SARL unipersonnelle (EURL) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
Maître David - André DARMON Avocat au Barreau de Nice 37/41, Boulevard Dubouchage 06000 NICE AVIS DE CONTITUTION SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITEE UNIPERSONNELLE AKWABA CHEZ OULI Par acte sous seings prives en date du 07 octobre 2022, Il a été constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle. Dénomination : AKWABA CHEZ OULI. Capital social : 1 000,00 €uros. Siège social : 1585, Avenue Général de Gaulle 06670 LEVENS. Objet social : Service à la personne, dont notamment la location de chambres d’hôte, restauration, activités événementielles, accueil des personnes âgées. Durée : 99 ans. Gérant : Madame Annie OULI, demeurant, 1585, Avenue Général de Gaulle 06670 LEVENS. Immatriculation au RCS de NICE. POUR AVIS
SARL unipersonnelle (EURL) 5000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Avis est donne de la constitution de la SARL à associé Unique : "MR BRONX" au capital de 5 000 €. Date : 10/10/2022 Siège social : 10 Avenue Felix Faure - 06000 NICE Objet : Petite restauration, restauration froide, Saladerie, sandwicherie, salon de thé, snack, glacier (sans fabrication), crêperie, épicerie fine, dépôt de pain, viennoiserie, vente sur place et à emporter. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de NICE. Gérant : M. VAZIRI Nukri, demeurant à NICE (06200) 35 Avenue de La Californie, nommé pour une durée indéterminée.
Société par actions simplifiée (SAS) 205000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SELARL D’AVOCATS 2 Porte de l’Europe 14000 CAEN LOVE THE OCEAN SAS au capital de 205 000 € Siège social : 68 bis boulevard Pereire 75017 PARIS 399 597 285 RCS PARIS TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes de décisions constatées dans un acte en date du 26 juillet 2022, les associes ont décidé, à compter du même jour, De transférer le siège social de PARIS (75017), 68 bis boulevard Pereire (ancienne mention) à NICE (06000), 25 avenue Notre-Dame (nouvelle mention). En conséquence, la société LOVE THE OCEAN, constituée pour 75 années à compter du 31 janvier 1995, ayant principalement pour objet étude, conception, recherche et développement, réalisation, mise en oeuvre, exploitation et maintenance de tout procédé destiné à recueillir, stocker, analyser et étudier, transformer, diffuser, des données océanographiques (Air/Mer) par tous types de procédés, de matériels et de plateformes ; étude, conception, conseil, commercialisation, production, réalisation, coordination, développement, importation, exportation d’événements et d’expéditions à vocation : scientifique, culturelle, sportive, promotionnelle, publicitaire, médiatique, commerciale, de communication, ou autres ; ainsi que tous conseils, services, produits : complémentaires, connexes, dérivés, qui était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 399 597 285, fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au registre du commerce et des sociétés de NICE désormais compétent. Personne ayant le pouvoir d’engager la société envers les tiers : Monsieur Yvan GRIBOVAL demeurant à BEAUSOLEIL (06240), 1162 chemin de la Saint Jean, Jardins de Grima B 603. Pour avis
Société par actions simplifiée (SAS) 40000.00 EUR
Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
SAS HESTIA SAS au capital de 40 000 € 460 Avenue de la Quiéra, 06370 MOUANS-SARTOUX RCS CANNES n° 911 195 311 AVIS Par delibération du 28/09/2022, prenant effet ce jour, Il a été décidé de la modification de l’objet social à La propriété et l’exploitation de tous hôtels, de toute nature et de toute catégorie et, plus généralement, de tous établissements se rapportant à l’hôtellerie, le tourisme, les loisirs et les métiers de services. Validation : RCS CANNES.
Société Civile professionnelle 2500.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SCP DUMAS LAIROLLE ROUSSEL SCP d’avocats au capital de 2 500 € Siège social : 105, Quai des États-Unis 06300 NICE RCS NICE 782 611 842 AVIS Suivant l’AGOE du 01/01/2022, Il a eté décidé de (I) changer la dénomination sociale en « SCP DUMAS-LAIROLLE ROUSSEL et Associés » et de (II) de nommer à compter du même jour, pour une durée illimitée, en qualité de Co-gérant Monsieur Nicolas CHAIGNEAU, demeurant : 4, rue du Pont-aux-Choux 75003 PARIS. Modification des statuts, Dépôt légal au RCS de NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive établi à PEGOMAS en date du 16/08/2022, il a été constitué une société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : MV HOLDING, Siège social : 2855, Route de Fènerie PEGOMAS (Alpes Maritimes) Objet : la prise de participation et la gestion desdites participations dans toutes entreprises, quelle qu’en soit la forme, ayant une activité industrielle, commerciale ou immobilière et plus exactement, la prise de participation dans des entreprises ayant pour objet l’activité de commerce de gros et demi gros de chocolat et confiserie. le commerce de gros, demi-gros et détail de chocolat et confiserie. elle peut avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Capital : 1 000 €uros Gérance : Monsieur Mathieu VIOLIER, demeurant 2, Vieux Chemin de Mougins La Bastide LE CANNET (Alpes Maritimes), Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés de GRASSE. Pour avis, le gérant.
Société par actions simplifiée (SAS) 2000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
BERARD IMMOBILIER Sociéte par actions simplifiée en liquidation Au capital de 2 000 €uros Siège social : 121, Promenade des Anglais, 06200 NICE Siège de liquidation : 121, Promenade des Anglais, 06200 NICE 829 768 795 RCS NICE AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d’une décision en date du 31.08.2022, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 31.08.2022 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Monsieur Mickaël BERARD, demeurant 121, rue Promenade des Anglais, 06200 NICE associé unique, exercera les fonctions de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 121, rue Promenade des Anglais, 06200 NICE. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de NICE, en annexe au Registre du commerce et des sociétés. Pour avis Le Liquidateur
Société par actions simplifiée (SAS) 300000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
AVIS COUP DE POING, SAS au capital de 300 000 €, Siege social : 27 av. Auguste Vérola 06200 NICE. 350 316 766 RCS NICE. Le 30/05/22, l’associée unique a nommé 2CARA (28 rue Jean Jullien Davin 26000 VALENCE) en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de CABINET JEAN-CLAUDE ESCOFFIER (3 rue du Docteur Eynard 26300 BOURG DE PEAGE), pour un mandat de 6 exercices, soit jusqu’à la décision de l’associée unique sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/27.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite