Société civile 1524.49 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE LE TIARE Sociéte Civile en liquidation au capital de 1 524,49 € 35 bis chemin du vallon barla, 06200 NICE RCS NICE n° 354 087 496 AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGE du 01/06/2022 , il a été décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Mme Stephanie BIENFAIT pour sa gestion et de le décharger de son mandat, De prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 01/06/2022. Radiation au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 6000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
VybesS SAS au capital de 6 000 € Siège social : 17 avenue Paul Dufourmantel, 06000 NICE RCS NICE 891 269 375 AVIS DE DISSOLUTION Suivant PV en date du 31/05/2022 à 10 heures, la collectivite des associés a décidé la dissolution de la société par anticipation, De nommer en qualité de liquidateur M. Damien POUCHIN, né le 31/01/1985 à SARCELLES (95), demeurant 17 avenue Paul Dufourmantel, 06000 NICE, à compter du 31/05/2022. Le siège de la liquidation est fixé au siège social de la société. Pour avis.
Société civile immobilière 712000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Dénomination : LA ROMARINE. Forme : SCI. Capital social : 712 000 €uros. Siege social : 9 rue Gouverneur Chavannes, 06600 ANTIBES. 894 969 682 RCS d’ANTIBES. Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du 17 juin 2022, le gérant a décidé, à compter du 17 juin 2022, De transférer le siège social à 8 rue Gouverneur Chavannes, 06600 ANTIBES. Mention sera portée au RCS d’ANTIBES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
MERAKI Sociéte par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000 € Siège social : 15 rue du Commandant Rivière, 92150 SURESNES 904 098 365 RCS NANTERRE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes des décisions de l’associé unique en date du 07/06/2022, il a été décidé de transférer le siège social SURESNES (92150), 15 rue du Commandant Rivière à NICE (06300) 24 cours Saleya, Et ce, à compter du même jour. Le Président : VAST SARL a associé unique dont le siège social est situé 15 rue du Commandant Rivière, (92150) SURESNES (901 091 892 RCS NANTERRE). L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. La société fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 2000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SARL LA PIGNATELLE SARL à associé unique au capital de 2 000 € 10 rue quincenet, 06310 BEAULIEU-SUR-MER RCS NICE n° 452 442 577 AVIS DE TRANSFORMATION CHANGEMENT D’OBJET SOCIAL TRANSFERT DE SIEGE Par decision de l’associé unique du 01/06/2022, prenant effet ce jour, Il a été décidé la transformation en société par action simplifiée sans la création d’un être moral nouveau. Cette décision entraîne la fin des mandats des dirigeants de la société sous son ancienne forme. Sous sa nouvelle forme la société aura pour : Président: Monsieur Christophe GRALL sis 377 C chemin d’Aqua Bella, 06390 CONTES Transmission des actions : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du Président de la Société. Admission aux assemblées : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Objet social : activité d’agent commercial en matière immobilière, achat en vue de la gestion ou de la revente de biens immobiliers. Siège social : le siège est transféré au 377 C chemin d’Aqua Bella 06390 CONTES. Validation RCS NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 6000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
VybesS SAS au capital de 6 000 € Siège social : 17 avenue Paul Dufourmantel, 06000 NICE RCS NICE 891 269 375 CLÔTURE DE LIQUIDATION Suivant PV en date du 31/05/2022 à 17 heures, les associes ont décidé d’approuver les comptes de clôture de liquidation, Donné quitus au liquidateur et prononcé la clôture de liquidation à compter de 31/05/2022. Pour avis.
Société civile immobilière 500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un ASSP en date du 20/06/2022, il a eté constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : BLAISE Objet social : Acquisition gestion location de tout immeuble ou partie d’immeuble. Siège social : 96 bd Sadi Carnot, 06110 LE CANNET Capital initial : 500 € Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS CANNES Gérance : STALTERI Sylvia, Demeurant 96 bd Sadi Carnot, 06110 LE CANNET. LIOCE Libéra, demeurant 50 bd du Riou, chez Madame LIOCE, 06400 CANNES. STALTERI Sylvia
SA à conseil d'administration (SA) 200000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA CAR SAS au capital de 200 000 € Siège social : 06200 NICE 98 av Simone Veil 328 550 207 RCS NICE AVIS Aux termes des decisions de l’associé unique en date du 08/06/2022, il a été pris acte de la fin du mandat de directeur général de M. Alexandre SCHMITT à compter du 20/05/2022. Le dépôt légal sera effectué au RCS de NICE.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite