Société par actions simplifiée (SAS) 300 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte Sous Seing Privé en date du 19/12/2014, il a été constitué une Société dont les caractéristiques sont les suivantes : Forme : SAS Dénomination sociale : MAISON DES GRANDS VINS DU MONDE Sigle éventuel : MGVM Nom ou enseigne commerciale éventuelle : LE BISTROT DES ANTIQUAIRES Capital : 300,00 Euros Siège social : 3 A rue Antoine Gautier, 06300 NICE Objet social : La vente à consommer sur place ou à emporter de vins, champagnes, bières, boissons non alcoolisées et épicerie fine ; La vente à consommer sur place ou à emporter d'assiettes de charcuteries, fromages, antipasti et tapas ; La vente à domicile de produits spiritueux et épicerie fine ; Président : Monsieur TARTAGLIONE Antonio, 7 Bd Lech Walesa, 06300 NICE Transmission des actions : Les actions ne peuvent être cédées y compris entre Associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des Associés statuant à l'unanimité Condition d'admission aux Assemblées : Tout Associé peut participer aux Assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions. Condition d'exercice du droit de vote : Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés Immatriculation : Au RCS de NICE Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
ODYSSEE AVOCATS ZI de Courtine 915 Rue Ste Geneviève, 84000 AVIGNON JULIETTE SARL au capital de 10 000 € Siège social : 475 Boulevard de l'Europe 83500 LA SEYNE SUR MER RCS TOULON B 801 241 431 Par décision du 5 décembre 2014, l'Associée unique a transféré le siège social au 8 Cours du 11 Novembre, Immeuble Central Plaza à CAGNES SUR MER (06800) à compter du même jour, et a modifié en conséquence l'Article 4 des statuts. La Société, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON fera l'objet d'une nouvelle immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d'ANTIBES. Gérante : Jessica BROUART demeurant 317 Chemin Saint Etienne à CAROMB (84330). Pour avis, la Gérance. 143875
Société par actions simplifiée (SAS) 300000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
143841 EITP SAS au capital de 300.000 € Siège social : Parc d'Activité de l'Argile 06370 MOUANS-SARTOUX 419 435 672 R.C.S. CANNES Par décisions du 23 décembre 2014, l'Associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur Laurent TROCME de son mandat de Président à compter du 1er Janvier 2015, décide de nommer en qualité de nouveau Président Monsieur Vincent VESVAL (demeurant 81 avenue de la Panouse 13009 MARSEILLE) à compter de cette même date, pour une durée de trois ans. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 15244 EUR
Evenement: Fusion réalisée
SARL AGIS SARL au capital de 15.244 euros Siège social : 2791 chemin de Saint Bernard Bât. F Sophia Antipolis 06220 VALLAURIS 329 310 510 RCS ANTIBES AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d'une décision du 19.12.2014, l'Associé unique de la Société SARL AGIS a approuvé le traité établi Sous Seing Privé en date du le 31 octobre 2014 portant fusion par absorption de la SARL AGIS par la Société «SECURITE ALARME SERVICE », Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le siège social est 2791 chemin de Saint-Bernard Bât. F Sophia Antipolis 06220 VALLAURIS, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n°316 572 668. L'Associé unique a décidé la dissolution anticipée, sans liquidation, de la Société SARL AGIS, le passif de cette Société étant intégralement pris en charge par la Société « SECURITE ALARME SERVICE » et les actions émises en augmentation de son capital par la Société « SECURITE ALARME SERVICE » étant directement et individuellement remises à l'Associé unique de la Société SARL AGIS, à raison de 1 action de la Société « SECURITE ALARME SERVICE » pour 2,564416 parts sociales de la Société SARL AGIS. L'Associé unique de la Société SECURITE ALARME SERVICE en date du 19.12.2014 ayant approuvé le traité de fusion et augmenté son capital, la fusion et la dissolution de la Société SARL AGIS sont devenues effectives à cette date. Les actes et pièces concernant la dissolution sont déposés au RCS d'ANTIBES. Pour avis. 143862
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CLÔTURE DE LIQUIDATION Forme : SARL Dénomination sociale : PALME Siège social : C/O MBE 2 Bis avenue Durante 06000 NICE Capital : 1 000,00 Euros en liquidation. RCS de NICE N°529 035 917. Aux termes d'une AG Extraordinaire en date du 19/12/2014, les Associés ont constaté la clôture de la liquidation de la Société au 19/12/2014. Pris acte de la démission de la SARL COCOON de ses fonctions de Liquidateur et donné quitus entier et sans réserve de sa gestion. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE. Pour avis, le Liquidateur
Société civile immobilière 1524.49 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CLÔTURE DE LIQUIDATION L'Assemblée Générale de la SCI LES AMIRANTES dont le Siège est 107 Av, de la Lanterne 06200 NICE réunie le 29/11/2014, a approuvé les comptes définitifs de liquidation au 29/11/2014. Début d'activité : 01/12/1976. Dissolution : En date du 18/03/1988. Activités : Construction / promotion Immatriculation : 444 161 939 RCS NICE Date immatriculation après harmonisation : 31/10/2002 Capital : 1.524,49 € en liquidation Liquidateur amiable : André CAIN-ROSSOW Les Associés donnent quitus au Liquidateur pour sa gestion et prononcent la clôture de la liquidation à compter de ce jour et ils mandatent le Liquidateur pour faire toutes les formalités de clôture et radiation de la SCI. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE. Pour avis, le Liquidateur.
Société civile immobilière 2403000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SCI AZUZI SCI au capital de 2.403.000,00 euros Siège social : 29-31 Chemin du Roy 06230 ST JEAN CAP FERRAT 443 630 629 R.C.S. NICE Aux termes de l'A.G.O. en date du 05/05/2014, il a été décidé de nommer son Altesse la Princesse Jawaher BINT KHALED BIN TURKI BIN ABDULAZIZ BIN TURKI AL SAUD, demeurant au Palais Al Azzizzi RIYADH (Arabie Saoudite) en qualité de Gérant en remplacement de son Altesse Royale le Prince Turki BIN SULTAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD. Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de NICE. 143885
Société civile immobilière 1524.49 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI M.M.G. SCI au capital de 1.524,49 € Siège social : 4 rue du Maréchal Galliéni, 78100 ST GERMAIN EN LAYE RCS VERSAILLES 410.035.109 Aux termes de l'AGE du 09/12/14, il a été décidé de transférer le siège social du 4 rue du Maréchal Galliéni 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE à « LE RENOIR » Hall F 02, avenue Renoir 06400 CANNES. L'objet demeure : L'acquisition de tous biens immobiliers, la propriété, l'administration, la gestion par bail de location ou autrement des biens dont la Société peut être ou pourrait devenir propriétaire. La durée reste fixée à 50 ans. L'Article 4 des statuts a été modifié en conséquence. La Société fera l'objet d'une nouvelle immatriculation au RCS de CANNES. 143886
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite