Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 3000.00 EUR
Evenement: Mouvement d'Associés
COEOS PATRIMOINE SARL au capital de 3 000 € 535 route des lucioles, LES AQUEDUCS BAT 3, 06560 VALBONNE RCS GRASSE n° 841 742 869 AVIS Aux termes d’une AGE du 15/04/2024, Prenant effet le 15/04/2024, il a éte décidé : de transférer le siège social du 535 route des Lucioles, Les Aqueducs Bat. 3 06560 VALBONNE au 1300 Route des Crêtes, Ecopolis Bâtiment P, 06560 VALBONNE. d’autoriser l’entrée au capital de nouveaux associés, et prendre acte de la cession de parts sociales entre les associés et modifier en conséquence la liste des associés. d’autoriser le changement de dénomination sociale : la société prend pour dénomination sociale ’COÉOS GROUPE’ en lieu et place de ’COÉOS PATRIMOINE’, ’COÉOS PATRIMOINE’ étant maintenu en tant que nom commercial et changer en conséquence les statuts de l’entreprise d’autoriser l’ajout de fonction de société holding animatrice à la société parmi les objets sociaux autorisés, et changer en conséquence les statuts de l’entreprise Mention au : RCS GRASSE. Pour avis Le représentant légal
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 8000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
CHANGEMENT DE GÉRANT A l’ A.G.E. en date du 02/01/2024, les associés de la SARL V.MOTOR’S au capital de 8.000 €, Sise 22 rue Bonaparte -06300 NICE, dont le RCS NICE 2010 B 520232273, ont nomme M. MOUDOUD Izri, Lounis, Roger, demeurant 550 Chemin de l’Eurier 06670 Castagniers, en qualité de nouveau gérant à compter du même jour, en remplacement de M. MOUDOUD Mohand, démissionnaire.
SAS, société par actions simplifiée 410515.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
CASTELLI GROUPE SAS au capital de 410 515 € Siège social à NICE (06200) 444 boulevard de Grenoble Espace saint Isidore 338 561 715 RCS NICE AVIS Decision du 10.01.2024 : cessation des fonctions de membre de conseil de surveillance de SAINT PONS (353 023 070 RCS NICE) avec effet immédiat.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 06/03/2024, constitution d’une SASU denommée : TITOUSUITCASE Capital : 1 000 € Siège : 146 Boulevard Napoléon III, Bâtiment Les Bleuets - Entrée 2, 06200 NICE Objet : Achat vente de tous articles de bagagerie, maroquinerie, vente à distance et e-commerce Président : Monsieur Ayoub ZAGGAR demeurant à 146 Boulevard Napoléon III, Bâtiment Les Bleuets - Entrée 2, 06200 NICE Transmission des actions : La cession d’actions à un tiers est soumise à l’agrément de la société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE.
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 12000.00 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
INSERTION UNIQUE Acte : Acte electronique du 2 mai 2024 Enregistré au Service départemental de l’enregistrement de NICE, le 6 mai 2024, Dossier 2024 00007653, Référence 0604P61 2024 A 01353. Cédant : SEDITAL FRANCE, SARL au capital social de 12.000 €, dont le siège social est à 3 Avenue du Général de Gaulle - 06320 - LA TURBIE, immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 484 491 394. Cessionnaire : LE BLANCHISSERIE SAS, SAS à associé unique au capital de 10.000 €, dont le siège social est à LA TRINITE - 06340 - 121 Route de Laghet, immatriculée au R.C.S. de NICE, sous le numéro 987 850 500. Transaction : Fonds commercial de « Pressing-blanchisserie de détail », exploité à LA TURBIE - 06320 - 3 Avenue du Général de Gaulle. Prix : 150.000 €uros. Entrée en possession : 2 mai 2024 à 00 heures. Domicile est élu : - pour la validité : au siège du fonds vendu à LA TURBIE - 06320 - 3 Avenue du Général de Gaulle - pour la correspondance : au Cabinet de Maître Michael BERDAH - NICE - 06000 - 23 rue du Maréchal Joffre où les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales.
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
YACHTS CHANDLERS SARL au capital de 10 000 € 21 Av Mirabeau, 06600 ANTIBES RCS ANTIBES n° 533 562 575 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par acte du 01/04/2024, prenant effet le 01/04/2024, Il a eté décidé de transférer le siège social à Port Gallice, Local 6, 47 Boulevard Edouard Baudoin, 06160 JUAN LES PINS. Mention au : RCS ANTIBES.
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
VINCENT BARDET SARL au capital de 1000€ Siège social : C/o Sarl AGIE Espace Bel Ombra 1555 avenue de la Plaine 06250 MOUGINS RCS CANNES 809 611 825 TRANSFERT DE SIÈGE En date du 24/04/2024, l’associe unique a décidé le transfert du siège social à compter du 01/05/2024 et de modifier l’article 4 des statuts comme suit : - Ancienne mention : le siège social de la société est fixé au C/o Sarl AGIE Espace Bel Ombra 1555 avenue de la Plaine, 06250 MOUGINS. - Nouvelle mention : le siège social de la société est fixé au 618, Chemin de Cabrol, 06580 PEGOMAS. L’inscription modificative sera portée au RCS GRASSE tenue par le greffe du tribunal. BARDET VINCENT
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 29/04/2024, constitution d’une SASU denommée : SCR NICE RENOVATION Capital : 1 000 € Siège : 312 Route de Bellet, 06200 NICE Objet : Rénovations en bâtiment Président : Madame Sumalee SUILA EPOUSE PIMIENTA demeurant à 312 route de bellet, 06200 NICE Transmission des actions : Libre tant que la société est unipersonnelle. Si la société devient pluripersonnelle, Les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu’après agrément donné par décision collective à la majorité des 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite