Société par actions simplifiée (SAS) 157500.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
BARENGO Sociéte par actions simplifiée en liquidation Au capital de 157 500 €uros Siège social : 26 avenue des Blavets, 06420 ST SAUVEUR SUR TINEE Siège de liquidation : 9 Avenue des Blavets 06420 ST SAUVEUR SUR TINEE 453 024 507 RCS NICE CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une décision en date du 28 février 2023 à ST SAUVEUR SUR TINÉE, l’associée unique, Après avoir entendu le rapport du liquidateur, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé BARENGO Marie-Rose, demeurant 9 Av des Blavets 06420 ST SAUVEUR SUR TINÉE, de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce de NICE, en annexe au Registre du commerce et des sociétés et la Société sera radiée dudit registre. Pour avis Le Liquidateur
Société à responsabilité limitée (SARL) 5000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
THIBARN Sociéte à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 5 000 € Siège social : 199 route d’Auribeau, Quartier Saint Jacques 06130 GRASSE 441 636 339 RCS GRASSE CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une décision en date du 30 septembre 2022, L’associé unique, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur Bernard ALLAIS de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et a prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce de GRASSE, en annexe au Registre du commerce et des sociétés et la Société sera radiée dudit registre. Pour avis, le Liquidateur
Société en nom collectif (SNC) 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SNC FANNY ET CIE Sociéte en nom collectif Au capital de 10 000 € Siège social : 14 avenue Auguste Renoir, 06800 CAGNES-SUR-MER 892 096 306 RCS ANTIBES TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 02/02/2022, les associés ont décidé de : - Transférer le siège social au 11 avenue Auguste Renoir, 06800 CAGNES-SUR-MER, à compter du 02/02/2022. L’article 4 des statuts a été modifiée en conséquence. Mention sera faite au RCS d’ANTIBES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 80000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 01/01/2023, constitution d’une SARL denommée: ETCHART FRERES Capital: 80 000 € Siège: quartier la bourgeaou, La Bolline, 06420 VALDEBLORE Objet: Peinture, rénovation, plâtrerie, revêtement de sols, cloisons sèches, façades Gérant: Monsieur Jerome ETCHART demeurant chemin des tateirette, quartier des Graveyres, 06420 VALDEBLORE Co-gérant : Monsieur Stéphane ETCHART demeurant quartier arénas , 06420 VALDEBLORE (France) Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS NICE. Pour avis La gérance
Commerçant
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
AVIS DE CESSION Aux termes d’un acte ssp signé électroniquement en date du 28 février 2023, enregistre au Service Départemental de l’Enregistrement de Grasse, Le 2 mars 2023, Dossier 2023 00003739, référence 0604P62 2023 A 00739, Monsieur Michel, Georges, Albert LOIR, Pharmacien, immatriculé sous le N° 311 925 135 RCS de GRASSE, et Madame Michèle, Flore, Louise VIDOCQ, son épouse, demeurant ensemble 9 chemin des Bouleaux, Résidence « Le Dauphin Bleu », Appt A97 06500 CAGNES SUR MER, ONT VENDU, à compter du 1er mars 2023, date de prise de possession, Un fonds de Commerce d’officine de pharmacie sis et exploité à GRASSE (06130) 12 Boulevard Carnot, dénommé « PHARMACIE DE LA PALMERAIE » avec tous ses éléments, moyennant le prix de NEUF CENT CINQUANTE MILLE EUROS (950.000 €) outre marchandises, A la société dénommée « PHARMACIE LIM », Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée de pharmacien d’officine, au capital de 50.000 €, dont le siège social est fixé à GRASSE (06130) 12 boulevard Carnot, immatriculée sous le n° 948 667 597 RCS de GRASSE, représentée par son Président, Monsieur Florent LIM, Docteur en Pharmacie. Adresser les oppositions dans les dix jours en date de la dernière publication légale, pour la correspondance à l’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE 2 place des Célestins 69291 LYON CEDEX 2, séquestre amiable du prix de vente et pour la validité au siège du fonds vendu en prévenant le séquestre.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes des déliberations de la collectivité des associés en date du 22 février 2023, l’assemblée générale de la société VIVA LOC, SARL, au capital de 10 000 €, RCS PARIS, 803 380 732, a décidé de transférer son siège social du LOT 3, 12 rue Vivienne, 75002 PARIS, au Immeuble Nice Premier A, 455 promenade des Anglais, 06200 NICE et ce à compter du 22 février 2023, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. Gérant : M. Saramfarz MOHAMED MUNSOOR, demeurant 242, rue Philippe Seguin, 30000 NÎMES. La société sera désormais immatriculée au RCS de NICE. Pour avis. La gérance.
Société par actions simplifiée (SAS) 4000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 21 fevrier 2023, enregistré à Nice SDE le 27/02/2023 il a été constitué une société par action simplifiée (SAS) présentant les caractéristiques suivantes : Nom : SAS LA TRINQUETTE Objet : Création et exploitation de restaurants et lieux de restauration. Siège social : 30 avenue du général de Gaulle, VILLEFRANCHE-SUR-MER 06230. Durée de la société : 50 ans à compter de son immatriculation au RCS de NICE. Capital : 4 000 €uros. Selon PV d’assemblée générale en date du 21 février 2023, Ont été nommés pour une durée de 4 ans à compter de l’immatriculation au RC avec les pouvoirs les plus étendus : M.Théo MARTINEZ, 6 rue Gambetta, VILLEFRANCHE-SUR-MER 06230, Président. M. Nicolas BA, 16 rue Fontaine de la Ville, NICE 06300, Directeur Général.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 09/02/2023, constitution d’une SARL denommée: TAKE IT CHEESY Capital: 1 000 € Siège: 12 Rue de la Buffa, 06000 NICE Objet: Pizzeria, Snack et restauration rapide à emporter Gérant: Madame Anila HOXHA demeurant 204 avenue de pessicart, 06100 NICE Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS NICE. Pour avis
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite