Société à responsabilité limitée (SARL) 2000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142914 CHANGEMENT DE GERANT TRANSFERT DE SIEGE En Assemblée Générale Extraordinaire du 18/09/14, les Associés de la SARL ELAP au capital fixe de 2 000 euros, C/o C6 Services 80 Bd de la Madeleine, 06000 NICE RCS NICE 750 578 353 ont décidé de : Transférer le siège social à compter du 18/09/2014 au 121 route de Turin 06300 NICE. De nommer M. BAI Hamid, de nationalité Italienne demeurant 121 Avenue de Turin 06300 NICE, nouveau Gérant à compter du 18/09/2014 pour une durée indeterminée en remplacement de M. EL ABED Naoufel démissionaire. Les statuts ont été modifiés en conséquence et les formalités seront effectuées auprès du RCS de NICE. Pour avis.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 100000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142924 ELAN I.T. RESOURCE SASU au capital de 100.000,00 euros Siège social : 1240 Route des Dolines C/O BUROPOLIS LES BOUILLIDES 06560 VALBONNE 440 246 270 RCS GRASSE Aux termes d'une consultation de l'Associé unique en date du 11/09/2014, il a été décidé de nommer la Société DAMILO, SAS dont le siège se trouve 129 Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, 489 914 291 RCS NANTERRE, en qualité de Président en remplacement de M. Alain ROUMILHAC. Le dépôt légal sera effectué au RCS de GRASSE.
Société civile immobilière 207 EUR
Evenement: Création d'entreprise
142917 Par acte SSP du 08/09/2014, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : SCI SEZARA Objet social : L'acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l'administration, la gestion par bail ou autrement, l'attribution gratuite en jouissance aux Associés des locaux occupés par eux-mêmes, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d'acquisition, échange, apports ou autrement Siège social : 40 route des Plans, Impasse le Colombier, 06510 CARROS Capital : 207 € Durée : 99 ans Gérance : Mme LABARA Florence, demeurant 40 route des Plans Impasse le Colombier, 06510 CARROS Clause d'agrément : Cession soumise à agrément Immatriculation : Au RCS de GRASSE.
Société en nom collectif (SNC) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142905 SNC PLUTON SNC au capital de 1 000 € Siège social : 400 Promenade des Anglais 06200 NICE 494 925 662 RCS NICE L'Assemblée Générale Mixte en date du 23 mai 2014 a pris acte de la démission de M. Hugues DUROUSSY de son mandat de Co-Gérant de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE. M. Jean-Marie EBEL demeure seul Gérant de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE et a décidé de mettre fin aux mandats des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant la Société ERNST & YOUNG et Autres et la société AUDITEX. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE.
Société civile immobilière de construction vente 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142903 SCCV PHOENIX SCCV au capital de 1 000 € Siège social : 400 Promenade des Anglais 06200 NICE 487 776 551 RCS NICE L'Assemblée Générale Mixte en date du 23 mai 2014 a pris acte de la démission de M. Hugues DUROUSSY de son mandat de Co-Gérant de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE. M. Jean-Marie EBEL demeure seul Gérant de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE et a décidé de mettre fin aux mandats des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant la Société ERNST & YOUNG et Autres et la Société AUDITEX. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE.
Evenement: Dépôt de l'état des créances
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE DÉLAI POUR DÉPÔT DE LA LISTE DES CRÉANCES Jugement du 15 septembre 2014 - ROMANIELLO Jean-Gabriel 4 Rue Juliette 06500 MENTON 337 572 937 RCS NICE. Délai supplémentaire expirant le 30/09/2014.
Evenement: Dépôt de l'état des créances
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE DÉLAI POUR DÉPÔT DE LA LISTE DES CRÉANCES Jugement du 15 septembre 2014 - MANOURY Laurent Pierre Jean Roger 49 Av. Thiers 06000 NICE 382 086 163 RCS NICE. Délai supplémentaire expirant le 30/09/2014.
Evenement: Clôture pour insuffisance d'actifs
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF Jugement du 09 septembre 2014 - GR/2580 SUD EST BATIMENT SARL Pl. Masséna Local N° 16 06000 NICE 329 915 698 RCS NICE
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite