Société par actions simplifiée (SAS) 50000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
BATI Sociéte à responsabilité limitée au capital de 50 000 € Siège social : 13 route départementale 2204 06440 BLAUSASC 833 486 442 RCS NICE AVIS Suivant procès-verbal en date du 31 juillet 2020, l’assemblée générale extraordinaire a décidé la transformation de la société en société par actions simplifiée, Sans que cela n’implique la création d’un être moral nouveau. Cette déclaration entraine la fin des mandats des dirigeants de la société sous son ancienne forme. Sous sa nouvelle forme la société aura pour dirigeants : President : M. Pierre-Nicolas BACQUET, demeurant 45 B rue de la Buffa, 06000 NICE. Le représentant légal.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
CHANGEMENT DE GÉRANT IMS AZUR HOLDING SARL au capital de 1 000 €uros. Siège 146 avenue Cyrille Besset, 06100 NICE. RCS NICE 817 878 838. Par acte SSP du 24/12/2020, les associes de la société ont : Pris acte de la démission de M. Romain BASALGETE de ses fonctions de gérant, à compter du 24/12/2020. Désigné, En qualité de nouveau gérant Monsieur Eric BASALGETE, 9 rue Dumont d’Urville, 30900 NIMES. Modification auprès du GTC de NICE.
Société civile immobilière 400.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte authentique reçu par François TRUFFIER, notaire à NICE (06) du 30/12/2020, Il a été constitué une SCI denommée : SCI DUDEKSCHU Capital : 400 € divisé en 2 de 200 €. Siège : 4 boulevard Gambetta, 06000 NICE. Objet : L’acquisition, l’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant : Monsieur Alain Marcel André SCHULTZ demeurant 4 boulevard Gambetta, 06000 NICE. Co-gérant : Madame Krystyna Jadwiga DUDEK demeurant 4 boulevard Gambetta, 06000 NICE. Cession de parts : Toutes les cessions de parts, à l’exception de celles consenties entre associés fondateurs, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés disposant du droit de vote pour les délibérations des AG. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE. Pour avis. Le notaire.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10200.00 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF Concernant la SARL SENSEA parue dans ce journal le 05/11/2020 sous l’annonce n° 198012 et le 24/12/2020 sous l’annonce n° 198684 ,il y a lieu de lire que le nouveau siège social est 11 E Boulevard Amiral Rue, 83440 CALLIAN.
Société à responsabilité limitée (SARL) 5000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
VOLPI REVETEMENTS SARL au capital de 5 000 € 32 avenue Grasseuil, 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT RCS NICE n° 877 703 181 AVIS DE NOMINATION D’UN CO-GERANT : Aux termes d’une AGE en date du 21/12/2020, prenant effet ce jour, Les associés ont designé Monsieur Jérôme VOLPI sis 176 boulevard du Mont-Boron, 06300 NICE en qualité de co-gérant. Validation : RCS de NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
BELLA VISTA SARL au capital de 1 000 € 32 avenue de Grasseuil, 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT RCS NICE n° 798 126 793 AVIS DE NOMINATION D’UN CO-GERANT : Aux termes d’une AGE en date du 21/12/2020, prenant effet ce jour, Les associés ont designé Monsieur Jérôme VOLPI sis 176 boulevard du Mont-Boron, 06300 NICE en qualité de co-gérant. Validation : RCS de NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 8000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SARL ART STAFF SARL au capital de 8 000 € 32 avenue de Grasseuil, 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT RCS NICE n° 449 460 021 AVIS DE NOMINATION D’UN CO-GERANT : Par décision de l’associe unique en date du 21/12/2020, prenant effet ce jour, Les associés ont désigné Monsieur Jérôme VOLPI sis 176 boulevard du Mont-Boron, 06300 NICE en qualité de co-gérant. Validation : RCS de NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 12500.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
SARL MAISON JOIA NICE au capital de 1 000 €. Siège social : 38 bis boulevard Victor Hugo, 06000 NICE RCS NICE 890 563 265. Par decision AGE du 06/01/2021, il a été décidé d’augmenter le capital social pour le porter de 1 000 € à 12 500 € à compter du 06/01/2021, De modifier l’objet social comme suit : Commerce d’alimentation générale, épicerie fine, vente de plat cuisinés, vente de conserve, vente de boisson, vente de vin, la fabrication de plat cuisiné et de produits traiteur; en click and collect, en boutique et en livraison. Validation : RCS NICE. Pour avis. Le représentant légal.
Une robe blanche dissimulant mal une grosse masse de muscles, 1 375 kilos sur la bascule, se laissa...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suite