBES Objet: L’acquisition, En état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location nue ou meublé et la vente de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire Gérant: Monsieur Fabrice CACCIABUE demeurant 1183 Boulevard Maréchal Juin, 06160 ANTIBES Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 2000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
BENEF EAT SAS au capital de 2 000 € Siège social : 5 AV ALBERT 1ER 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER 839 242 302 RCS de NICE AVIS DE DISSOLUTION L’AGE du 31/12/2022 a decidé la dissolution et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour, nommé liquidateur M. EMMANUELE Jérôme, Demeurant 16 AVENUE DE VERDUN 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER, et fixé le siège de liquidation au siège social. La correspondance sera adressée 5 AVENUE ALBERT 1ER 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER. Mention au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 10500.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
QUADRA PRODUCTION SAS à capital variable au capital de 10 500 € - 113 Ter Chemin de la Croix de Saint-Estève, 06330 ROQUEFORT-LES-PINS - RCS GRASSE n° 813 769 718 - AVIS DE CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL : Par decision du président du 10/02/2023, prenant effet le 10/02/2023, Il a été décidé de nommer en qualité de directeur général Monsieur Manh-chau NGUYEN demeurant à 113 ter chemin de la Croix de Saint-Estève, 06330 ROQUEFORT-LES-PINS en remplacement de Monsieur Alexandre NGUYEN démissionnaire, à compter du 10/02/2023, prenant effet le 10/02/2023. Validation : RCS GRASSE. Pour avis. Le représentant légal.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
MAVANY FRANCE Sociéte par actions simplifiée au capital de 1 000 € Siège social : 4 boulevard de Cimiez Le Majestic, Espace La Verrière c/o SKYNET, 06000 NICE 843 617 390 RCS NICE CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale mixte en date du 6 décembre 2022, Il résulte que : Monsieur Franck LEON né le 2 avril 1987 à FENERIVE-EST (MADAGASCAR), célibataire, demeurant 193 promenade des Anglais, 06200 NICE, de nationalité Malgache a été nommé en qualité de président en remplacement de Monsieur Tombo MARCELLY, démissionnaire. L’article 8 des statuts a été modifié comme suit : Le capital social est fixé à la somme de 1 000 €uros. Il est divisé en 1 000 actions d’une valeur nominale de 1 €uro chacune souscrite en totalité, entièrement libérée et de même catégorie. Le reste de l’article étant abrogé. Pour avis. Le président.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
CENTRUM BOX SASU au capital de 1 000 € 15 Rue de Paris, 06000 NICE RCS NICE n° 844 475 517 AVIS Par décision de l’associe unique du 09/02/2023, prenant effet ce jour, Il a été décidé d’étendre l’objet social à l’activité suivante : Auberge collective et autres hébergements touristiques.. L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence. Validation : RCS NICE. Pour avis L’associé unique
Société à responsabilité limitée (SARL) 3000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
AVIS DE DISSOLUTION Denomination : POP 7. Forme : SARL en liquidation. Capital social : 3 000 €. Siège social : 7 rue Rouguière, 06400 CANNES. 513 315 598 RCS de CANNES. Aux termes de l’AGE du 31/12/2022, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2022. Le siège de la liquidation est à l’adresse du liquidateur, Adresse où doit être envoyée la correspondance. Monsieur Olivier BARGEAT demeurant 118 route de Pégomas, 06130 GRASSE a été nommé liquidateur et lui a été conféré les pouvoirs les plus étendus. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 6840.00 EUR
Evenement: Réduction de capital social
A.D.M.E APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE SARL au capital de 7 600 € 69 rue de Roquebilliere, 06300 NICE RCS NICE n° 513 873 661 RÉDUCTION DU CAPITAL : A.D.M.E APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE au nouveau capital de 6 840 € sis 69 rue de Roquebillière, 06300 NICE RCS NICE 513 873 661. Par acte SSP du 08/11/2021, il a été procédé à une réduction du capital de 760 € euros suite à l’annulation de 10 parts sociales de 76 € chacune, Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention RCS de NICE.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite