Société civile immobilière 1524.49 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 76 BOULEVARD LAMARTINE Au capital de 1 524,49 € Siège social : 191 chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE RCS de GRASSE SIREN 341 619 831 CHANGEMENT DE GÉRANT Le 04 janvier 2022 l’assemblee générale des associés a nommé Gérant Monsieur Marc CROSNIER demeurant 191 chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE en remplacement de Madame Michèle CROSNIER décédée. Pour avis.
Société civile 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes sous sein prive en date du 29 janvier 2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : EMCO Forme : Société civile Siège social : 23 rue Georges Doublet, 06100 NICE. Objet : La société a pour objet directement ou indirectement en France et l’étranger : La propriété et la gestion, à titre civil de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement la prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés et entreprises pouvant favoriser son objet.... Durée : 99 années. Capital social : 1 000 €. Gérant : M. Jean-Louis STORA, Demeurant 23 rue Georges Doublet, 06100 NICE. Transmission des parts : Validation de la cession par la collectivité des associés. La société sera immatriculée au RCS de NICE. La gérance.
Société civile immobilière 1524.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SCI CROSNIER IMMOBILIER Au capital de 1 524 € 191 chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE RCS de GRASSE SIREN 420 105 033 CHANGEMENT DE GÉRANT Le 04 janvier 2022 l’assemblée genérale des associés a nommé Gérant Monsieur Marc CROSNIER demeurant 191 chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE en remplacement de Madame Michèle CROSNIER décédée. Monsieur Marc CROSNIER et Madame Michèle CROSNIER étaient co-gérants. Pour avis.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
FICETEX Avocats au barreau de NICE 4 rue Kosma, 06000 NICE Tél : 04 93 16 27 78 Fax : 04 93 82 00 54 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « RLD » Au capital de 1 000 € Siege social : 12 bis rue des Boers, Villa la Récompense, 06100 NICE 538 935 917 RCS NICE AVIS DE DISSOLUTION Les associés ont décidé par voie de consultation écrite, Dont les votes ont été relatés dans le procès-verbal dressé par le gérant en date du 31 janvier 2022, la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable. Monsieur Jérôme RIPART a été nommé liquidateur de cette société avec tous pouvoirs. Tous les documents concernant la liquidation de la société doivent être adressés chez Monsieur Jérôme RIPART, Place des Lavandières, Le Village, 04240 BRAUX, siège de liquidation. Le liquidateur.
Société civile immobilière 251500.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
AUGMENTATION DE CAPITAL La societé MAURICE, SCI sis à GRASSE (06130), 1 avenue Eugène Perrimond, Au capital de 11 500 €, SIREN 519 448 310, RCS GRASSE a procédé à 2 augmentations de capital successives chacune par voies d’apport immobilier : (i) Suivant acte reçu par Me Christian PIEFFET notaire à ANTIBES (06632), 5 avenue Gambetta le 6 avril 2020 portant le capital social de 11 500 € à 167 500 €. (ii) Suivant acte reçu par Me Jean-Luc CHARRAS, notaire à VALENCE (26000), 8 place de la République le 30 décembre 2020 portant le capital de 167 500 € à 251 500 €. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. RCS de GRASSE.
Société par actions simplifiée (SAS) 100.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
IP-COM. SAS à capital variable au capital de 1 000 €. 41 rue de la Decouverte, 31670 LABEGE RCS TOULOUSE 903 404 440. TRANSFERT SIEGE SOCIAL ET DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL : Aux termes d’une AGO du 17/01/2022 et d’une prise de decision du président, prenant effet ce jour, Il a été décidé de transférer le siège social au 535 route des Lucioles, Les Acqueducs B3, 06560 VALBONNE. Gérant : M. Gregory POCHON, 435 ch de Beauvert, villa 15, 06600 ANTIBES. Radiation au RCS TOULOUSE, réimmatriculation au RCS de GRASSE. Il est pris acte également, à ce jour, de la démission du directeur général, non remplacé, Madame Kahina IFERROUDJENE.
Société par actions simplifiée (SAS) 10000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Avis est donne de la constitution d’une société par actions simplifiée dénommée DARO HOLDING ayant siège à NICE (06), 25 rue de la Préfecture. Capital : 10 000 €. Durée : 99 ans. Président : Damien RODA, demeurant à NICE (06), 25 rue de la Préfecture. Objet : Prise de participation dans le capital de toute société. Gestion du portefeuille ainsi constitué. Prestations de services en matière administrative, Financière, comptable, commerciale, informatique et de gestion au profit des filiales et autres, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes, accessoirement domiciliation de toute entreprise et activité de marchand de ses propres biens et de promotion immobilière. Tout actionnaire a droit de participer aux délibérations d’assemblées d’actionnaires personnellement ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. L’autorisation préalable des associés donnée à la majorité des 55% des voix est requise pour céder les actions aux tiers étrangers à la société autres que les ascendants et descendants des associés. RCS NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par acte SSP du 28/01/2022, il a eté constitué une SCI dénommée : GE MONTEBELLO - Capital : 1 000 €. Siège : 5 avenue de la Siagne, 06220 VALLAURIS. Objet : L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant : Monsieur Eric GIRAUDEAU demeurant 5 avenue de la Siagne, 06220 VALLAURIS. Co-gérant : Madame Sandrine GIRAUDEAU demeurant 5 avenue de la Siagne, 06220 VALLAURIS. Cession de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS ANTIBES.
Originaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suite