Société à responsabilité limitée (SARL) 33294.87 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
BIOT LEVAGES SARL en liquidation au capital de 33 294,87 € 390 avenue Colonel Meyere, 06140 VENCE RCS GRASSE n° 037 220 852 AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION : Aux termes d’une AGE du 15/12/2021, les associés ont constate la clôture de la liquidation de la société en date du 31 octobre 2021. Pris acte de la démission de Madame Cécile THOMAS de ses fonctions de liquidateur et donné quitus entier et sans réserve de sa gestion. Dépôt des comptes de liquidation au RCS GRASSE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 32776.54 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
LASER SUD TONER SARL en liquidation au capital de 32 776,54 € 180 route de la Manda, 06510 GATTIERES RCS GRASSE n° 423 462 852 AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGE du 30/04/2017, prenant effet le 30/04/2017, Les associés ont approuve les comptes définitifs de liquidation, donné quitus entier et sans réserve de sa gestion et déchargé de son mandat, Madame Isabelle MORENA, liquidatrice, et constaté la clôture de la liquidation de la société. Formalités au RCS GRASSE.
Société civile immobilière 1600.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SCI DU DON CAMILLO Sociéte civile immobilière au capital social de 1 600 € Siège social : 4 rue des Ponchettes, 06300 NICE RCS NICE 350 374 278 CHANGEMENT DE GÉRANT Par assemblée générale ordinaire du 20 avril 2021, M. Michel PAVESI a démissionné de ses fonctions de gérant. Maître Jérôme PAVESI, Demeurant à NICE, 226 route Forestière du Mont-Boron a été nommé gérant de la société à compter du 20 avril 2021 pour une durée indéterminée.
Société par actions simplifiée (SAS) 213428.60 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
LUSEBOR SAS au capital de 213 429 € Siège social : 10 boulevard Pasteur, 06000 NICE 389 178 740 RCS NICE CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Aux termes du proces-verbal du 14 janvier 2022, décisions de l’associé unique a décidé de nommer en qualité de président Madame Anne BOURDET-NEUILLY, Demeurant 8 rue du Regard, 75006 PARIS, en remplacement de Madame Delphine CHASTAN-GUIGOU. Mention au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 150000.00 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF À l’annonce 202488 parue dans notre édition du 18/11/2021 relative à la SAS GREAULIA il y avait lieu de preciser : suite à son transfert de siège la société sera radiée du RCS de NICE et ré-immatriculée au RCS de GRASSE. Le reste sans changement.
Société civile immobilière de construction vente 500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par ASSP du 24/01/2022, il a eté constitué une SCCV dénommée : KAIROS 3 Capital : 500 €. Siège : 855 Avenue du Docteur Julien Lefebvre, 06270 VILLENEUVE-LOUBET. Objet : La construction de biens immobiliers en vue de leur revente par lots, Ou totalement. Gérant : KAIROS IMMOBILIER, SAS au capital de 2 000 €, 834 311 797 RCS ANTIBES, représenté par Monsieur Mathieu CURTI demeurant 753 Chemin de Versailles, 06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE. Cession de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS d’ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive en date du 21 janvier 2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : BGK Forme : SAS Objet : SNACK BAR BUVETTE PETITE RESTAURATION SUR PLACE OU A EMPORTER ACHAT REVENTE DE GLACE SALON DE THE CREPERIE VENTE DE PRODUITS DE GASTRONIMIE ITALIENNE EPICERIE FINE Siège social : 15 promenade du Cap Roquebrune-Cap-Martin, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN. Capital : 1 000 € Durée : 99 années. Conditions d’admission aux assemblée d’actionnaires/associés et d’exercice du droit de vote : Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives. Chaque action donne droit à une voix. Président : La société LGM HOLDING société par actions simplifiée au capital de 1 000 €. Siège social : 2 place des Deux Frères, Vieux Village, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, RCS NICE 878 951 516, représentée par son président, Monsieur Franck BARTEL. La société sera immatriculée au RCS de NICE.
Société civile immobilière 500.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SICOR SCI au capital de 1 000 € 204 route de St-Antoine, Villa Emilie, 06200 NICE RCS NICE D 751 427 865 Aux termes d’une AGE du 21/01/2022, Prenant effet ce jour : Il a éte procédé à une réduction du capital de 500 € consécutive à l’annulation par rachat de 50 parts sociales de 10 € de nominal. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Monsieur Claude DURAND a démissionné de ses fonctions de co-gérant. Mention RCS de NICE.
Une robe blanche dissimulant mal une grosse masse de muscles, 1 375 kilos sur la bascule, se laissa...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suite