Société civile immobilière de construction vente 1000.00 EUR
Evenement: Prorogation de la durée de la société
ARISTOTE ATLANTIQUE SUD AVOCAT Droit Fiscal et Droit des Societés 8 avenue du 8 Mai 1945 - 64100 BAYONNE HAMEAU 5ème SCCV au capital social de 1.000 € Siège social : Le Louvre, 13 rue Alphonse Karr 06000 NICE RCS NICE 752 811 257 AVIS Suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 13/07/2022, il a été décidé de proroger la durée de la société de vingt années, Soit : du 19/07/2022 au 18/07/2042. L’article 4 « Durée de la société » des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de NICE Pour avis.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
AGENCE GABRIELLI ARCHITECTURE SASU en liquidation au capital de 1 000 € 8 Avenue Emmanuel Signoret, 06260 PUGET-THENIERS RCS NICE n° 892 507 260 CLOTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGE du 30/09/2022, il a eté décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Madame Célina GABRIELLI pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 30/09/2022. Radiation au RCS de NICE. Pour avis Le représentant légal
Société par actions simplifiée (SAS) 2000.00 EUR
Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
MACM Sociéte par actions simplifiée au capital de 2 000 €uros Siège social : 11 AVENUE CARAVADOSSI, 06000 NICE 791 688 526 RCS NICE AVIS AuxAux termes d’une délibération en date du 01 octobre 2022, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de remplacer l’ancien objet social de la société : « restauration, Salon de thé, glacier, crêperie, vente à emporter. Vente de boissons alcoolisé et non alcoolisé des licences 1 et 3 » par un nouvel objet social : « L’achat et la gestion de tous biens immobiliers en vue de leur location. La souscription de tous emprunt pour réaliser l’objet. » Et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts. POUR AVIS Le Président
Société civile de moyens 304.90 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
SCM BOSCH GOMEZ SCM au capital de 304,90 € 30 Boulevard Maréchal Juin, 06800 CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES n° 395 122 534 AVIS DE DISSOLUTION Par acte du 31/03/2022, prenant effet le 31/03/2022, Les associes ont décidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Michel BOSCH sis 30 Boulevard Maréchal Juin, 06800 CAGNES-SUR-MER a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social où la correspondance doit être envoyée et les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS ANTIBES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 50000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Il a eté constitué une société par acte sous seing privé, en date du 26 octobre 2022 Dénomination : O’SATIS. Forme : Société à responsabilité limitée. Siège social : 830 avenue Saint Exupéry, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE. Objet : la vente, L’installation et la maintenance de systèmes de traitement de l’eau et de traitement de l’air, la vente de tous produits et accessoires liés à ces activités, la prise, l’acquisition, l’exploitation, la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Durée de la société : 99 année(s). Capital social fixe : 50 000 €uros Gérant : Monsieur Eric ROSSI, demeurant 519 avenue des Anciens Combattants, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE. Gérant : Monsieur Luka RICHSHOFFER, demeurant 32 avenue Pierre de Coubertin, 06150 CANNES. Gérant : Monsieur Carlo ROSSI, demeurant 519 avenue des Anciens Combattants, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE. Gérant : Monsieur Mathieu BALESTER demeurant 38T route de Bievres 78350 JOUY EN JOSAS. La société sera immatriculée au RCS de CANNES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 45200.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CLÔTURE DE LIQUIDATION Dénomination : labate technologies, Forme : societé à responsabilité limitée société en liquidation, Capital social : au capital de 45 200 €uros, Siège social : 194 chemin du Siege Le Mirabaous 06140 VENCE, 481 114 411 RCS GRASSE Aux termes d’une décision en date du 01/11/2022, les Associés ont approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur Monsieur JOSEPH LABATE demeurant 194 chemin du siege Le Mirabaous 06140 VENCE, pour sa gestion et l’a déchargé de son mandat et prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société à compter du même jour. Les comptes de clôture seront déposés au greffe du tribunal matériellement compétent de GRASSE. Radiation au RCS de GRASSE.
Société par actions simplifiée (SAS)
Evenement: Mouvement des Dirigeants
MAYADOM SAS au capital de 2 000 € 1bis Rue Molière, 06100 NICE RCS NICE n° 853 988 160 AVIS Par decision de l’associé unique du 31/10/2022, prenant effet ce jour, Il a été décidé de : transférer le siège social au 55 Rue Auguste Pegurier, Les Pergolas 06200 NICE démission de M. Eric BUFARULL de ses fonctions de Directeur Général et nomination de M. Eric BUFARULL en qualité de président en remplacement de M. Thierry LIENHARDT, démissionnaire. Validation : RCS NICE.
Société civile immobilière 1500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un ASSP en date du 31/10/2022, il a eté constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SCI HOLALA Objet social : l’acquisition, L’administration et la gestion par bail ou autrement et la disposition de biens immeubles de toute nature Siège social : 229 route de la Colle, 06270 VILLENEUVE LOUBET Capital : 1 500 € Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS ANTIBES Gérance : Madame LACROUTS Cathy, demeurant 229 route de la Colle, 06270 VILLENEUVE LOUBET Clause d’agrément : Les cessions s’effectuent librement entre associés et au profit des ascendants ou descendants du cédant. Cathy LACROUTS
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite