Société par actions simplifiée (SAS) 106801329.00 EUR
Evenement: Location gérance : début / prorogation
LOCATION-GÉRANCE Suivant acte SSP du 28/12/2021, la sociéte DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS au capital de 106 801 329 €, Dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000), 1 Cours Antoine Guichard, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 428 268 023, a confié sous contrat de location-gérance pour une durée déterminée à compter du 16/12/2021 au 15/12/2024 à la SAS SO’GERSUD au capital de 10 000 € dont le siège social est à BRON (69500), 6/8 rue du 35ème Régiment d’Aviation, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 819 808 452, un fonds de commerce d’alimentation générale, sis à RN 7 787 route de Nice, 06600 ANTIBES. Pour unique insertion.
Société par actions simplifiée (SAS) 43792.00 EUR
Evenement: Démission du Commissaire aux Comptes
WE+ Sociéte par action simplifiée au capital de 43 792 € Siège social : 980 avenue de Roumanille, 06410 BIOT 434 100 236 RCS ANTIBES AVIS Lors de l’assemblée en date du 21 décembre 2021, l’assemblée a pris acte de la démission de DEREPAS SASSO ORGANISATION de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire, à compter du même jour et à décider de ne pas procéder à son remplacement. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 5000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Avis est donne de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes : Date de signature des statuts : 5 janvier 2022 Forme : Société par actions simplifiée Dénomination : MARKET CAREÏ Siège social : 58 Pde Maréchal Leclerc de Hautecloque, 06500 MENTON. Objet : La société a pour objet, en France et à l’étranger : Commerce de détail d’alimentation générale et produits alimentaires, Vente au détail de tous produits d’épiceries, Vente de boissons alcooliques et alcoolisées à emporter, Vente de boissons sans alcool à emporter, Terminal de cuisson de pain, Restauration rapide, Exploitation de tout fonds de commerce d’épicerie et toutes activités annexes ou connexes à l’objet social. La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droit sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location-gérance. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Capital : 5 000 €uros. Président : Monsieur AKANNAF Amine demeurant à MENTON (06500), 62/64 avenue des Acacias. Commissaires aux comptes (titulaire et suppléant) : Néant. Transmission des actions : La cession des actions est libre entre les associés. Les actions ne peuvent être cédées à des tiers ou entre groupes d’associés, qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Admission aux assemblées et droit de vote : Tout actionnaire peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque actionnaire dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Immatriculation : Au RCS de NICE. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 4083741.60 EUR
Evenement: Modification du Capital social
SENSEOR Sociéte par actions simplifiée au capital de 170 155,90 € Siège social : 505 route des Lucioles, Le Navigator, Bâtiment B, 06560 VALBONNE 488 576 430 RCS GRASSE AUGMENTATION DE CAPITAL Le 17/12/2021, les associés ont décidé une augmentation de capital de 3 913 585,70 €, pour le porter à 4 083 741,60 € par la création de 391 358 570 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 € chacune, libérées pas compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société. Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 05/01/2022, il a eté constitué une SCI dénommée : LUXE 2002 Capital : 1 000 € apportés en numéraire. Siège : 506 chemin des Contrebandiers, 06160 ANTIBES. Objet : L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant : Monsieur Dmitry ZELENOV demeurant 2 ilyushina St Alexandrovka village , 143421 MOSCOU. Cession de parts : Toute cession de parts sociales est soumise à l’agrément préalable donné par la gérance. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 5000.00 EUR
Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
MANGIAPAN CHRISTOPHE SASU au capital de 5 000 € 630 chemin du Castel, 06390 CONTES RCS NICE n° 888 173 762 AVIS DE CHANGEMENT DE L’OBJET SOCIAL : Aux termes d’une AGE du 28/10/2021, prenant effet ce jour, Il a éte décidé de l’extension de l’objet social suivant : Rénovation, maçonnerie, travaux d’installation électrique. Validation : RCS NICE.
Société civile immobilière de construction vente 400.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AMYS2 SCCV au Capital de 400 € Siege social : 2 avenue des Roches Choisies, 06000 NICE RCS NICE 851 019 547 AVIS Aux termes d’une AGE en date du 02 décembre 2021 il a été décidé de : Transférer le siège social du 2 avenue des Roches Choisies, 06000 NICE au 21 avenue Simone Veil, Immeuble The Crown, 06200 NICE, Et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts comme suit : Ancienne mention : Le siège social est fixé au 2 avenue des Roches Choisies à NICE (06000). Nouvelle mention : Le siège social est fixé au 21 avenue Simone Veil, Immeuble the Crown, 06200 NICE. Nommer un co-gérant en la personne de Jonathan TEADI demeurant 3 avenue Sainte-Thècle, 06300 NICE, et de modifier en conséquence l’article 16 des statuts comme suit : Ancienne mention : «Le premier gérant de la société est Monsieur Maxime BERTIN, directeur d’entreprise, habitant au 2 avenue des Roches Choisies à NICE (06000), né le 22/11/1986 à CAGNES-SUR-MER (06800), Français, Marié, lequel exerce son mandat sans limitation de durée.» Nouvelle mention : «Le premier gérant de la société est Monsieur Maxime BERTIN, directeur d’entreprise, habitant au 2 avenue des Roches Choisies à NICE (06000), né le 22/11/1986 à CAGNES-SUR-MER (06800), Français, Marié, lequel exerce son mandat sans limitation de durée. Un co-gérant est nommé le 02 décembre 2021 en la personne de Monsieur Jonathan TEADI, directeur développement, habitant au 3 avenue Sainte-Thècle à NICE (06300), né le 16/01/1984 à NICE (06000), Français, Marié, lequel exerce son mandat sans limitation de durée.» Mention sera faite au RCS de NICE.
SARL unipersonnelle (EURL) 4000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par ASSP du 16/12/2021, constitution d’une SARL unipersonnelle denommée : R&D CONCEPT RENOV - Capital : 4 000 €. Siège : 33 rue des Suisses, 06400 CANNES. Obje t: Maçonnerie générale, Plâtrerie, peinture, aménagement intérieur. Gérant : Monsieur François-Xavier DUFORETS demeurant à 33 rue des Suisses, 06400 CANNES. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS CANNES.
Une robe blanche dissimulant mal une grosse masse de muscles, 1 375 kilos sur la bascule, se laissa...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suite