Société civile immobilière 9000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SCI LES BREGUIERES Capital 9 000 € Allée des Arts Graphiques à SAINT-LAURENT-DUVAR (06700) RCS ANTIBES 488 822 016 AVIS Suivant AG du 14 juin 2022, il resulte que le nom de «HIPPOCRATE INVESTISSEMENT», Nouveau gérant, SAS sise Allée des Arts Graphiques, 06700 SAINT-LAURENT-DUVAR, RCS ANTIBES n° 438 016 560, représentée par Mme Alexandra CITTADINI en sa qualité de directeur général, a été substitué dans les statuts à celui de M. Pierre ALEMANNO (ancien gérant). L’article 9.3 des statuts a été modifié en conséquence. Mention sera faite au RCS d’ANTIBES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 500.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
BOUCHERIE DU COMTE SASU au capital de 500 € - 4130 avenue du Géneral de Gaulle, 06710 TOUET-SUR-VAR - RCS NICE n° 901 545 962 - AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE : Aux termes d’une AGE du 01/06/2022, prenant effet ce jour, L’associé unique a décidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Monsieur Florian FINA sis Carriero dou Casteu, 06510 CARROS a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé chez le liquidateur. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS NICE. Pour avis. Le représentant légal.
Société à responsabilité limitée (SARL) 5000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte sous seing prive en date, à CANNES, du 13 juin 2022, Il a été constitué a société suivante : Dénomination : AVNITEK. Forme : Société à responsabilité limitée. Objet : Toutes prestations de conseil aux entreprises, le développement de canaux de commercialisation. Durée de la société : 99 ans. Capital social : 5 000 €uros Siège social : 1306 chemin de Stramousse, 06530 CABRIS. Co-gérant : Monsieur George ROWLAND-JONES et Madame Adriana OPREA épouse ROWLAND-JONES demeurant ensemble au 1306 chemin de Stramousse, 06530 CABRIS. La société sera immatriculée au RCS de GRASSE.
Société par actions simplifiée (SAS) 100000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
DONATI FRANCE Sociéte par actions simplifiée au capital de 100 000 € Siège social : Première avenue, lot 25 Broc Center, 5600 M, ZI, 06510 CARROS 851 639 641 RCS GRASSE AVIS Suivant procès-verbal en date du 25 mai 2022, l’assemblée générale mixte a décidé de ne pas renouveller le mandat de d’administrateur arrivé à échéance de M. Emanuelle EMILIANI. Le président.
Société par actions simplifiée (SAS) 510.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
ARES AGENCEMENT societé par actions simplifiée au capital de 510 €uros. Siège social : 4 boulevard de Cimiez, Le Majestic, 06000 NICE 882 761 141 RCS NICE. Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale mixte en date du 31 mars 2022, Il résulte que : Monsieur Yannick ROCCO né le 23 septembre 1971 à MONTPELLIER (34), célibataire, demeurant 681 chemin de la Bégude, 06340 CANTARON, de nationalité Française a été nommé en qualité de pésident en remplacement de Monsieur Mathieu CASSELA, démissionnaire. L’article 38 des statuts a été modifié en conséquence et le nom de Monsieur Mathieu CASSELA a été retiré des statuts sans qu’il y ait lieu de le remplacer par celui de Monsieur Yannick ROCCO. Pour avis. Le président.
Société par actions simplifiée (SAS) 30000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
IN EXTENSO PATRIMOINE COTE D’AZUR SAS au capital de 30 000 € Siege social : 32 boulevard de Lorraine, 06400 CANNES 891 869 570 RCS de CANNES AVIS Le 19/05/2021, l’associé unique a nommé président M. DOUYEAU Lionel, Demeurant 5 impasse des Vergers, 13330 PELISSANNE en remplacement de M. DE LYLLE Olivier, et décidé de changer la dénomination sociale qui devient : IN EXTENSO PATRIMOINE PACA Mention au RCS de CANNES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 9000.00 EUR
Evenement: Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
MOBIL EXPO SARL au capital de 9 000 € - 214 boulevard du Mercantour, immeuble Nice-Matin, 06290 NICE cedex 3 - RCS NICE n° 530 956 895 - AVIS DE CONTINUATION D’ACTIVITE MALGRÉ PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL : Aux termes d’une AGE du 06/06/2022, Prenant effet ce jour, les associés constatent que les capitaux sont devenus inferieurs à la moitié du capital social et décide de ne pas prononcer la dissolution anticipée et de continuer l’exploitation. Validation : RCS de NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 30000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AARPI MONTAGARD & ASSOCIES Cabinet d’Avocats aux barreaux de NICE et de PARIS 1, rue de Suffren (06400) CANNES COMME AUTREFOIS Societé à responsabilité limitée au capital de 30.000 € Siège social : 47, Rue Gioffredo 06000 NICE RCS NICE 805 358 769 CHANGEMENT DE GÉRANT Aux termes de l’assemblée générale mixte en date du 25 Mai 2022, les associés ont pris acte, à compter de ce jour : -De la démission de Monsieur Michel TABARINI de ses fonctions de gérant -De la nomination de Monsieur Besnik BUSHATI, demeurant à NICE (06100), 51 Avenue du Ray, gérant en remplacement Pour avis Le Gérant
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite