Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Clôture pour insuffisance d'actifs
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Rôle 19/2 CONT RLJ - Par jugement en date du 18 Mars 2024, la Chambre des Procédures Collectives du Tribunal Judiciaire de NICE a prononcé : - La clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la SCI AL TESSIMMO RCS Nice 531 828 093 2 avenue baquis 06000 NICE Pour extrait conforme, Nice, le 18 mars 2024 Le greffier,
Personne physique
Evenement: Rectificatif / Erratum
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ROLE 24/16 RLJ Par jugement en date 18 Mars 2024, la Chambre des Procédures Collectives du Tribunal judiciaire de NICE a RECTIFIE le jugement de redressement judiciaire rendu le 8 Septembre 2023 qui a été publie aux petites affiches des AM journal du 15 au 21 septembre 2023 Annonce 209776 en ce qu’il comporte une erreur sur l’orthographe du nom du débiteur, La procédure a été ouverte par jugement du 8 septembre 2023 à l’encontre de Mme Cécilia MARTINHO ep HECKMANN activité de location meublée 28 chemin du Vallon de BARLA 06200 NICE Pour extrait conforme, Nice, le 18 mars 2024 Le Greffier
Evenement: Liquidation Judiciaire
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ROLE 24/3 Par jugement en date du 18 MARS 2024, la chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de NICE, A : prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV 28 VICTOR HUGO Sociéte Civile Construction-Vente immatriculée au RCS DE NICE sous le n ° 849 340 021 activité : construction d’un bien immobilier en vue de sa revente en totalité au 28, rue Victor Hugo Beausoleil 400 Route de la Revère 06360 EZE ET constaté la date de cessation des paiements au 15 Décembre 2023 Désigné Maître Marie-Sophie PELLIER DE LA SELARL PELLIER LES MANDATAIRES en qualité de mandataire liquidateur. Désigné Mme Pascale DORION en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL en qualité de juge commissaire suppléant. Pour extrait conforme, Nice, le 18 MARS 2024 Le greffier.
Société par actions simplifiée (SAS) 2000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
BIRELLI AND CO Société par actions simplifiée au capital de 2 000 €uros Siege social : 164, Chemin de Saint Martin 06390 BERRE LES ALPES AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous signature privée en date à BERRE LES ALPES du 1er et 2 avril 2024, Il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société par actions simplifiée Dénomination : BIRELLI AND CO Siège : 164, Chemin de Saint Martin - 06390 BERRE LES ALPES Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son immatriculation au RCS Capital : 2 000 €uros Objet : Gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières - Toutes prestations de services au bénéfice des sociétés dans lesquelles elle détient des participations Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception des cessions aux associés, sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés. Président : Monsieur BIRELLI Lucas, demeurant 164, Chemin de Saint Martin - 06390 BERRE LES ALPES Directrice générale : Madame Oriana BIRELLI, demeurant 164, Chemin de Saint Martin - 06390 BERRE LES ALPES La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NICE. Pour avis, le Président
Evenement: Liquidation Judiciaire
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Rôle 24/2 Par jugement en date du 18 MARS 2024 la chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de NICE, a : Constaté l’état de cessation des paiements à la date au 5 Janvier 2024 et ouvert la liquidation judiciaire de M. Patrick MALET Conseil en systemes et logiciels informatiques SIRET 439 190 786 00012 MCE CONSULTING 10, Rue Blacas 06000 NICE Désigné Mme Pascale DORION en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL en qualité de Juge commissaire suppléant ; Désigné Maître Dorian GUERY de la SELARL GUERY en qualité de liquidateur Pour extrait conforme, Nice le 18 MARS 2024 Le Greffier
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 29/03/2024, constitution d’une SASU denommée: GM2X Capital: 1 000 € Siège: 198 Avenue des Pignatières, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR Objet: Entretien, Réparation et vente de véhicules automobiles légers,installation, entretien, réparation, vente et location de matériel électronique, de télématique embarquée, se signalisation sonore et lumineuse, re radio télécommunication, etc... Président: Monsieur Jean-olivier MICHELOT demeurant à 198 Avenue des Pignatières, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR Transmission des actions : Libre tant que la société est unipersonnelle. Si la société devient pluripersonnelle, les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu’après agrément donné par décision collective à la majorité des 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote: Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS ANTIBES.
Evenement: Redressement Judiciaire
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Rôle 24/5 Par jugement en date du 18 Mars 2024 la chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de NICE, a : Constaté l’état de cessation des paiements au 18 Janvier 2024 de M. Pierre PENA SIRET 348 186 727 00049 Kinesithérapeute Ostéopathe entrepreneur individuel 40 Rue Gioffredo 06000 NICE ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé une période d’observation de 6 mois ; Désigné Mme Pascale DORION en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL en qualité de Juge commissaire suppléant ; Désigné Maître Jean-Patrick FUNEL de la SELARL FUNEL ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers. Pour extrait conforme, Nice le 18 MARS 2024 Le Greffier
Société civile immobilière 206333.45 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
DAL RIADA SCI au capital de 206 333,45 € 76 av des iris, LOT LES PINS, 06250 MOUGINS RCS CANNES n° 404 916 637 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL Par décision de l’associe unique du 31/01/2024, Prenant effet le 31/01/2024, il a été décidé de transférer le siège social au 700 Avenue de Tournamy, 06250 MOUGINS. Mention au : RCS CANNES.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite