Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 7622.45 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
DOMAINE DE MERCURE CAMPING DE LA PIGHIERA SARL au capital de 7 622,45 € la pighiera, 06440 L’ESCARENE RCS NICE n° 329 554 471 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d’une AGE du 31/05/2024, prenant effet ce jour, Les associés ont decidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Monsieur Christian NITART sis la pighièra 06440 L’ESCARENE a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS NICE.
SAS, société par actions simplifiée 2000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
BIRELLI AND CO SAS au capital de 2 000 € Siège social : 164, Chemin de Saint Martin 06390 BERRE LES ALPES 925 234 106 RCS NICE AVIS L’Assemblée Génerale Extraordinaire réunie le 12 juin 2024 a décidé : - de modifier, à compter de ce jour, L’objet social qui devient « Restauration traditionnelle et restauration rapide sur place et à emporter - Vente de fruits et légumes, fromage, charcuterie, épicerie fine, fleurs » et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts. Ancienne mention : Gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières - Toutes prestations de services au bénéfice des sociétés dans lesquelles elle détient des participations Nouvelle mention : Restauration traditionnelle et restauration rapide sur place et à emporter - Vente de fruits et légumes, fromage, charcuterie, épicerie fine, fleurs - de transférer le siège social du 164, Chemin de Saint Martin - 06390 BERRE LES ALPES au 249, Place de la République - 06340 LA TRINITÉ à compter de ce jour, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. Pour avis, le Président
Commerçant
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
CESSION DE FONDS DE COMMERCE Suivant acte SSP en date du 30 mai 2024 à NICE (06) enregistré à la recette de NICE le 7 juin 2024, dossier n° 2024 00010500 reférence 0604P61 2024 A 01876 Monsieur Alain EXPERTON domicilié 23 avenue Guiglionda de Sainte-Agathe 06300 NICE, Immatriculé au RCS NICE 752 649 442, a vendu à la SNC JALI, au capital de 1000 €, dont le siège social est au 18 rue Saint Antoine 06600 ANTIBES, immatriculée au RCS ANTIBES 513 918 441, un fonds de commerce de « tabac, loto, PMU, FDJ, librairie, papèterie, articles de fumeur » sis 23 avenue Guiglionda de Saint Agathe 06300 NlCE TABAC LES MURIERS au prix principal de 190 000 € L’entrée en jouissance a été fixée au 29/05/2024. Les oppositions éventuelles seront reçues dans les 10 Jours des publications légales chez Maître Christian SCOLARI, Avocat au 33, entrée B, avenue Jean Médecin 06000 NICE.
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte SSP, en date du 13/06/24, à NICE, Il a eté constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société à responsabilité limitée ; dénom.°: COOKTECH ; siège : c/o THE OFFICE 54 bld Gorbella - Nice Le Ray Bat F Appt 04 - 06100 NICE ; durée : 99 ans à cpter du jour de l’immat° RCS NICE. Capital : 500€, apport en numéraire ; objet : création de contenu numérique par tous moyens sur Internet, achat, vente (hors vente soumise à réglementation) par tous moyens, notamment par Internet, fabrication de tous produits et notamment de matériel de cuisine, partenariat avec les marques, affiliation, revenus publicitaires via les réseaux sociaux. Gérant : Mme Malvina MEUNIER, née le 26/08/1990 à RIOM (63), dmt 6, Lotissement Les Mésanges - 48300 LANGOGNE. Pour avis RCS NICE
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 43319.00 EUR
Evenement: Fin de Garantie financière
AVIS Nous vous informons par la presente que la garantie financière n° 4 à hauteur de 178635 euros, délivrée par ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS avec prise d’effet le 01/10/2023 et venant à échéance le 30/06/2024 ne sera pas renouvelée. Cette garantie financière avait été émise au profit de : 2I 020 33 AVENUE HENRI LANTELME IMMEUBLE ESPACE 30000 06700 ST LAURENT DU VAR Siren : 529980690 Par conséquent, Nous vous prions d’en prendre acte.
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 12/06/2024, constitution d’une SARL denommée : SARL JL INVEST Capital : 1 000 € Siège : 4 Avenue des Fleurs, 06000 NICE Objet : L’activité de marchand de biens, L’acquisition et la revente en cette qualité de tous immeubles de toute nature, terrains, titres de sociétés immobilières donnant vocation à l’utilisation privative d’un immeuble ou droits immobiliers, ou encore fonds de commerce. Gérant : Monsieur Jeremy SABAH demeurant 37 Avenue Georges Clemenceau, 06000 NICE Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE.
SAS, société par actions simplifiée 38264.70 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
BLEUMER S.A.S. au capital de 38 264,70 € Siège social : Port Marina Baie des Anges Les Cavaliers 06270 VILLENEUVE-LOUBET 333 611 150 RCS ANTIBES AVIS Suivant décision du 7.6.2024, l’Associée unique a decidé de nommer en qualité de nouveau Président, La société RC MARINE S.A.S au capital de 3 000 000 €, dont le siège social est Lieudit La Flotterie Actipôle Ouest 85170 LE POIRE SUR VIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n°333 611 150 RCS LA ROCHE SUR YON, pour une durée illimitée, en remplacement de M. Philippe HOUREZ, démissionnaire, et ce à compter du 7.6.2024. Pour avis Jean-Eudes ARTARIT Avocat
SAS, société par actions simplifiée 15000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SOCIETE NOUVELLE HARIS YACHTING S.A.S. au capital de 15 000 € Siège social : Port Marina Baie des Anges 06270 VILLENEUVE LOUBET 390 452 829 RCS ANTIBES AVIS Suivant décision du 7.6.2024, l’Associée unique a decidé de nommer en qualité de nouveau Président, La société RC MARINE S.A.S au capital de 3 000 000 €, dont le siège social est Lieudit La Flotterie Actipôle Ouest 85170 LE POIRE SUR VIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n°333 611 150 RCS LA ROCHE SUR YON, pour une durée illimitée, en remplacement de M. Philippe HOUREZ, démissionnaire, et ce à compter du 7.6.2024. Pour avis Jean-Eudes ARTARIT Avocat
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite