Société par actions simplifiée (SAS) 4950.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
AS LIGHTING Societé par actions simplifiée Au capital de 4 950 € en liquidation Siège social : 986 Route Départementale, CD 15 - 06930 CONTES 830 990 255 RCS NICE CLÔTURE DE LIQUIDATION Par décision du 31 décembre 2021, L’assemblée générale extraordinaire, statuant au vu du rapport du Liquidateur a : - Approuvé les comptes de liquidation et répartition pour solde de tout compte; - Donné quitus au Liquidateur M. Arnaud Sfecci demeurant 344 chemin de l’Euze, 06390 CONTES, et l’a déchargé de son mandat; - Prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du tribunal de commerce de NICE. Mention sera faite au RCS : NICE. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 18360000.00 EUR
Evenement: Fin de Location gérance
FIN DE LOCATION-GÉRANCE La location-gérance mandat pour les carburants d’un fonds de commerce de station-service situe Port Vauban, Avenue du 11 novembre, 06600 ANTIBES Accordée à la SARL ETABLISSEMENTS CHENEAU, Au capital de 200 000 €, siège : 375 avenue du Général de Gaulle, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR, RCS ANTIBES B 411 734 494, représentée par Stéphane CHENEAU, son gérant. Par la société THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION, SAS au capital de 18 360 000 €, immatriculée 352 860 639 au RCS de DIJON et dont le siège social est : 7 rue du Point du Jour, Chevigny St Sauveur, BP 91, 21803 QUETIGNY cedex. A pris fin en date du : 31 mars 2022.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 14/06/2022, il a eté constitué une SCI dénommée: BLACK DIAMOND Capital: 1 000 € divisé en 1000 parts de 1 € chacune Siège: 109 Avenue du Trois Septembre, 06320 CAP-D’AIL Objet: L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant: Monsieur Philippe CHABER demeurant Bc V7s 3e 1, West Vancouver, 2367 FOLKESTONE WAY, CANADA. Cession de parts: Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS NICE.
Société civile immobilière 64790.83 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SCI JEANCLER ET ANDREO SCI au capital de 64 790,83 € 9 impasse du Pain de Sucre, 06800 CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES n° 444 231 138 AVIS DE CHANGEMENT GERANT : Aux termes d’une AGE du 30/05/2022, prenant effet ce jour, Nomination de Monsieur Bruno JEANCLER sis 9 impasse du Pain de Sucre, 06800 CAGNES-SUR-MER, en qualité de gerant en remplacement de Monsieur Edouard, Etienne ANDREO. Validation : RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 1500.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
TIFARA FRANCE SAS au capital de 1 500 € 1752 Route Nationale 7, MARINA BURO C/O MARINA DOM, 06270 VILLENEUVE-LOUBET RCS ANTIBES n° 908 081 672 AVIS DE CHANGEMENT DE L’OBJET SOCIAL Aux termes d’une AGE du 01/06/2022, Prenant effet le 01/06/2022, il a éte décidé de la nomination de Monsieur Didier MATTEI demeurant 2 Rue des Palmiers 06600 ANTIBES en qualité de Président en remplacement de Madame Victoria BUNINA, démissionnaire et de l’extension de l’objet social à achat, vente, import, export de tissus. Validation: RCS ANTIBES.
SA à conseil d'administration (SA) 555781.20 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
THERAPIXEL Sociéte anonyme au capital de 280.761,30 € Siège social : Bât Porte de l’Arénas Hall C 455 Promenade des Anglais 06200 NICE 793 920 521 R.C.S. Nice AVIS Suivant procès-verbal en date du 31 mars 2022, l’Assemblée Générale à caractère mixte des Associés a : pris acte de la démission de leurs fonctions d’Administrateurs de M. Alexandre LOISEAU, M. Matthieu LECLERC-CHALVET, M. Pierre FILLIARD, la société OMNES CAPITAL, la société M CAPITAL PARTNERS et IT-Translation Investissement décidé de nommer en qualité d’Administrateurs, sous la condition suspensive de la réalisation de la 1° Augmentation de capital : ? M. Alexandre LOISEAU demeurant 3 Square de l’Opéra Louis Jouvet 75009 PARIS, ? M. Matthieu LECLERC-CHALVET demeurant 24 Simon 33720 BARSAC ? M. Pierre FILLIARD demeurant 28 avenue de la Division Leclerc 92160 ANTONY ? la société OMNES CAPITAL domiciliée 37-41 rue du Rocher 75008 PARIS, représentée par M. Fabien COLLANGETTES demeurant 333 boulevard Saint Denis 92400 COURBEVOIE ? La société IT-Translation Investissement domiciliée Le Chesnay Domaine de Voluceau 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT, représentée par M. Laurent KOTT demeurant 19 rue de la Voûte 75012 PARIS ? La société OBJECTIF INNOVATION 26 domiciliée 18 rue Sainte-Foy 75002 Paris, représentée par François SANTI demeurant 4 rue de Montmorency 92100 BOULOGNE BILLANCOURT décidé de nommer en qualité d’Administrateur, sous la condition suspensive de la réalisation de la 2° augmentation de capital, la société CREDIT MUTUEL INNOVATION domiciliée au 28 avenue de l’Opéra 75002 Paris, représentée par Mr. Jérôme FERAUD demeurant 108 traverse Chante Perdrix 13010 MARSEILLE. Suivant procès-verbal en date du 31 Mars 2022, le Conseil d’Administration a : décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 188.481, 40 € pour le porter de 280.761,30€ à 469.242,70€ ; décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 76.923,10€ pour le porter de 469.242,70€ à 546.165,80€ ; décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 9.615,40 pour le porter de 546.165,80€ à 555.781,20€. Suivant procès-verbal en date du 12 mai 2022, le Conseil d’Administration a constaté la réalisation définitive des Augmentations de capital susvisées ainsi que la réalisation de la condition suspensive relative à la nomination des Administrateurs susvisés. Pour Avis.
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF à l’annonce n° 204585 parue sur le présent journal du 12/05/2022 il fallait lire que le siege social est au 4 boulevard de Cimiez le Majestic 06000 NICE IMMATRICULATION : au RCS de NICE Pour avis,
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF À l’annonce 205079 parue dans le présent journal du 09/06/2022, il fallait lire : Denomination : LA ROSE SAINT JEAN LA CLE DES CHAMPS
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite