Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
CABINET JACQUES BRET AVOCATS 62 rue de Bonnel 69003 LYON AVIS DE CONSTITUTION Avis est donné de la constitution de la Société DE GRAMONT FINANCE : Forme : Société de Participations Financières de Profession Libérale de Vétérinaires sous forme de Société à Responsabilité Limitée Objet : La détention de titres de Sociétés d'exercice libéral de Vétérinaires. L'acquisition, la gestion et la vente de toutes participations financières de toutes Sociétés d'Exercice Libéral Françaises de Vétérinaires sous toutes ses formes ou de tous groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession libérale de Vétérinaire, non cotées en Bourse, Siège : 365 Boulevard Jacques Monod 06110 LE CANNET Durée : 99 ans Capital : 1.000 euros Gérance : Mme Sophie BOUBEE DE GRAMONT demeurant 320 Chemin de la Jaine Haute 06250 MOUGINS RCS : CANNES Pour avis, la Gérance.
Société à responsabilité limitée (SARL) 500 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SARL PERFORMANCE ET DEVELOPPEMENT, au capital de 500,00 Euros en liquidation. Siège social : 41 Chemin des Romarins, 06530 PEYMEINADE RCS GRASSE N°503 065 187 AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d'une AG Ordinaire en date du 30/11/2014, les Associés on constaté la clôture de la liquidation de la Société au 30/11/2014. Pris acte de la démission de Monsieur LEMAIRE Pierre de ses fonctions de Liquidateur et donné quitus entier et sans réserve de sa gestion. Le dépôt légal sera éffectué au Greffe du Tribunal de Commerce de GRASSE. Pour avis, le Liquidateur. 143874
Commerçant
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
Aux termes d'un acte authentique en date du 18/12/2014, reçu par Maître Marie-Claude OLIVARES-VIVES, Notaire à NICE, enregistré au pôle Enregistrement de NICE le 19/12/2014, Bord. n° 2014/3 299, Case n°1, Ext. 12228 ; M. Thierry LECOMPTE demeurant à VILLENEUVE LOUBET (06270),72 Allée St. Andrieu (RCS d'ANTIBES 435 030 903), a vendu à la Société BRASSERIE DES ANGES, SARL au capital de 5.000 € dont le siège est sis à VILLENEUVE-LOUBET (06270), Marina Baie des Anges, Le Commodore (RCS d'ANTIBES 808 036 164), un fonds de commerce de 'piano bar snack bar glacier salon de thé bar actuellement à usage de brasserie restaurant', sis et exploité à VILLENEUVE LOUBET (06270), Marina Baie des Anges, Résidence Le Commodore, ensemble tous les éléments corporels et incorporels en dépendant, objet d'une immatriculation au RCS d'ANTIBES, sous le numéro 435 030 903. Moyennant le prix principal de 330.000 €. L'entrée en jouissance a été fixée au 18/12/2014. Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, en l'étude de Maîtres Marie-Claude OLIVARESVIVES, Catherine KOVACEVIC-INGIGLIARDI, Cécilia VIVES-GAYMARD, Philip BOUSSIDAN, Notaires à NICE (06000), 7 bis rue Caffarelli, où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion.
Société à responsabilité limitée (SARL) 200000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SARL APPLIC'X, SARL au capital de 40 000 €. Siège Social : 520 Route de la Gare 06700 SAINT LAURENT DU VAR. SIREN : 508 827 060 RCS ANTIBES. Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12/12/2014, il a été décidé de : 1/ Modifier le capital social de la Société en le portant de 40 000 € à 200 000 € par abandon de compte courant. 2/ Modifier l'objet de la Société qui sera désormais : Le lavage et l'entretien des véhicules automobiles et à moteur ; La pose et le remplacement et réparation des pare-brise des véhicules automobiles et à moteur ; La pose et le remplacement de produits, d'accessoires et pièces automobiles sur véhicules automobiles et à moteur ; La vente et l'achat de tous véhicules d'occasion ; La location de courte durée de véhicules utilitaires et de tourismes de moins de 3.50 tonnes ; Achat, vente location sans chauffeur de tous types de véhicules automobiles et motocyclettes neufs ou d'occasion ; Achat, vente, location avec ou sans skippers de tous navires maritimes (hors professions réglementées). Et d'une manière générale, toutes activités annexes et connexes à celles-ci-dessus exposées. 3/ Il a également été pris acte de la nomination de Monsieur Arthur BEKARYAN, demeurant 34 allée Maurice Huron 93390 CLICHY SOUS BOIS, en qualité de Gérant pour une durée illimitée, en remplacement de Madame VREL née MESSIEUX Laurence, Gérante démissionnaire. Mention sera faite au RCS d'ANTIBES.
Société civile immobilière 23629.6 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
Par A.G.E. du 20/12/2014, les Associés de la SCI VAL D'AZUR immatriculée au RCS de GRASSE n°415 850 395 au capital de 23.629,60 Euros, dont le siège social est 82 A avenue des Poilus 06140 VENCE, ont approuvé les comptes définitifs de liquidation, déchargé Monsieur Michel DUPONT domicilié 298 avenue du Club Hippique 13090 à AIX EN PROVENCE de son mandat de Liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et prononcé la clôture de liquidation à compter du même jour. Les comptes seront déposés au RCS de GRASSE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 38112.2 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
OFFICE DE CHANGE SAINT MICHEL SARL en liquidartion Au capital de 38 112,25 Euros Siège social : MENTON (06500) 5 rue St Michel RCS NICE 352 839 856 Suivant Procès-Verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 octobre 2014, il a été décidé la dissolution anticipée de la Société et la nomination en qualité de Liquidateur à la même date, de Madame Viviane PLETAIN demeurant à MENTON (06500) Terre Plein Garavan. Le siège de la liquidation est fixé au siège social. La correspondance ainsi que tous actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés au siège de la liquidation. 143887
Société par actions simplifiée (SAS) 100000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
Par décision en date du 31/10/14, l'Associée unique de la S.A.S. FONCIA RIVIERA, au capital de 100 000 € dont le siège social est à NICE (06) 22, avenue Notre Dame, 400 219 465 RCS ANTIBES, a décidé à effet 01/11/14, de nommer en qualité de DG M. Benoit KALLEL dt à NICE (06) 22, avenue Notre Dame.
Société par actions simplifiée (SAS) 100000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
Par décision en date du 15/12/14, l'Associée unique de la S.A.S. FONCIA RIVIERA, au capital de 100 000 € dont le siège social est à NICE (06) 22, avenue Notre Dame, 400 219 465 RCS ANTIBES, a décidé, à effet du 01/01/15 de transférer le siège social à NICE (06) 7 , rue Grimaldi et de modifier corrélativement l'Article 4 des statu
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite