Société civile 1000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
NICEPER Société civile en liquidation au capital de 1 000 € 11 impasse Jeanne Marlin, 06300 NICE RCS NICE n° 809 678 089 AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGE du 18/01/2022, prenant effet ce jour, Les associés ont decidé de la clôture de la liquidation de la société. Pris acte de la démission de M. Per KJELLSTROM de ses fonctions de liquidateur et donné quitus entier et sans réserve de sa gestion. Dépôt des comptes de liquidation au RCS NICE. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 18036.81 EUR
Evenement: Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
DIRECTOIRE BUSINESS VENDOME Sociéte par actions simplifiée Au capital de 18 036,81 € Dont le siège social est : Bâtiment «Drakkar», 2405 route des Dolines, VALBONNE 06902 SOPHIA-ANTIPOLIS Immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 413 898 693 POURSUITE D’ACTIVITÉ Par délibération en date du 30 décembre 2021, L’assemblée générale extraordinaire, statuant en application de l’article L.225-248 du code de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social. Le dépôt légal sera effectué au registre du commerce et des sociétés de GRASSE. Pour avis et mention.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive en date du 21 janvier 2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : BGK Forme : SAS Objet : SNACK BAR BUVETTE PETITE RESTAURATION SUR PLACE OU A EMPORTER ACHAT REVENTE DE GLACE SALON DE THE CREPERIE VENTE DE PRODUITS DE GASTRONIMIE ITALIENNE EPICERIE FINE Siège social : 15, Promenade du Cap, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN Capital : 1 000 €. Durée : 99 années. Conditions d’admission aux assemblée d’actionnaires/associés et d’exercice du droit de vote : Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives. Chaque action donne droit à une voix. Président : LGM HOLDING SAS au capital de 1 000 €. Siège social : 2 place des deux Frères, Vieux Village, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, RCS NICE 878 951 516. Représentée par son président, Monsieur Franck BARTEL. La société sera immatriculée au RCS de NICE.
Société civile immobilière 1500.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
U BREBILURA societé civile au capital de 1 500 € 355 chemin du Vallonet, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN RCS NICE n° 491 660 197 AVIS DE DEMISSION DE CO-GERANT : Par acte authentique établi par Me Marie-Claude OLIVARES VIVES notaire à Nice au 7 bis rue Caffarelli du 22/12/2021, prenant effet ce jour : Monsieur Gilbert FURLAN a démissionné de ses fonctions de co-gérant, à compter du 22/12/2021. Nouveau co-gérant : Madame Sophie MOURIER née CAZEUX demeurant 26 chemin des Cléments, 84440 ROBION (France). Validation : RCS NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 8000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
MARBRERIE TURBIASQUE SAS au capital de 8000 € en liquidation Siège social : 871 route de Cap d’Ail, 06320 LA TURBIE 420 681 447 RCS de NICE CLÔTURE DE LIQUIDATION L’AGE du 31/12/2021 a approuve les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, M. FLAUJAC Charles, demeurant 23 boulevard des Moulins, MONACO pour sa gestion et l’a déchargé de son mandat, et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. Les comptes de clôture seront déposés au greffe du tribunal de commerce de NICE. Radiation au RCS de NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
Me David-André DARMON Avocat au Barreau de NICE Immeuble Le Consul 37 Boulevard Dubouchage 06000 NICE [email protected]él. 06 60 69 11 38 CESSION DE FONDS DE COMMERCE Par acte SSP du 21/09/2021, enregistré aupres du SDE de NICE le 11 janvier 2022 sous la référence 2022A71, La SARL JADE MARIE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE, sous le numéro 481 263 358, au capital social de 1 000,00 €uros, dont le siège social est situé, 3, rue Papon, 06300 NICE A cédé à la société par actions simplifiée NICE COUTURE, actuellement en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de NICE, au capital social de 500,00 €uros, dont le siège social est situé, 3 rue Pierre Papon 06300 NICE, Un fonds de commerce de magasin de couture et retouches sise et exploité à NICE (06300), 3 rue Pierre Papon, comprenant Éléments incorporels : 27 650,00 €, Éléments corporels : 2 350,00 €, moyennant un prix de de vente de 30 000,00 €. La date d’entrée en jouissance est fixée au 1er août 2021. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernières en date de publicités légales, auprès de Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, 37/41 boulevard Dubouchage, 06000 NICE. Pour avis.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 21/01/2022, il a eté constitué une SCI dénommée : 2JC INVEST Capital : 1 000 € apportés en numéraire. Siège : 1378 Vieux chemin de Cagnes, 06610 LA GAUDE. Objet : L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérants : Monsieur Jean-Claude PIRIS demeurant 1 rue Jean Mermoz, 06200 NICE et Monsieur Julien KAMBOURIAN demeurant 1378 vieux chemin de Cagnes, 06610 LA GAUDE. Cession de parts : Les cessions de parts sont soumises à l’agrément des associés statuant à l’unanimité. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS GRASSE. Pour avis Les associés
Société à responsabilité limitée (SARL) 5000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
01 MARS SARL Unipersonnelle au capital de 5 000 € Siège social : 2 rue Pernety, (75014) PARIS 801 880 683 RCS PARIS TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant AGE du 1er décembre 2021, le siege social a été transféré à NICE (06000), 84 rue du Maréchal Joffre à compter dudit jour, L’article 4 des statuts a été modifié. Gérant : Yohan BENOUAICH, 57 Rue de la Buffa, (06000) NICE. Radiation du RCS de PARIS et immatriculation au RCS de NICE.
Une robe blanche dissimulant mal une grosse masse de muscles, 1 375 kilos sur la bascule, se laissa...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suite