Société par actions simplifiée (SAS) 1.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte SSP du 28/06/2022, il a eté constitué une S.A.S dénommée "WDO". Siège social : 535 route des Lucioles - Les Aqueducs B3, Sophia Antipolis - 06560 VALBONNE. Capital social : 1 €. Objet social : L’acquisition par voie d’achat, d’échange, d’apport ou autrement de toutes valeurs mobilières ou droits sociaux de toutes sociétés, ainsi que la vente, l’échange ou l’apport desdites valeurs mobilières ou droits sociaux. Durée : 99 ans. Président : M. Stéphane DONABEDIAN demeurant 211 chemin du Petit Four, 06600 ANTIBES. Immatriculation au RCS de GRASSE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
DOUBLEMME Sociéte par actions simplifiée au capital de 1 000 euros Siège social : 41 boulevard Carabacel 06000 NICE 834 113 813 RCS DE NICE Aux termes de la décision de l’associée unique en date du 2 juin 2022, il s’avère que les mandats du Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Dominique DAVID ainsi que celui du Commissaire aux Comptes suppléant, La Société CIBELLY SOUESME AUDIT, sont arrivés à expiration.L’associée unique a décidé de ne pas renouveler ces mandats. Pour avis
Société civile immobilière de construction vente 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCCV GARCHES 2 RUE DES SUISSES SCCV au capital de 1 000 € Siège social : 06560 VALBONNE 1900 route des Crêtes, Les Collines de Sophia D1 892 500 513 RCS GRASSE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes des decisions des associés prises par ASSP en date du 01/06/2022, Il a été décidé de transférer le siège social au 18 boulevard Malesherbes, 75008 PARIS. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera radiée du RCS de GRASSE et immatriculée au RCS de PARIS.
Société à responsabilité limitée (SARL) 15244.91 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL ATICA SARL au capital de 15 244,91 € - 20 rue François Guisol, 06300 NICE - RCS NICE n° 419 068 416 - Par décision du gerant du 01/07/2022, prenant effet le 01/07/2022, Il a été décidé de transférer le siège social au 34 bld Stalingrad, 06300 NICE. Validation : RCS NICE. Pour avis. La gérance.
Société à responsabilité limitée (SARL) 40000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
AGENCE GENERALE DE TELECOMMUNICATIONS SARL au capital de 40 000 € Siege social : 24 allée Charles Nungesser, Parc d’activité Siagne, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE 333 119 766 RCS de CANNES TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL L’AG Mixte du 30/06/2022 a décidé de transférer le siège social au 923 avenue des Mimosas, Les Suvières 29, 83700 SAINT-RAPHAËL à compter du 1/07/2022. Radiation au RCS de CANNES et réimmatriculation au RCS de FRÉJUS.
Société civile immobilière 1570.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CLÔTURE DE LIQUIDATION SOCIETE CIVILE ODISSEE - Enseigne commerciale : ARMAND PORTELLI SCI en liquidation au capital de 1 570 € - 799 avenue de Tournamy, 06250 MOUGINS - RCS CANNES n° 435 161 229 - Aux termes d’une AGE du 30/06/2022, il a éte décidé : D’approuver les comptes définitifs de la liquidation; de donner quitus au liquidateur Monsieur Armand PORTELLI pour sa gestion et de le décharger de son mandat; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 30/06/2022. Radiation au RCS de CANNES.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive à NICE le 30/06/2022, il a été constitué la société Civil Immobilière suivante : Dénomination : LOULAH - Objet social : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, La propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Siège social : FALICON (06950), 32 chemin de l’Esquie. Durée : 99 ans. Capital : 1000 €. Co-Gérants : Monsieur Pascal René DIOLEZ, né à CHALON SUR MARNE (51000), le 7 janvier 1958, et Madame Sylvie HELMSTETTER, née à VIERZON (18100), le 8 mars 1959, tous deux demeurants : 32 chemin de l’Esquie, FALICON (06950). Cession de parts : Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit des héritiers direct, toutes autres cessions sont soumises à l’agrément préalable à l‘unanimité des associés. Formalités : RCS NICE
Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL S 110000.00 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF À l’annonce 205403 parue dans le présent journal du 30 juin 2022 et concernant la clôture de liquidation de la SPFPL PROCONSEILS, Il fallait lire : « … l’actionnaire unique a prononce la clôture des opérations de clôture de liquidation avec effet du 30 juin 2021 (et non du 31 décembre 2020) »
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite