Société à responsabilité limitée (SARL) 60000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
185406 SARL MANAN Sigle : BELLAX au capital de 60.000 € Siège social : 43 pde des Anglais, 06000 NICE 798 596 649 R.C.S. NICE CHANGEMENT DE GERANT Suivant P.V. en date du 01/12/2017, l'AGE a nommé en qualité de Gérant, à compter du 21/12/2017 : Mle Anna TOVMASSIAN, demeurant 85 Bd de la Madeleine, François Villon 2, 06000 NICE en remplacement de M. Armen BOGHOSSIAN.
Société civile immobilière 10671.4 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
185397 VILLERMONT Société Civile Immobilière au capital de 10.671,43 € Siège social : Avenue Roi Albert 1er, Villa Clarté, 06000 NICE 400 825 113 RCS NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er décembre 2017, le siège social de la Société a été transféré de l'avenue Roi Albert 1er Villa Clarté 06000 NICE au 5, avenue Colonel Evans Domitia 2 Les Jardins de Céménélum 06000 NICE à compter du 1er décembre 2017 (06000). Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE. Pour avis et mention, Christiane RIZZO, Cogérante.
Société civile immobilière 10000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
185398 SCI L'IMMORTELLE au capital de 10 000 € Siège social : 37 Corniche André de Joly, « Le Boronais » 06300 NICE B 484 729 827 RCS Greffe NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d'une délibération Extraordinaire en date du 2 janvier 2018 les Associés de la Société susvisée, Ont décidé de transférer le siège social qui était à NICE 37 Corniche André de Joly, « Le Boronais » 06300 NICE Au 81 route de Saint de Pierre de Féric « Park Baie des Anges », 06000 NICE. Les statuts ont été modifiés en conséquence : Ancienne mention : Le siège social est fixé au 37 Corniche André de Joly, « Le Boronais », 06300 NICE. Nouvelle mention : Le siège social est fixé : Au 81 route de Saint de Pierre de Féric « Park Baie des Anges », 06000 NICE. L'ancien siège est supprimé. Pour avis. La Gérance.
Société civile immobilière 1524.49 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
185399 MARINE au capital de 1524,49 € Siège social : 144 rue de Courcelles, 75017 PARIS 352 622 930 RCS PARIS TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL L'AGE du 31/07/2017, a transféré le siège social à quartier Château de la Gaude, chemin des Carrières, 06640 ST JEANNET à compter du 31/07/2017. Gérant : Mr Ychoua NATAF demeurant quartier Château de la Gaude, chemin des Carrières, 06640 ST JEANNET. Objet : Gestion et administration des biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire. Durée : 90 ans. Modification sera faite au RCS de GRASSE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 500 EUR
Evenement: Création d'entreprise
185365 AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 01/10/2017. Dénomination : SARL TECHLAB Dentaire Capital : 500 €uros. Siège social : 223 Avenue de la Californie, 06200 NICE. Forme : SARL. Objet : Fabrication dispositifs médicales sur mesure (prothèses dentaires). Durée : 99 ans. Gérant : M. Jean-Christophe BATTAINI, 82 chemin du Descaus Inférieur, 06670 CASTAGNIERS. Immatriculation : RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 5000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
185394 AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d'un Acte Sous Seing Privé en date du 19 décembre 2017, il a été constitué une Société par actions simplifiée ayant pour : Dénomination : AUDIT DROIT EXPERTISE COMPTABLE Sigle : SAS Capital social : 5.000 €uros Siège social : 1866 route de la Roquette, 06250 MOUGINS. Objet : La Société a pour objet l'exercice de la profession d'Expert-Comptable. Durée : 99 années Président : M. Jean Claude HENON, demeurant 2 allée Pierre Jacolin, 93600 AULNAY SOUS BOIS. Conditions d'admission aux Assemblées Générales et d'exercice du droit de vote : Tout Associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Chaque Associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions en cas de pluralité d'Associés, les cessions d'actions à des tiers sont soumises à l'agrément de la collectivité des Associés. La Société sera immatriculée au R.C.S. de CANNES. Le Représentant légal.
Société en nom collectif (SNC) 80000 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
185392 CESSION DE FONDS DE COMMERCE Suivant Acte SSP à LAVAL, du 20 septembre 2017, enregistré à NICE sous Référence 2017A01409, la Société INTERANIM NICE 06, SNC au capital de 80 000 €uros, dont le siège social est 11 rue Emile Brault à LAVAL (53000), immatriculée sous le numéro 790 776 389 RCS LAVAL, a cédé à la Société SRAE SUD, SNC au capital de 10.000 €uros, dont le siège est 11 rue Emile Brault à LAVAL (53000), immatriculée sous le numéro 832 766 612 RCS LAVAL, un fonds de commerce d'agence de travail temporaire sis 52 avenue Pierre Isnard, 06000 NICE, lequel fonds est actuellement exploité en location-gérance. Cette vente a été consentie au prix de 410 975,86 €uros. Pour la validité des oppositions domicile est élu à l'adresse du fonds objet des présentes, pour la réception des oppositions domicile est élu chez l'acquéreur SRAE SUD, 11 rue Emile Brault, 53000 LAVAL.
SA à conseil d'administration (SA) 5257500 EUR
Evenement: Location gérance : début / prorogation
185375 RENOUVELLEMENT DE LOCATION-GÉRANCE Aux termes d'un Acte Sous Seing Privé en date du 21/12/2017 à BOULOGNEBILLANCOURT, La SA SOCIETE DE L'HOTEL WEST END, SA dont le siège social est 10 rue Denfert Rochereau à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 785 244, et la SAS SOCIETE DE GERANCE HOTEL WEST END, SAS dont le siège social est 31 Promenade des Anglais à NICE (06000), immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 490 739 244, ont convenu de renouveler pour une durée de cinq années à compter du 01/01/2018, soit jusqu'au 31/12/2022, le contrat de location-gérance du fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant, et salle de séminaires, sous les enseignes HOTEL WEST-END, RESTAURANT LE SIECLE, BAR DE L'HOTEL WESTEND, exploité à NICE (06) 31 Promenade des Anglais.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite