Société par actions simplifiée (SAS) 38036.00 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
GRIMALDI Sociéte par actions simplifiée au capital de 38 036 € Siège social : 23 avenue du Teiras 06000 NICE 419 209 648 RCS NICE AVIS En date du 30 juin 2022, l’associée unique a décidé de ne pas pourvoir au renouvellement des mandats venus à expiration de Madame Ghislaine HENRY, Commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Thierry PILLET, commissaire aux comptes suppléant. Mention en sera faite au RCS de NICE. Pour avis. La présidente.
Société par actions simplifiée (SAS) 5000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 01/09/2022, il a eté constitué une SAS dénommée : LATELLA GROUPE Capital : 5 000 € Siège : 1ère Avenue, Carros, France, 1713 M, 06510 CARROS Objet : Prise de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés commerciales ou immobilières et dans toutes entreprises constituées ou à constituer; participation active à la conduite de la politique des filiales et au contrôle de celles-ci ; activités de conseil et de gestion, coordination des services des sociétés filiales; prestations de services spécifiques, administratives, juridiques, comptables, financières et immobilières au bénéfice des filiales; avance de fonds rémunérés aux sociétés filiales; achat vente de tous droits sociaux. Président : Monsieur Jimmy LATELLA demeurant à 1760 route du Mont-Chauve, 06950 FALICON Transmission des actions : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du Président de la Société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS GRASSE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
’ AH INVEST ’ Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Au capital de 1.000 Euros Siege Social : 25, Rue Pertinax Bureau 3 NICE (Alpes-Maritimes) RCS NICE 877 732 859 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL Par décision de l’associé unique en date du 19 septembre 2022, Il a été décidé de transférer le siège social, à compter du 19 septembre 2022 à MOUGINS (Alpes-Maritimes)-Résidence MOUGINS-JARDINS DE CESAR Bâtiment IV-214, Chemin des romains La direction de la société est assurée par Monsieur Abdelhak HOUBABI, gérant demeurant à MOUGINS (Alpes-Maritimes)-Résidence MOUGINS-JARDINS DE CESAR Bâtiment IV-214, Chemin des romains La société sera désormais immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES (Alpes -Maritimes) Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 127846.00 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
AVIS ABEEWAY, Societé par actions simplifiée au capital de 127 846 €uros. Siège social : Immeuble Aristote, Sophia Antipolis, 2000 route des Lucioles 06410 BIOT, 801 888 421 RCS ANTIBES. Par décisions de l’associée unique du 30/06/2022, BAKER TILLY STREGO SAS, sis 4 rue Papiau de la Verrie 49000 ANGERS (063 200 885 RCS Angers) a été nommée en qualité de commissaire aux comptes. Le dépôt légal sera effectué au RCS d’ANTIBES.
Société civile immobilière 1525.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
AUBOIRON SCI au capital de 1 525 € Siege social : 10 AVENUE JUYETTE 06250 MOUGINS RCS CANNES 351 392 469 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL L’assemblée générale ordinaire du 23/09/2022 a décidé le transfert du siège social à compter du 23/09/2022 et de modifier l’article 3 des statuts comme suit : - Ancienne mention : Le siège social de la société est fixé au 10 AVENUE JUYETTE, 06250 MOUGINS. - Nouvelle mention : Le siège social de la société est fixé au 1115 CHEMIN DE PINCHINADE, 06370 MOUANS SARTOUX. L’inscription modificative sera portée au RCS CANNES tenue par le greffe du tribunal. RIGAL Gérard.
Société civile 200000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Avis est donne de la constitution d’une société civile dénommée La tortue des Mourailles ayant siège à NICE (06100), 1, avenue Châteaubriand. Capital : 200 000 €. Durée : 99 ans. Gérants : Madame Clarisse LAYET et Monsieur Florian ROCCHESANI demeurant à NICE, 1 avenue Châteaubriand. Objet : Acquisition et gestion de son patrimoine privé immobilier. L’autorisation préalable des associés donnée à la majorité renforcée des 9/10 èmes est requise pour céder les parts sociales aux tiers autres que les associés. RCS NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF. A l’annonce 206178 parue sur le présent journal du 22/09/2022, il fallait lire : ’Denomination : HAL TRATTORIA, Et président : Grégory LUMINIO’. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 5000.00 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
SELARL HUERTAS ABECASSIS GIUDICE Avocats 1 Place Magenta 06000 NICE CESSION FONDS DE COMMERCE Suivant acte SSP à NICE du 02/09/2022 enregistré au service departemental de l’enregistrement de GRASSE le 07/09/2022 Dossier 2022 00014708, référence 0604P62 2022 A 02663, La société « INSTANT GOURMAND », SARL au capital de 5.000 € immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 825 148 646, dont le siège social est à THÉOULE SUR MER (06590), 13 avenue Charles Dahon, représentée par Madame Marion PELLETREAU, gérante, A cédé à la société CAMAHE, SARL au capital de 7.000 € immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 918 421 017, dont le siège social est à THÉOULE SUR MER (06590), 13 avenue Charles Dahon, représentée par Madame Camille SCHMIDT, gérante, Un fonds de commerce de « Achat, revente au détail, en gros et demi-gros de tous produits, cadeaux et équipements de la maison et de la personne » moyennant le prix de 75 000 € (soixante-quinze mille euros), s’appliquant aux éléments incorporels à hauteur de 71 000 € (soixante et onze mille euros) et aux éléments corporels à hauteur de 4 000 € (quatre mille euros). La jouissance du fonds est intervenue le 2 septembre 2022. Les oppositions seront reçues en la forme légale, dans les dix jours des publications légales, au domicile de Maître Charles ABECASSIS, Avocat au Barreau de NICE, y demeurant 1 Place Magenta 06000 NICE. Pour avis.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite