Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par acte SSP du 09/06/2022, constitution d’une societé d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée : KinéZen - Capital : 1 000 €. Siège : 39 Boulevard Joseph Garnier, 06000 NICE. Objet: Exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Gérant : Madame Barbara BOTTELLI demeurant à 96 avenue des Arènes de Cimiez, Le Saint-James, 06000 NICE. Co-gérant : Madame Odile LEYRIT demeurant 442 route de l’Aire Saint-Michel, 06950 FALICON. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 400.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
ACOGEST SARL en liquidation au capital de 400 € 1343 RD1, 06510 CARROS RCS GRASSE n° 497 862 771 AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION : Aux termes d’une AGE du 20/06/2022, il a eté décidé : D’approuver les comptes définitifs de la liquidation; de donner quitus au liquidateur Madame Carine MARGARIA pour sa gestion et de le décharger de son mandat; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 20/06/2022. Radiation au RCS de GRASSE.
Société civile immobilière 182176.58 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
SCI SUDEAN Sociéte Civile au capital de 182 176 € Siège social : 2 Résidence Panoramer, Villa Calypso, 06590 THEOULE-SUR-MER 379 543 150 RCS CANNES AVIS DE DISSOLUTION D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2022, Il résulte que : La dissolution anticipée de la société a été prononcée à compter du 14 juin 2022 suivi de sa mise en liquidation. A été nommé comme liquidateur : Monsieur John William LORBERG, demeurant 1 Eastmead Close, Bickley Kent BR1 2JG (Royaume-Uni), a qui ont été conféré les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif et apurer le passif. Le siège de la liquidation est fixé au domicile du gérant M. John William LORBERG, 1 Eastmead Close, Bickley Kent BR1 2JG (Royaume-Uni). C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CANNES. Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de CANNES. Pour avis. Le liquidateur.
Société par actions simplifiée (SAS) 300000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
SPADA CONSTRUCTION SAS au capital de 2 500 000 € Siège social : 21 avenue Simone Veil, Immeuble The Crown, 06200 NICE RCS NICE : 811 419 373 AVIS Aux termes du proces-verbal de l’associé unique du 16 juin 2022, Le capital social a été diminué de 2 200 000 €uros pour être porté à 300 000 €uros par incorporation du report à nouveau déficitaire. L’article 7 «Capital social» des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne mention : Le capital social est fixé à la somme de deux millions cinq cent mille €uros (2 500 000 €). Il est divisé en 25 000 actions de 100 €uros chacune entièrement libérées. Nouvelle mention : Le capital social est fixé à la somme de trois cent mille €uros (300 000 €). Il est divisé en 3 000 actions de 100 €uros chacune entièrement libérées. Dans cette même assemblée générale il a été pris acte de l’expiration des mandats des commissaires aux comptes titulaires et suppléants SARL GESTION France ENTREPRISES et SARL CABINET YVES BAILLEUX. Sont nommés pour une durée de six exercices en tant que commissaire aux comptes titulaire PKF ARSILON commissariat aux comptes 47 Rue de Liège, 75008 PARIS et Julien Dufrêne, Immeuble Bruyères, 650 rue Henri Becquerel, 34000 MONTPELLIER en tant que commissaire aux comptes suppléant. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du TC de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 50000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
DAN LOUNGE SAS à associé unique au capital de 50 000 € Siege social : 33 boulevard du Général Leclerc, 06240 BEAUSOLEIL RCS NICE 899 621 593 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par décisions de l’associé unique du 13/05/2022 rectifiées par décisions de l’associé unique du 25/05/2022, il a été décidé de transférer le siège social au 67 chemin de la Plage, CAP D’ANTIBES, 06160 JUAN-LES-PINS à compter du 13/05/2022. Président : Monsieur Dany GUENASSIA demeurant 67 chemin de la Plage, CAP D’ANTIBES, 06160 JUAN-LES-PINS. Durée de la société : 99 ans. La société fera l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès du RCS d’ANTIBES.
SA à conseil d'administration (SA) 1895238.59 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AQUALUNG INTERNATIONAL Societé anonyme à conseil d’administration au capital de 1 895 238,59 € Siège social : 300 rue du Vallon, Les Vaisseaux, Bâtiment C, 06560 VALBONNE Sophia Antipolis 552 134 744 RCS GRASSE AVIS Le 08/06/2022, l’AGO a constaté la cessation des fonctions d’administrateur de M. Matthieu BAZIL à compter de sa démission en date du 07/06/2022, et nommé en qualité d’administrateur, à compter du 08/06/2022 : M. Jérôme BULTÉ, domicilié 32 rue Nua Gillet, 77690 MONTIGNY-SUR-LOING. Le 08/06/2022, le conseil d’administration a constaté la cessation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général de M. Matthieu BAZIL à compter de sa démission en date du 07/06/2022, et nommé en qualité de président du conseil d’administration et de directeur général, à compter du 08/06/2022 : M. Jérôme BULTÉ (domicile sus-énoncé).
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par ASSP du 18/06/2022, constitution d’une SASU denommée : A.R.M PEINTURE - Capital : 1 000 €. Siège : 806 avenue des Plans, 06270 VILLENEUVE-LOUBET. Objet : Tous travaux de construction et de rénovation générale de bâtiments. Président : Monsieur Ouada HAMDI demeurant à 119 rue Groecinus, 83600 FREJUS. Transmission des actions : La cession d’actions à un tiers est soumise à l’agrément de la société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote: Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS ANTIBES.
Société coopérative agricole 5883.00 EUR
Evenement: Convocation aux assemblées
COOPERATIVE AGRICOLE DES VALLEES D’AZUR AVIS DE CONVOCATION Les associés cooperateurs de la Coopérative Agricole des Vallées d’Azur sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 1er juillet 2022 à 10 h 00, au siège social, 19 avenue A. Barety, à PUGET-THENIERS. A l’ordre du jour : Désignation des assesseurs, Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale, Rapport du conseil d’administration sur les opérations de l’exercice 2021, Approbation des comptes de résultat et du bilan, Vote des résolutions, Questions diverses. Cet avis tient lieu de convocation. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle assemblée générale ordinaire est fixée le mardi 12 juillet 2022 à 18h00 au siège social de la coopérative agricole, 19 avenue A. Barety à PUGET-THENIERS.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite