Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU)
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF À l’annonce n° 202420 parue le 11 novembre 2021 dans les Petites Affiches des Alpes-Maritimes relatif à la sociéte VINCENT DORANGE CONSULTING. Mention rectificative : La forme est une SASU et non une SELASU.
Evenement: Renouvellement de la période d'observation
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE JUGEMENT PROLONGEANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION Jugement du 08 décembre 2021 SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À ASSOCIÉ À UNIQUE SO FRA DE, Les Etines, 42120 LE COTEAU RCS ROANNE 321 736 324 Ets secondaire : Enseigne : BOUTIQUE DEVERNOIS, Centre commercial regional Cap 3000, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR. Prolonge la période d’observation jusqu’au 03/08/2022.
Evenement: Plan de continuation / plan de redressement
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT Jugement du 15 décembre 2021 SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (societé à associé unique) SODIF INVESTMENT, 178 rue de Courcelles, 75017 PARIS 17ème arrondissement RCS PARIS 498 287 630 Ets secondaire : Enseigne : Escales 133 boulevard Wilson, Juan-les-Pins, 06160 ANTIBES Désigne M. Olivier GIRARD, Comme tenu d’exécuter le plan pour une durée de 9 ans. Commissaire à l’exécution du plan : Me Catherine POLI, 8 rue Blanche, 75009 PARIS puis met fin à la mission de Me Catherine POLI, 8 rue Blanche, 75009 PARIS. Maintient Me Didier COURTOUX, 62 boulevard de Sébastopol, 75003 PARIS, Mandataire judiciaire.
Société civile 2000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Statuts : Acte SSP du 22/10/2021 - Forme : Societé Civile - Dénomination : COLETTE - Objet : L’acquisition, la vente, La propriété, la gestion, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers - Siège : 388 chemin de la Vieille Fontaine, 06250 MOUGINS - Durée : 99 années - Capital : 2 000 € par apports en numéraire - Gérant : Lucas CIAVARELLI demeurant à 06200 NICE, 179 avenue Sainte-Marguerite, Résidence Azur Vallée - Clauses relatives à l’agrément des cessionnaires de parts : Libres entre associés, conjoints, ascendants et descendants; à des tiers étrangers à la société qu’après agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social - Immatriculation : Au RCS de CANNES. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1143367.62 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SCI ROSMARINO Sociéte civile immobilière au capital de 1 143 367,62 € Siège social : Quartier de Garavan, 30 avenue Aristide Briand, 06500 MENTON 433 605 862 RCS NICE AVIS L’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2020 a décidé de transformer la société en société à responsabilité limitée sans création d’un être moral nouveau à compter du 1er janvier 2021. La société conservant sa personnalité juridique, continue d’exercer, Sous sa forme nouvelle, sans aucun changement dans son actif, ni dans son passif, entre les titulaires actuels de parts composant le capital social. Le texte des statuts qui régiront désormais la société a été adopté, son siège social, sa durée et son capital ne sont pas modifiés. Son objet social est désormais : L’acquisition de tous immeubles, terrains ou autres droits y afférents leur mise en location, leur administration et leur exploitation directe ou indirecte, leur mise en valeur et leur gestion. La construction d’un ou plusieurs biens immobiliers en vue de leur revente en totalité ou par lots. Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social. Sa dénomination sociale est désormais ROSMARINO. Le gérant de la société sous son ancienne forme, Monsieur George Michael LIKIERMAN, demeurant à MENTON (06500), 312 route de Super Garavan, est nommé gérant de la société sous sa nouvelle forme à compter du 1er janvier 2021. L’assemblée a également nommé en qualité de co-gérant à compter du 1er janvier 2021 : Monsieur Matthew LIKIERMAN, à MENTON (06500), 120 route de Super Garavan. Mention sera portée au RCS de NICE.
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF À l’annonce n° 198738 parue le 24 décembre 2020 dans Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes relatif à la societé CATA CÔTE D’AZUR. Mention rectificative : Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 22 décembre 2020.
Société par actions simplifiée (SAS) 4985.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
VITALITY CLINIQUE SAS au capital de 4 985 € 37 bd Dubouchage, 06000 NICE RCS NICE n° 842 043 465 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL : Aux termes d’une AGE du 02/12/20, prenant effet ce jour, Il a éte décidé de transférer le siège social au 139 av Maurice Donat, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR. Validation : RCS ANTIBES.
Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par acte SSP du 14/12/20, il a eté constitué une SCI dénommée : KELABI - Capital : 100 €. Siège 86 av France d’Outremer, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR. Objet : L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant : Mme Chaima KELABI demeurant 86 av France d’Outremer, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR. Co-gérant : M. Hatem KELABI demeurant 86 av France d’Outremer, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR. Cession de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS ANTIBES.
Une robe blanche dissimulant mal une grosse masse de muscles, 1 375 kilos sur la bascule, se laissa...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suite