Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 01/05/2024, constitution d’une SASU denommée: BOBX INVEST Capital: 1 000 € Siège: 26 Route de Laghet, 06340 LA TRINITE Objet: La prise de participations, Sous quelques forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales ou civiles ou autres entité, ainsi que la gestion, l’animation, le contrôle, la mise en valeur et la cession desdites participations Président: Monsieur Jéremy ARRESTIER demeurant à 26 Route de Laghet, 06340 LA TRINITETransmission des actions : Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote: Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS NICE.
Société civile immobilière 25640.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
MIMEURE SCI au capital de 25 640 € 58 bis Avenue Jean Médecin, 06000 NICE RCS NICE n° 848 233 623 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d’une AGE du 31/12/2023, prenant effet le 31/12/2023, Les associes ont décidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Monsieur Benjamin GUERRE sis 8 Promenade du Rhône, 21000 DIJON a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS NICE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 150000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AVIS Aux termes de décisions du 29.03.2024, l’associée unique de la SASU "CLEAN BOX NETTOYAGE" ; Capital: 150.000 € ; Siège social : NICE (06200) 45, Route de Canta Galet ; RCS NICE 803.920.768, a nomme, à compter du 29.03.2024 , en qualité de Présidente : la SAS "CLINITEX SERVICES", ayant son siège social à VILLENEUVE D’ASCQ (59491) 3, rue des Teinturiers RCS LILLE METROPOLE 377.679.634, en remplacement de Jonathan FERRAPIE , démissionnaire à compter du 29.03.2024. Pour avis
SAS, société par actions simplifiée 37000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
C.G.B. SAS au capital de 37 000 € 17 rue alfred mortier, 06000 NICE RCS NICE n° 492 049 366 CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES Aux termes d’une AGO du 30/06/2020, il a éte décidé de ne pas renouveller les mandats du commissaire aux comptes titulaire Monsieur Dominique DAVID et du commissaire aux comptes suppléant Monsieur Thierry BOZZOLA à compter du 30/06/2020, Prenant effet le 30/06/2020. Validation: RCS NICE.
Société civile immobilière 82749.33 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
SCI PRE CATELAN SCI au capital de 82 749,33 € quartier la plaine, LOT DU PRE CATELAN, 06410 BIOT RCS ANTIBES n° 422 735 597 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d’une AGE du 30/11/2023, Prenant effet ce jour, les associés ont decidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Monsieur Jacques ANDRE sis 390 Avenue Colonel Meyere, 06140 VENCE a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS ANTIBES.
SAS, société par actions simplifiée 23908.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SAS VICTORIA SAS au capital de 23908€ Siège sise 8 Av Felix Faure à Menton (06500) 821002912 RCS NICE AVIS Suite aux décisions du 1/04/2024 de l’associé unique à la SAS VICTORIA, sise 8 Av Félix Faure à Menton (06500), RCS 821002912, Mme Myriam DE FILIPPIS, née le 13/5/1978 à Digne (04), dmt 935 Rue A. Péglion 06190 RCM, a été nommée Directeur Général, à cpter du 1/4/2024. Pour avis RCS NICE
SAS, société par actions simplifiée 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par une Assemblée Genérale Extraordinaire en date du 20 avril 2024, les associés de la SAS VICELI PROMOTION, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS NICE sous le n° 905 276 572, ont décidé de transférer le siège social de la société, du ’5 chemin des Terres Chaudes 06500 MENTON’ au ’ Les Empereurs, 34 Bd DUBOUCHAGE 06000 NICE’ à compter du jour de l’assemblée. L’article 4 des statuts sera modifié en conséquence.
Commune et commune nouvelle
Evenement: Location gérance : début / prorogation
LOCATION GERANCE Suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 2024 La Mairie de MASSOINS, representé par son Maire Marie-Laure TISSERAND Hôtel de Ville 06710 MASSOINS a donné à bail, à titre de location-gérance à GRAZIANI David, Né à NICE le 16 septembre 1978 de nationalité française SIREN 452 303 661 Un fonds de : Bar Restaurant Exploité à 32 Camin dei Jardin 06710 MASSOINS à compter du 1er mai 2024. En vertu de ce contrat M GRAZIANI David né à NICE le 16 septembre 1978 de nationalité française SIREN 452 303 661, exploitera le fonds à ses risques et périls et sous son entière responsabilité. La Mairie de Massoins ne sera tenue d’aucune dette ni d’aucun engagement contracté par le gérant et le fonds ne pourra en aucun cas être considérée comme le gage des créanciers du locataire. Pour unique insertion, Le bailleur POUR AVIS Le Maire Mme TISSERAND Marie-Laure
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite