Société par actions simplifiée (SAS) 80416.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
NOMINATION DE DIRECTEUR GÉNÉRAL L’assemblée genérale du 1er décembre 2020 de la société C.B INVESTISSEMENTS, SAS au capital de 80 416 € dont le siège social est à ROQUEFORT-LES-PINS (06330), 24 avenue des Alpes immatriculée au RCS de GRASSE n° 419 372 974 a décidé nommer Madame Françoise BOUTIN épouse CHIVET demeurant à ROQUEFORT-LES-PINS (06330), 24 avenue des Alpes, Central Park, en qualité de directeur général pour une durée illimitée. Pour avis.
Société civile 259000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
HOLDING CLO PA JE sociéte civile au capital de 259 000 € 90 boulevard de l’Observatoire, 06300 NICE - RCS NICE n° 479 248 692 - AVIS DE NOMINATION D’UN CO-GERANT : Aux termes d’une AGE en date du 21/12/2020, prenant effet ce jour, Les associés ont désigné Monsieur Jérôme VOLPI sis 176 boulevard du Mont-Boron, 06300 NICE en qualité de co-gérant. Validation : RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 7622.45 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
ANTONY SARL au capital de 7 622,45 € Siege social : 11 avenue Baquis, 06000 NICE 411 288 459 RCS NICE AVIS Par décision du 30/10/2020, l’associée unique a transformé la société en SAS à compter du même jour, Sans création d’un être moral nouveau et a adopté les nouveaux statuts. La dénomination, le siège, la durée le capital et la date de clôture de l’exercice social demeurent inchangées. L’objet social a été étendu aux activités de boucherie, charcuterie, point chaud, fromagerie à la coupe et l’article 2 des statuts a été modifié en conséquence. Exercice du droit de vote : Une action = une voix. Agrément : Seules les cessions d’actions entre associés sont libres. En SARL gérant : Stéphane POULAIN. En SAS : président : POULAIN FINANCES, 11 avenue Baquis, 06000 NICE. Directeur général : : Fanny POULAIN, 2 rue Russie, NICE (06). Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 7207.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
OXANE SAS au capital de 7 207 € 1047 Rte des Dolines, Business Pôle, 06560 BIOT RCS GRASSE n° 808 584 916 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL : Par decision du président du 01/01/2021, Prenant effet ce jour, il a été décidé de transférer le siège social au Le Village BY CA, Rue Claude Daunesse, 06560 VALBONNE. Validation : RCS GRASSE. Pour avis. Le représentant légal.
Société en nom collectif (SNC) 8695485.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
KEOLIS BAIE DES ANGES Sociéte en nom collectif Au capital de 8 695 485 € Siège social : 742 boulevard du Mercantour, 06200 NICE 692 049 596 RCS NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant Procès-verbal du 22/12/2020, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de transférer, à compter du 1er Janvier 2021, Le siège social au 116 cours Lafayette, immeuble Incity - CS 23512 - 69489 LYON Cedex 03. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. La société sera radiée du RCS NICE et réimmatriculée au RCS LYON.
Société à responsabilité limitée (SARL) 100000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
BAKJY Sociéte à responsabilité limitée au capital de 100 000 € Siège social : 1 Chemin de la Borne, avenue des Hespérides, 06300 NICE 821 408 408 RCS NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant procès-verbal en date du 5 janvier 2021, L’assemblée générale extraordinaire a décidé de transférer le siège social, à compter du 1er février 2021 à l’adresse suivante : 146 avenue du Maréchal Juin, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR. En conséquence, l’article 4 des statuts a été modifié. Mention sera faite au RCS d’ANTIBES. Le représentant légal.
Société civile immobilière 200.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
BJB DE CARROS Sociéte civile immobilière au capital de 200 € Siège social : CHEZ AOLIVIER 610 4ème avenue, 06516 CARROS cedex 810 604 215 RCS GRASSE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes du PV des décisions extraordinaires des associés du 1er janvier 2020, il a été décidé de transférer le siège social au 69 chemin du Pain de Sucre, 06800 CAGNES-SUR-MER. De modifier en conséquence l’article correspondant des statuts (Article 4 Siège social). L’inscription modificative sera portée au RCS tenu par le greffe du tribunal de GRASSE.
Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
LA BERGERIE Sociéte Civile Immobilière en liquidation Au capital de 1 000 € Siège social : 114 avenue du Loubet 06270 VILLENEUVE-LOUBET RCS ANTIBES : 803 149 863 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une délibération en date du 30 décembre 2020, l’assemblée générale extraordinaire a : Constaté la clôture de la liquidation au 30 décembre 2020. Pris acte de la démission de Albert MORENO de ses fonction de liquidateur et donné quitus entier et sans réserve de sa gestion. La société sera radiée au RCS d’ANTIBES. Le Liquidateur.
Une robe blanche dissimulant mal une grosse masse de muscles, 1 375 kilos sur la bascule, se laissa...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suite