Société anonyme de HLM à directoire 5616888.88 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
LOGIS FAMILIAL Sociéte anonyme d’habitations à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance Capital social : 5 616 888,88 €uros 66-68 avenue Valéry Giscard d’Estaing “Le Centaure” CS 21052 06204 NICE Cedex 3 SIREN n° 969 802 321 RCS NICE AVIS Aux termes du procès-verbal en date du 08 décembre 2022, le conseil de surveillance : A pris acte de la nomination en qualité de représentant permanent d’Action Logement Immobilier Monsieur Vincent BRETIN qui succèdera à Monsieur François PITUSSI, En date du 16 septembre 2022. A pris acte de la démission en qualité de membre du conseil de surveillance de Logis Familial de Madame Sandrine BORDIN, en date du 25 novembre 2022. A pris acte de la démission en qualité de membre du conseil de surveillance de Logis Familial de Monsieur Pierre André PEYVEL, en date du 1er janvier 2023. A pris acte de la nomination en qualité de membre du conseil de surveillance de Logis Familial des nouveaux représentants des locataires élus, en date du 24 novembre 2022 : Madame Angèle DE ROSSO LE FORT, demeurant résidence « Les Romarins », 12 boulevard Albert 1er 06130 GRASSE, Madame Pascale BOUDINOT, demeurant résidence « Les Iris » Esc E, 45-47 corniche Sainte Rosalie 06000 NICE, Madame Éliane DOLLET, demeurant résidence « L’Orangeraie » C4, Allée Henri Farman 06200 NICE, En remplacement des anciens représentants élus, sortants à la même date : Madame Marie-Claude ROBIN Madame Pascale BOUDINOT Madame Éliane DOLLET Les inscriptions modificatives seront portées au RCS tenu par le greffe du tribunal de commerce de NICE. Le Président du Directoire.
Société par actions simplifiée (SAS) 69612263.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
CENTAUR HOLDING FRANCE 1 SAS au capital de 53 518 000 €uros Siège social : 2, route de la Brague Lotissement du domaine de la Brague - 06600 ANTIBES 499 194 074 RCS ANTIBES AVIS Aux termes des decisions du 13/01/2023, L’associé unique a décidé et constaté l’augmentation du capital social de 16 094 263 €uros pour le porter à 69 612 263 €uros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au RCS d’ANTIBES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
DMF INVEST SASU au capital de 1 000 € 104 Avenue de la Liberté, GOLFE JUAN, 06220 VALLAURIS RCS ANTIBES n° 834 478 729 AVIS Par delibération en date du 19/12/2022, Prenant effet ce jour, l’associé unique a désigné Monsieur Didier MOREAU sis 52 Chemin des Jacourets, 06530 PEYMEINADE en qualité Directeur Général. Validation : RCS d’ANTIBES.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
MOTTET & ASSOCIES 1 Rue Salisbury Empress residence, BP 67 06310 BEAULIEU-SUR-MER AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 6/02/2023 il a été constitué une societé : Dénomination : F & G, Forme : société civile immobilière, Siège : 28, ancien chemin de Vallauris, CANNES Capital : 1 000 € Durée : 99 ans, Objet : Acquisition, propriété, mise en valeur, transformation, construction, détention, aménagement, administration, gestion, location, emprunts, aliénation des biens, échange, apport en société, utilisation et occupation gratuite par les associés des droits et biens immobiliers.. Gérance : Madame Francesca LEONE, demeurant à ROME (ITALIE) via Nepal, 24, est nommée gérante pour une durée non limitée. Cession soumise à l’agrément préalable du gérant. Immatriculation au RCS de CANNES.
Société par actions simplifiée (SAS) 500.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
Lafayette Realt SASU au capital de 500 € Siège social : 34 bd dubouchage 06000 NICE 899 732 804 RCS NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL En date du 15/12/2022, l’associe unique à décidé de transférer le siège au 50 bd stalingrad, Bureau 3, 06300 NICE à compter du 15/12/2022. Mention au RCS de NICE.
Société civile immobilière 323000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI EMARINE SCI au capital de 323 000 € 360 Chemin du Jacquon, Villa Marion, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR RCS ANTIBES n° 481 419 976 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 07/02/2023, Prenant effet ce jour, il a éte décidé de transférer le siège social au 9 Rue Louis Négro, Palais Astoria B, 06800 CAGNES-SUR-MER. Validation : RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 7634795.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
MARINELAND RESORT SAS SAS au capital de 4 000 000 €uros Siège social : 2, Route de la Brague Lotissement du Domaine de la Brague 06600 ANTIBES 800 828 816 RCS ANTIBES AVIS Aux termes des decisions du 13/01/2023, L’associé unique a décidé et constaté l’augmentation du capital social de 3 634 795 €uros pour le porter à 7 634 795 €uros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au RCS d’ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 18374256.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
MARINELAND SAS au capital de 2 280 000 €uros Siège social : 2, Route de la Brague Lotissement du Domaine de la Brague 06600 ANTIBES 036 920 924 RCS ANTIBES AVIS Aux termes de l’AGE du 13/01/2023, Il a eté décidé et constaté l’augmentation du capital social de 16 094 256 €uros pour le porter à 18 374 256 €uros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au RCS d’ANTIBES.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite