Société par actions simplifiée (SAS) 10000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
STEP UP NICE Sociéte par actions simplifiée au capital de 10 000 €uros Siège social : 535 Route des Lucioles, les Aqueducs, B3 06560 VALBONNE-SOPHIA ANTIPOLIS 882 576 697 RCS GRASSE AVIS Par acte constatant les décisions de l’associée unique du 19/01/2023, la société STEP UP UNLIMITED, SAS au capital de 7 300 000 €, dont le siège est sis 7 Rue Roland Garros, Bâtiment J, 38320 EYBENS, immatriculée 901 513 556 RCS GRENOBLE, a été nommée en qualité de Présidente, à effet rétroactif du 22/12/2022, en suite de la dissolution sans liquidation par réalisation d’une fusion-absorption de la société STEP UP GROUP, ancienne Présidente. Pour avis. La Présidente
Société civile 15000.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
AUGMENTATION DE CAPITAL SCI LA MAISON DES PÊCHEURS SCI 1 2000 € 10, boulevard Marechal Juin à ANTIBES (06) RCS ANTIBES 443 715 370 L’unique associée le 15/12/2022 a augmenté le capital de 3 000 € par création de 30 parts de 100 € entièrement souscrites par HOCHE PROMOTION. Le capital ressort 15 000 € divisé en 150 parts. Les art. 6 et 7 ont été modifiés.
Société civile de moyens 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
THEIA AVOCATS Sociéte civile de moyens au capital social de 1 000 € Siège social : 15 rue Masséna, 06000 NICE RCS NICE 839 048 360 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par décision de l’assemblée générale du 22/01/2023, il a été décidé de transférer le siège social à compter du 01/02/2023 au 22 avenue Georges Clémenceau, 06000 NICE. Mention au RCS de NICE.
Société civile immobilière 1400000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
MONALISA 3 SCI au capital de 1 400 000 € Siège social : 162 Chemin de la Belle Isnarde 83990 SAINT-TROPEZ RCS FRÉJUS 811 438 449 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par decision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18/01/2023, il a été décidé de transférer le siège social au 2010 Boulevard des Mimosas 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE à compter du 18/01/2023. Durée : 99 ans. Objet : Location achat bien immobiliers. Radiation au RCS de FRÉJUS et immatriculation au RCS de CANNES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 7500.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
L’AMY Sociéte à responsabilité limitée en liquidation Au capital de 7 500 €uros Siège social : 6 Chemin du Temple - 06100 NICE 504 072 190 RCS NICE CLÔTURE DE LIQUIDATION Par décision du 31 décembre 2022, l’assemblée générale extraordinaire, Statuant au vu du rapport du Liquidateur a : - Approuvé les comptes de liquidation et répartition pour solde de tout compte ; - Donné quitus au Liquidateur M. Mehdi LAHKAL demeurant 21 Avenue Sainte-Marguerite Résidence Eden Park - Bât. A - 06200 NICE et l’a déchargé de son mandat ; - Prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du tribunal de commerce de NICE. Mention sera faite au RCS : NICE. Pour avis,
Société par actions simplifiée (SAS) 10000.00 EUR
Evenement: Location gérance : début / prorogation
LOCATION GERANCE Aux termes d’un acte SSP en date du 20/01/2023, BCCS, SAS au capital de 10 000 €, 808 153 795 RCS NICE sis 34 Avenue de la Liberté, 06360 EZE a donne à bail à titre de location-gérance à STHENOS, SARL au capital de 1 000 € RCS NICE sis 14 Avenue Fernand Dunan, 06310 BEAULIEU-SUR-MER, un fonds de commerce de traiteur, conserves alimentaires, vente de pâtisseries, alimentation générale, boisson à emporter sis 43 Boulevard Marinoni, 06310 BEAULIEU-SUR-MER. Ladite location-gérance a été consentie et acceptée pour une durée de 2 ans, à compter du 16/01/2023 pour prendre fin le 15/01/2025 renouvelable une fois pour une durée de 2 années entières et consécutives. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 7622.45 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
BIP IMMO SAS au capital de 7 622,45 € Siège social : 7 Boulevard Louis Blanc 83990 SAINT-TROPEZ RCS FRÉJUS 378 889 893 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par decision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26/01/2023, il a été décidé de transférer le siège social au 2010 Boulevard des Mimosas 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE à compter du 01/03/2023 PRÉSIDENCE : M DELMAU Jean-Michel demeurant 2010 Boulevard des Mimosas 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE. Radiation au RCS de FRÉJUS et immatriculation au RCS de CANNES.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Constitution par ASSP du 25 janvier 2023 : DENOMINATION SOCIALE : SCI WAGRAM PARIS FORME SOCIALE : SCI SIEGE SOCIAL : 4, Avenue Prince De Galles, 06400 Cannes CAPITAL : 1 000 € OBJET: - L’acquisition par voie d’apport ou d’achat, La proprieté, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autrement et l’attribution de tous immeubles bâtis ou non bâtis, - La construction, rénovation de tout immeuble l’administration et leur exploitation par bail, location ou autrement ; - La mise à la disposition gratuite au profit du gérant statutaire puis des associés et/ou gérants des actifs, propriétés, administrés, pris à bail ou autrement de la société ; - La négociation et l’obtention de tous emprunts et toutes cautions nécessaires aux opérations ci-dessus, sous quelque forme que ce soit, notamment auprès de banques ou d’établissements financiers, à cet effet consentir toute garantie hypothécaire ou autres ; - Éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société ; Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. DUREE : 99 ans Gérant associée statutaire : ELLOW CONSULTING 461 Chemin de Campane à Mougins (06250) (RCS Cannes 813 441 870) Cession des parts sociales : Soumises à agrément sauf entre associés et d’un associé à ses descendants. RCS CANNES.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite