Société à responsabilité limitée (SARL) 12000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142953 SARL TEVA Au capital de 12 000 € Siège social : VILLEFRANCHE SUR MER 06230, 7 Quai Amiral Courbet 301 922 001 RCS NICE CHANGEMENT DE GERANT L'Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2014 a voté la révocation de ses fonctions de Gérant de Monsieur Rémy BLOUIN, né le 16 avril 1937 à TAHITI, de nationalité Française, demeurant 24 rue du Poilu à VILLEFRANCHE SUR MER (06230), avec effet immédiat. Elle a désigné pour le remplacer, avec tous les pouvoirs pour engager la Société, Monsieur Thierry BLOUIN, né le 20 juin à 1963 à NICE, de nationalité Française, demeurant à VILLEFRANCHE SUR MER (06230), 5 avenue de Grande Bretagne, et pour une durée indéterminée.
Société à responsabilité limitée (SARL) 91469.4 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
142929 JURISTES ASSOCIÉS Société d'Avocats 16 avenue Mirabeau, 06000 NICE Suivant acte Sous Seing Privé en date à NICE du 15 septembre 2014, enregistré à NICE, le 17 septembre 2014, Bordereau n° 2014/2478, Case n° 10, la Société COIFFURE GRINDA UGOLINI, SARL au capital de E 91 469.41, dont le siège social est à 06300 NICE, 20 rue Barberis, 339 413 668 RCS NICE, a vendu à Madame Carol FERRO, domiciliée à 06300 NICE, Place Max Barel, la clientèle dépendant de son fonds de commerce et d'artisanat de « Coiffure, Esthétique, Soins du Cheveu, Parfumerie », connu sous l'enseigne « REGARD », sis à 06300 NICE, 20 rue Barbéris et le droit incorporel mobilier de se présenter comme seul successeur de la cédante auprès de cette clientèle, moyennant le prix de E 30.000. La prise de jouissance a été fixée au 15 septembre 2014. Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales, au siège de la Société d'Avocats JURISTES ASSOCIES, sus-désignée.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142933 SARL SUD ETANCHE, au capital de 1.000 Euros. Siège : C/o C6 Services, 80 bd de la Madeleine, 06000 NICE. RCS NICE 795 143 189 A l' A.G.E. du 16/09/14, nomination de Zouhair AMAHROUCH, Gérant, né le 26/08/1981 à AGOURAI, de nationalité Française, demeurant 82 B bd Mantega Righi, 06100 NICE, avec effet ce jour en remplacement de Brahim ZGMMOU.
Société par actions simplifiée (SAS) 245900 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142919 Le 01/08/14, l'Associée Unique de la SAS FONCIA NICE COTE D'AZUR au capital de 245 900 €, sise à NICE (06), Résidence Azur, 33 boulevard Dubouchage, immatriculée 381 442 151 RCS NICE, a décidé de nommer à compter de ce jour en qualité de Président M. Philippe CINQUANTA dt à NICE (06), La Puerta del Sol, bât. B4, 177 avenue Sainte Marguerite, en remplacement de M. Gilles BRANCOURT, démissionnaire.
Société en nom collectif (SNC) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142904 SNC RIVIERA SNC au capital de 1 000 € Siège social : 400 Promenade des Anglais 06200 NICE 483 334 405 RCS NICE L'Assemblée Générale Mixte en date du 23 mai 2014 a pris acte de la démission de M. Hugues DUROUSSY de son mandat de Co-Gérant de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE. M. Jean-Marie EBEL demeure seul Gérant de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE et a décidé de mettre fin aux mandats des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant la Société ERNST & YOUNG et Autres et la société AUDITEX. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE.
Société civile immobilière de construction vente 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142902 SCCV LA MÔLE VILLAGE 5 SCCV au capital de 1 000 € Siège social : 400 Promenade des Anglais 06200 NICE 488 423 310 RCS NICE L'Assemblée Générale Mixte en date du 23 mai 2014 a pris acte de la démission à compter du 31 mars 2014 de M. Hugues DUROUSSY de son mandat de Co-Gérant de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE. M. Jean-Marie EBEL demeure seul Gérant de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE. Modification corrélative des statuts. Mention en sera faite au RCS de NICE.
Société en nom collectif (SNC) 1600 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142900 SNC VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE-LOUBET SNC au capital de 1 600 € Siège social : 400 Promenade des Anglais 06200 NICE 434 342 648 RCS NICE L'Assemblée Générale Mixte en date du 20 mai 2014 a pris acte de la démission à compter du 31 mars 2014 de M. Hugues DUROUSSY de son mandat de Co-Gérant de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE. M. Jean-Marie EBEL est demeuré seul Gérant de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE, son Gérant. Modification corrélative des statuts. Mention en sera faite au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 100000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142920 Par décision en date du 01/09/14, l'Associée unique de la S.A.S. FONCIA RIVIERA, au capital de 100 000 € dont le siège social est à NICE (06), 22, avenue Notre Dame, 400 219 465 RCS NICE, a décidé à effet 13/09/14 de nommer en qualité de Pdt M. Eric ALBERTINI dt à NICE (06), 22 avenue Notre-Dame, en remplacement de Mme Claire VIDON.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite