Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 01/02/2023, il a eté constitué une SCI dénommée : MSK RIVIERA IMMO Capital : 1 000 € Siège : 2732 RN 7, 06270 VILLENEUVE-LOUBET Objet : L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant : M. Wassim M’SAKNI demeurant 5 Bd du Colonel Giaume, 06340 LA TRINITE Cession de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS ANTIBES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 20000.00 EUR
Evenement: Modifications diverses
HYDRODIV SARL à capital variable au capital de 4 000 € 540 Chemin du Camouyer, Cidex 405, 06330 ROQUEFORT-LES-PINS RCS GRASSE n° 522 689 256 AVIS Aux termes d’une AGOA et E du 07/02/2023, Les associés ont decidé de supprimer la clause de variabilité du capital et de basculer sur un capital fixe, et d’augmenter le capital de 16 000 € pour le porter à 20 000 €. Mention au RCS de GRASSE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CLAREX-France SAS Sociéte par actions simplifiée en liquidation Au capital de 1 000 €uros Siège social : 1329 route de la Roquette, 06250 MOUGINS Siège de liquidation : 415 Avenue de Tournamy, Bâtiment H 06250 MOUGINS 808 325 617 RCS CANNES CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une décision en date du 31.12.2022, L’associé unique a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Eric MARSAT, demeurant au 415, avenue de Tournamy, Bâtiment H, 06250 MOUGINS, de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce de CANNES, en annexe au RCS sera radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur.
Société par actions simplifiée (SAS) 10000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par acte SSP du 16/02/2023, il a eté constitué une SAS dénommée: MB SUSHI Enseigne Commerciale: MAS SUSHI Capital: 10 000 € Siège: 1001 Avenue de la Batterie, MARINA BAIE DES ANGES LE DUCAL, 06270 VILLENEUVE-LOUBET Objet: La création, l’acquisition, la location gérance, la vente et l’exploitation de tous fonds de commerce à usage de bars, hôtels, restaurants et débits de boissons ; la négoce de vins et alcools ; la préparation, la négoce de tous produits comestibles, préparés, cuisinés, frais ou conditionnés, vendus par correspondance ou à emporter Président: Monsieur Rami BEN SALAH demeurant à 1165 Chemin de l’Escours, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP Directeur général : Monsieur Andrea MAS demeurant à 47 Chemin de la Peyregoue, 06600 ANTIBES Transmission des actions : Les actions ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS ANTIBES. Pour avis. Le directeur général.
Société à responsabilité limitée (SARL) 7500.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
AU FOURNIL DE CLAIRE SARL au capital de 7 500 € Siege social : C/o ACREA, 12 quai Papacino, 06300 NICE 502 046 154 RCS NICE AVIS DE DISSOLUTION L’AGE du 10/11/2022 a décidé la dissolution et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour, nommé liquidateur M. MAGAUD DENIS, Demeurant 375 AVENUE DAUPHINE, LA ROSERAIE EXTENSION, 83240 Cavalaire-sur-Mer, et fixé le siège de liquidation au siège social. La correspondance sera adressée C/o ACREA, 12 Quai Papacino, 06300 NICE. Mention au RCS de NICE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 30/01/23, constitution d’une SASU denommée : MLIK Enseigne Commerciale : STREET FOOD Capital : 500 € Siège : 8 Rue Edouard Robion, 06800 CAGNES-SUR-MER Objet : Restauration rapide sans vente de boissons alcoolisées. vente à emporter Président : M Kamel Ben Ghollem MLIK demeurant à 8 Che des Canebiers, 06800 CAGNES-SUR-MER Transmission des actions : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du Président de la Société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote: Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF Suite à l’annonce n°207830 parue dans le présent journal du 16/02/2023, le nouveau President de la Société MAVANY FRANCE, Franck Léon est de nationalité Française et non Malgache.
Société à responsabilité limitée (SARL) 7622.45 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
PEYRET-GOURGUE & Associés Societé d’Avocats 2, rue Lavoisier - 38330 Montbonnot-Saint-Martin ASSISTANCE MULTI FORMATIONS - A.M.F. Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 € Siège social à 06410 BIOT - Bâtiment Aristote B - Les Algorythmes 2000 route des Lucioles 437 501 307 RCS ANTIBES AVIS Aux termes de ses décisions du 10 février 2023, L’associée unique a pris acte de la démission de Monsieur Bruno BOBILLON de ses fonctions de co-gérant à compter du 10 février 2023 et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement. Pour avis, la gérance.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite