Société par actions simplifiée (SAS) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
174814 AVIS Suite à l'AGE du 13/11/2017, la Société LOWRIDER Sasu au capital de 1.000 €uros. Siège social : 75 chemin du Val de Cagnes, 06800 CAGNES SUR MER. RCS ANTIBES 831 481 007 passera de SASU à SAS, et Mme HURTADO Gaëlle demeurant au 75 chemin du Val de Cagnes, 06800 CAGNES SUR MER deviendra la nouvelle Présidente Associée en lieu et place de M. SENOUSSI Mohamed Amine
Artisan
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
174804 CESSION DE FONDS DE COMMERCE Suivant Acte SSP à NICE du 07/09/2017 enregistré à NICE le 02/10/2017, Dossier 2017 02064, Réf 2017A00591, M. Michaël, FERNANDEZ, Artisan, 7 Rue Legraverend, 75012 PARIS, exploitant sous l'enseigne FERRONNERIE DONATI, un fonds artisanal sis 30 chemin des Presses, (06800) CAGNES SUR MER, RCS ANTIBES 449 458 934, A CÉDÉ à la SAS GROUPE BATIFAIRE INGENIERIE, au capital de 1.000 €uros, siège social 60, ave de Nice, (06800) CAGNES SUR MER. RCS ANTIBES 822.019.246, le fonds artisanal de «ferronnerie d'art, et fabrication de ferronnerie, menuiserie, aluminium » qu'il exploite à CAGNES SUR MER (06800), chemin des Presses, sous l'enseigne « FERRONNERIE DONATI » moyennant le prix de 80.000 €uros. La prise de possession et l'exploitation effective ont été fixées au 07/09/2017. Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière des publicités légales, au siège du fonds cédé pour la validité et, avec copie pour information au Cabinet de Marie-Claude SIMON-HAZIZA 13 Rue Tonduti de l'Escarène, 06000 NICE
Evenement: Rectificatif / Erratum
174803 RECTIFICATIF Suite à l'annonce n°174511 parue dans le présent journal du 02/11/2017, il fallait lire : Par Acte SSP du 27/10/2017, au lieu de 25/10/2017.
Evenement: Rectificatif / Erratum
174826 RECTIFICATIF À l'annonce n°174432 parue dans le présent journal du 19 octobre 2017, il faut rajouter le sigle « FCA ».
Personne physique
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
174840 CESSION DE FONDS DE COMMERCE Suivant Acte Sous Seing Privé en date à BREIL SUR ROYA du 20 octobre 2017, enregistré à la SDE de NICE le 15 novembre 2017, Dossier 2017 03684 Référence 2017 A 01075, droits perçus : 2.910 €uros, Monsieur TARANTO Dominique Marcel, et Madame BOULANGER Nathalie épouse TARANTO demeurant ensemble sis 7 Coureou de Braga, 06540 BREIL SUR ROYA Ont cédé, à la Société LES GOURMANDISES BREILLOISES, SARL au capital de 5 000 €uros, siège social : 48 rue Pasteur, 06540 BREIL SUR ROYA, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 832 416 853, représentée par son Gérant Monsieur PILARES MORENO Rafael Jésus ayant tout pouvoir à cet effet aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 octobre 2017. Le fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, épicerie, glaces, pissaladières, confiserie, vente au détail sis 48 rue Pasteur, 06540 BREIL SUR ROYA moyennant le prix de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 €uros) s'appliquant aux éléments incorporels à hauteur de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90.000 €uros) et aux éléments corporels à hauteur de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €uros). La Société LES GOURMANDISES BREILLOISES a eu la propriété et la jouissance du fonds de commerce le 20 octobre 2017. Les oppositions s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, au fonds de commerce sis 48 rue Pasteur, 06540 BREIL SUR ROYA et pour information au Cabinet de Maître BALLESTRACCI Robert sis 10 place de la Joliette Hôtel de Direction, 13002 MARSEILLE. Pour avis
Evenement: Rectificatif / Erratum
174782 RECTIFICATIF À l'annonce n° 174301 du 12/10/2017 dans le journal LES PETITES AFFICHES DES ALPES-MARITIMES, il convient de lire : Clôture de liquidation à compter du 28/02/2017.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
174836 AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d'un Acte Sous Seing Privé en date du 18 novembre 2017, il a été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle Dénomination : NISSA PRIM Siège social : 45 allée des Ormes, E. Space Park Bâtiment D, 06250 MOUGINS Capital social : 1.000 €uros Objet : Commerce de gros de fruits et légumes. Durée : 99 années Président : M. Benjamin TRAMONI, demeurant 16 chemin du Collet des Grecs, 06200 NICE. La Société sera immatriculée au R.C.S. de CANNES. Le Représentant légal
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite