SARL unipersonnelle (EURL) 1000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
EURL CROIX DU SUD IMMO Societé en liquidation Capital: 1 000 €, Siège de liquidation : 574 chemin des Vayoux, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE RCS de GRASSE : 800 085 987 CLÔTURE DE LIQUIDATION Par décision en date du 25/01/2022, L’associé a : Approuvé les comptes définitifs de liquidation. Donné quitus au liquidateur, CEFFIS Frédéric et déchargé de son mandat. Prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/12/2021. Les comptes de liquidation seront déposés au RCS de GRASSE.
Société par actions simplifiée (SAS) 500.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SLK-SERVICES SAS au capital de 500 € 24 rue Pasteur, 06800 CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES n° 880 834 833 AVIS DE CHANGEMENT DE PRESIDENT : Par décision du president du 28/01/2022, prenant effet le 28/01/2022, Nomination en qualité de président de Monsieur Claude Foued LOUARDI sis 26 rue Amédée VII Comté Rouge, 06300 NICE, en remplacement de Monsieur Sabri LOUARDI démissionnaire. M. LOUARDI Sabri devient en lieu et place directeur général. Validation : RCS ANTIBES. Pour avis. Le président.
Société par actions simplifiée (SAS) 1500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par acte sous seing privee du 25 janvier 2022, avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes : DENOMINATION : ANBLEMONT FORME : Société par actions simplifiée CAPITAL : 1 500,00 €uros. SIEGE SOCIAL: 45 allée des Ormes E Space Park B.D, 06250 MOUGINS. OBJET : L’activité d’agence de transaction immobilières commerciales ou financières et d’intermédiaire dans toutes transactions d’immeubles ou de fonds de commerce. DUREE : 99 années. TRANSMISSION DES ACTIONS : Elles sont soumises à la procédure d’agrément pour tout type de cession, Y compris entre associés. ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROITS DE VOTES : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. CONDITION D’EXERCICE DE DROIT DE VOTE : Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. PRESIDENT : HOME AND SUN, Société par action simplifiée unipersonnelle, au capital de 5 000 €uros, ayant son siège social 4 boulevard de Cimiez, 06000 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 752 590 315 et représentée par Madame Karine BREUER sa présidente. IMMATRICULATION : Au RCS de CANNES. Pour avis.
SARL unipersonnelle (EURL) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive en date du 24 janvier 2022, il a été constitué une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : VEL SYSTEMS Forme : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Siège social : 49 chemin des Colles, 06740 CHÂTEAUNEUF-GRASSE. Capital social : 1.000 € Objet : Programmation et conseil en informatique. Durée : 99 années. Gérant : M. Mathieu SCHIMMERLING, Demeurant 49 chemin des Colles, 06740 CHÂTEAUNEUF-GRASSE. La société sera immatriculée au RCS de GRASSE. Le gérant.
Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Suivnt acte SSP du 07/01/2022, avis est donne de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : SISSI Forme : Société civile immobilière Capital : Cent (100) euros Siège social : Le Ducal Marina, 31 avenue Jean Marchand, 06270 VILLENEUVE-LOUBET. Objet : Acquisition de biens immobiliers. Durée : 99 années. Gérance : Anne-Charlotte CUISINE, Demeurant Le Ducal Marina, 31 avenue Jean Marchand, 06270 VILLENEUVE-LOUBET. Apports en numéraire : Cent (100) €uros Cession de parts : Agrément requis sauf entre associés. Immatriculation : Au RCS d’ANTIBES. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par acte sous seing privee du 26 janvier 2022, avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes : DENOMINATION : ETUDE ET CONSTRUCTION DOS SANTOS SIGLE : ECDS FORME : Société à responsabilité limitée CAPITAL : 10 000,00 €uros. APPORT EN NATURE : Néant APPORT EN NUMERAIRE : 10 000 €uros SIEGE SOCIAL : 4 boulevard de Cimiez, C/o La Verrière, 06000 NICE. OBJET : La réalisation de prestations de services dans le bâtiment, gros œuvre et béton armé. DUREE : 99 années. TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES : Les cessions de parts sociales sont libres entre associés. Elle sont soumises à la procédure d’agrément pour tout autre type de cession ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROITS DE VOTES : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses parts sociales. CONDITION D’EXERCICE DE DROIT DE VOTE : Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente de parts sociales. GERANTS : Alexandre DOS SANTOS JORGE, né le 21/09/1981 à Cannes, demeurant 147 route Saint Pierre de Féric 06200 NICE, pour une durée illimitée, Daniel DOS SANTOS JORGE, né le 30/04/1979 à Tarrafal (Cap Vert), demeurant 70 chemin des Colettes, 06800 CAGNES-SUR-MER. IMMATRICULATION : Au RCS de NICE. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par acte SSP du 24/01/2022, constitution d’une SARL denommée : ALU STORE CONFORT - Sigle : ALU STORE CONFORT - Enseigne commerciale : BADEA CRISTIAN DANIEL - Capital : 1 000 €. Siège : 83 boulevard de la Madeleine, 06000 NICE. Objet : Travaux de bâtiment tous corps d’état en enteprise générale. Gérant : Monsieur Cristian Daniel BADEA demeurant 83 boulevard de la Madeleine, 06000 NICE. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE. Pour avis. Le représentant légal.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Avis est donne de la constitution de la société par acte SSP en date du 1er janvier 2022 à ISOLA de la société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : PEGASE Forme : Société par actions simplifiée Capital : 1 000 €. Siège social : Chalet n°3, parking P1, 06420 ISOLA 2000 Objet : Vente de sandwiches, Crêpes, boissons, snack, restaurant, bar, la vente de produits manufacturés. Durée : 99 ans. Président : Madame Laury RIUS, de nationalité Française, demeurant résidence Les Crosilles, 06420 ISOLA 2000. Directeur général : Monsieur Nicolas DAMERON, de nationalité Française, demeurant résidence Les Crosilles, 06420 ISOLA 2000. Admission aux assemblées et droit de vote : Chaque associé peut personnellement participer aux assemblées ou y être représenté par son conjoint ou un autre associé dument mandaté. Toute action donne droit à une voix. Cession d’actions : Les actions ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu’avec l’agrément préalablement de la collectivité des actionnaires statuant à la majorité des voix. Immatriculation: Au RCS de NICE. Pour avis.
Originaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suite