Société par actions simplifiée (SAS) 974671 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
175235 LACOUR AVOCATS AVOCATS AU BARREAU DE NICE 48 Avenue Jean Medecin 06000 Nice Tel: +33(0)493547242 Email: [email protected] ALIZE CAPITAL SAS au capital de 974.671 € Siège social : 1ère Avenue, 14ème Rue BP 148, 06513 CARROS 822 826 509 R.C.S. GRASSE AVIS Aux termes des décisions unanimes des Actionnaires en date du 28/09/2017 : 1. M. François FAUROUX, né le 09/03/1965 à ANNECY, demeurant au 11, Chemin de Rainneville, 74940 ANNECY LE VIEUX, a été nommé Président de la Société, avec effet au 03/10/2017, sans limitation de durée, en remplacement de M. Guillaume JABALOT, né le 09/06/1974 à CHAMONIX, demeurant 67, Rue Charles Laffite, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, démissionnaire à compter du 03/10/2017; 2. M. Antoine DE PEGUILHAN DE LARBOUST DE THERMES, né le 12/11/1977 à Pau, demeurant 7, Villa Buzenval, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT a été nommé à compter du 28/09/2017, Administrateur de la Société pour une durée de 6 ans expirant à l'issue de l'AG appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022, en remplacement de M. Sylvain BERGER DUQUENE, né le 03/04/1970 à NEUILLY SUR SEINE, demeurant 15 Hereford Square, SW7 4TS LONDRES, démissionnaire à compter du 28/09/2017 ; 3. M. François FAUROUX, né le 09/03/1965 à ANNECY, demeurant au 11, Chemin de Rainneville, 74940 ANNECY LE VIEUX, a été nommé à compter du 03/10/2017, Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la Société pour une durée de 6 ans expirant à l'issue de l'AG appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022, en remplacement de M. Axel ECKHARDT, né le 01/01/1952 à KÖLN, demeurant Kaiser Frederick Ring, 70 40547 DÜSSELDORF, démissionnaire à compter du 28/09/2017. Mention sera faite au RCS de GRASSE. Pour avis.
Evenement: Rectificatif / Erratum
175305 RECTIFICATIF À l'annonce 175052 parue dans le présent journal du 07/12/17, il fallait lire : Assemblée Générale Extraordinaire du 01/01/2016.
Société par actions simplifiée (SAS) 5000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
175344 CABINET BUCHET MAURIZOT Société d'Avocats Conseil en Droit des Sociétés et Fiscal 5 rue de la Préfecture 06300 NICE DÉMISSION DE DIRECTEUR GÉNÉRAL Par délibération du 15/12/2017, les Actionnaires de la SAS CORENTIN, capital de 5.000 €uros, siège à NICE (06000), 3, rue de Russie, 803 964 030 RCS NICE, ont pris acte, à compter de ce jour, de la démission de M. Stéphane VASSALLO de ses fonctions de Directeur Général. Pour avis.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite