Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
AVIS DE DISSOLUTION ALTERNATIVE FARM SARL en liquidation au capital de 1 000 €uros Siege social : 108B Avenue de Roquebilière, 06300 NICE RCS NICE 899 540 884 Suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 31 Octobre 2023, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 31 Octobre 2023 et sa mise en liquidation. L’assemblée générale a nommé comme liquidateur Monsieur Gil DAHON, Demeurant 1418 crs Marcel Pagnol, 06610 LA GAUDE et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter le passif. Le siège de liquidation est fixé à 1418 crs Marcel Pagnol, 06610 LA GAUDE. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de NICE. Pour avis, le liquidateur.
Société par actions simplifiée (SAS) 15000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
T.G.L TRANSPORTS SAS en liquidation au capital de 15 000 € Impasse Anatole France 2 - bât. 5 Zone Industrielle Anatole France 06340 LA TRINITE RCS NICE n° 532 193 661 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGE du 27/12/2023 , il a éte décidé : - d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; - de donner quitus au liquidateur Monsieur Antoine NICOLO, Demeurant 105 Chemin de Redebraus, 06440 L’ESCARENE pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; - de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 27/12/2023. Radiation au RCS de NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 3000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
GEOSCIENCES SURVEY SARL au capital de 3 000 € 1160 che de la sine, PISTE DES SALETTES, 06140 VENCE RCS GRASSE n° 850 617 622TRANSFERT DE SIEGE SOCIALAux termes d’une AGE du 08/01/2024, Prenant effet le 08/01/2024, il a éte décidé de transférer le siège social au 56 Boulevard Louis Icard, 06130 GRASSE. Mention au : RCS GRASSE. Pour avis La gérance
SA à conseil d'administration (SA) 822222.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AVIS CITYA SAINT HONORE CANNES Societé par actions simplifiée au capital de 822 222 €uros Siège social : 9 rue Saint-Honoré 06400 CANNES RCS CANNES : 383 275 047 Le 23 janvier 2024, l’Associée unique a : Constaté la démission de Monsieur Didier MARIE de ses fonctions de Président ; Nommé Monsieur Gaspard VALET, Domicilié au 9 rue Saint Honoré 06400 CANNES, en qualité de Président ; Adopté de nouveaux statuts. Modification faite au RCS de CANNES.
Société par actions simplifiée (SAS) 60000.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
KOLIEM SAS au capital de 20 000 € 1911 Chemin de Vallauris, 06220 VALLAURIS RCS ANTIBES n° 979 454 709 AVIS D’AUGMENTATION DE CAPITAL Aux termes d’une AGE du 10/01/2024, prenant effet le 10/01/2024, Les associés ont decidé de d’augmenter le capital de 40 000 €. Nouveau capital: 60 000 €. Validation: RCS de ANTIBES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP en date du 17/01/2024, il a eté constitué une SASU dénommée : DISTINGUO DRIVE - Siège social : 8 rue du Général Saramito, 06300 NICE. Capital : 100 €. Objet social : - Exploitation de véhicules de transport avec chauffeur, Location de voiture avec chauffeur. - Achat/vente et location de véhicules neufs ou d’occasions en France et à l’étranger. Président : M. ASSILI Jihed demeurant 8 rue du Général Saramito, 06300 NICE élu pour une durée illimitée. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte ssp du 23/01/2024 il a eté constitué la Société par Actions Simplifiée suivante : Dénomination : MORGAN AND COLNEY Objet : Toutes prestations de services, tous conseils et toutes études, Notamment dans le domaine du textile. Siège social : 7ter rue Emmanuel Philibert, Port Nicea B - 06300 NICE. Capital social : 1.000 €. Droit de vote et admission aux assemblées : Chaque action donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations. Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions dont il est titulaire. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S. de NICE. Président : M. Boris DENOUAL demeurant 7ter rue Emmanuel Philibert, Port Nicea B - 06300 NICE.
Entrepreneur individuel
Evenement: Cession
AXE AVOCATS Cabinet d’Avocats 73 avenue Saint Exupery 06700 SAINT LAURENT DU VAR AVIS Suivant acte SSP en date à ST LAURENT DU VAR le 10/01/2024, enregistré à SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE NICE le 22/01/2024, Dossier 2024 00001118, référence 0604P61 2024 A 00079, M. Eric JOB, domicilié 50 Bd Henri Sappia, Résidence « La Séréna » bât B1 06100 NICE, a cédé à M. Eric MARTAGUET, domicilié 3 rue Saint Philippe « Le Capitole » 06000 NICE, les droits indivis, à raison de la moitié, portant sur un fonds artisanal de « Travaux de menuiserie métallique et serrurerie » sis et exploité à NICE (06000) 81 Bd Gambetta sous l’enseigne « JOB BONNET » pour lequel M. Eric JOB est immatriculé à titre individuel sous le n° SIRENE 334 272 614 et qu’il détient indivisément par moitié avec M. Marc BONNET par l’intermédiaire de la société créée de fait « SCDF JOB BONNET » identifiée à l’INSEE sous le n° 448 170 514, moyennant le prix principal de 50.000 €. La propriété et la jouissance ont été fixées au jour de l’acte. Les oppositions seront reçues en la forme légale, à peine de forclusion, dans les 10 jours de la dernière en date des publications légales, pour la validité, au siège du fonds artisanal vendu, et pour la correspondance, au cabinet de Me Nicolas HENNEQUIN, Avocat, 73 Avenue Saint Exupéry 06700 SAINT LAURENT DU VAR. POUR AVIS.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite