Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 2000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
AZUR COURTAGE SASU au capital de 2 000 €uros 4556 ROUTE DE MENTON 06500 GORBIO RCS NICE n° 839 508 751 AVIS DE DISSOLUTION Par decision en date du 15/11/22, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 15/11/22 et sa mise en liquidation amiable. Mme Muria Maceli Karine demeurant 4556 route de Menton à GORBIO (06500) a été nommée en qualité de liquidateur. Les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, Réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été confiées. Le siège de liquidation est fixé au siège social de la société, c’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes relatifs à la liquidation devront être notifiés. Mention sera faite au RCS de NICE.
Société civile immobilière 200000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive à NICE en date du 15 novembre 2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société Civile Immobilière Dénomination : SCI ART PLANS Siège social : 43 boulevard Mantega Righi 06100 NICE Objet : La Société a pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, La propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS Capital : 200 000 €, composé de 2 000 parts sociales de 100 € chacune Gérance : Monsieur PLANS ISAL Didier, Antonio, demeurant à NICE (06100), 43 boulevard Mantega Righi, nommé pour une durée illimitée Cession de parts sociales : toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Immatriculation au RCS de NICE Pour Avis
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d’une AGE le 19/10/22 à VILLENEUVE LOUBET, l’associe unique de la SARL LOUTE, RCS ANTIBES 843 430 547, capital 1 000 €, siège 5 rue des Mesures - 06270 VILLENEUVE LOUBET, a décidé la dissolution anticipée de la société à cpter de ce jour. Mme Julie SAMARY dmt 34 Chemin du Pouartori - 06270 VILLENEUVE LOUBET est nommée liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation. Le siège de la liquidation est fixé à l’adresse du liquidateur ; ainsi tous actes et correspondances devront être notifiés à cette même adresse. Formalités Greffe TC ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
LBO-DATA SAS au capital de 1 000,00 €uros Siège social : 29 Avenue Audiffret 06100 NICE RCS NICE siret 841 940 802 00017 AVIS Par decision de l’AGE du 27/10/2022, il a été décidé de nommer Mme JAYEZ Céline, Née le 09 mai 1987 à MONACO, demeurant 8 rue des Frères PICCO 06500 MENTON en qualité de président en remplacement de M. Lionel BLESSIG, président démissionnaire, à compter du 01/11/2022. Mention au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 100000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive en date du 14 novembre 2022, il a été constitué une société par actions simplifiée ayant pour : Dénomination : Le Five Capital social : 100 000 € Siège Social : 36 Cours Saleya 06300 NICE Objet : Installation et exploitation de centres sportifs de remise en forme, De loisirs, tourisme, centre d’affaires. Durée : 99 années Président : Mme Marion BOYADJIS, demeurant 34 Cours Saleya 06300 NICE Transmission des actions : La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant ac-cès au capital à un tiers ou au profit d’un associé est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés. La société sera immatriculée au RCS de NICE. Le président.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de la dénomination
SCI JEAN COCTEAU SCI au capital de 1 000 € 310 Avenue des Diables Bleus, 06360 EZE RCS NICE n° 820 918 035 AVIS Aux termes d’une AGE du 03/10/2022, prenant effet ce jour, La dénomination devient : La Flegère. Validation : RCS NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Il a eté constitué une société par acte sous seing privé, en date du 10 novembre 2022, à CANNES. Dénomination : D2S PATRIMOINE. Forme : Société par actions simplifiée. Objet : Toutes opérations de courtage en assurances, Toutes opérations liées au conseil, à la prescription, promotion et commercialisation dans le domaine des assurances et de l’épargne, toutes opérations de courtage en opération de banque et services de paiements ainsi que mandataire d’intermédiaire en opération de banque et services de paiements. Durée de la société : 99 années. Capital social fixe : 1 000 €uros. Cession d’actions et agrément : La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d’un associé est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés. L’agrément résulte d’une décision collective extraordinaire des associés. Siège social : 28, rue Hoche 06400 CANNES. La société sera immatriculée au RCS de CANNES. Admission aux assemblées générales et exercice du droit de vote : Dans les conditions statutaires et légales. Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Tout actionnaire peut participer aux assemblées : chaque action donne droit à une voix. Ont été nommés : Président : Monsieur Thomas GODRON 377, chemin de Notre Dame 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE. Directeur général : Monsieur Quentin GODRON 377, chemin de Notre Dame 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 2000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
AVIS DE DISSOLUTION Denomination : LITTLE & SWEET. Forme : SAS en liquidation. Capital social : 2 000 €. Siège social : 41 Avenue Saint Jean - Le Brasilia C 06400 Cannes. 837 628 114 RCS de CANNES. Aux termes d’une décision du 30/09/2022, l’associée unique a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30/09/2022. Le siège de la liquidation est fixé au siège social, Adresse où doit être envoyée la correspondance. Sarah HAMEL demeurant 41, avenue Saint Jean 06400 CANNES a été nommée liquidateur et lui a été conférée les pouvoirs les plus étendus.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite