Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
GAETAN PEREZ INGENIERIE SARL au capital de 10 000 € 60 avenue de nice, le delphes, , 06800 CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES n° 528 570 351 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 01/03/2022, Prenant effet ce jour, il a éte décidé de transférer le siège social au 2 Allée des Lucioles, 06340 LA TRINITE. Gérant: Mr Gaétan PEREZ CONZALEZ sis 2 Allée des Lucioles, 06340 LA TRINITE Validation: RCS NICE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte SSP, en date du 03/06/2022, à CANNES, Il a eté constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Dénomination : GAME - Siège : 15 bld Carnot, 06400 CANNES. Objet : Achat, vente, import, export, dépôt, location, gardiennage, stockage, préparation, nettoyage et vente de pièces concernant les automobiles, motos, bateaux, véhicules nautiques à moteurs et voitures sans permis, neufs et d’occasions. Durée : 99 ans à compter du jour de l’immatriculation au RCS de CANNES. Capital : 1 000 €, apport en numéraire. Président : MUNOZ Pascal, né le 02/02/60 à PARIS (13ème), demeurant 15 bld Carnot, 06400 CANNES. Actions librement cessibles entre associés. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 334900.00 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
SENIUM Sociéte par actions simplifiée au capital de 334 900 € Siège social : 3 chemin de l’Avarie, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE 478 540 974 RCS GRASSE AVIS Suivant procès-verbal en date du 8 juin 2022, l’associé unique a pris acte du non-renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, Respectivement les sociétés DELOITTE & ASSOCIES SA et BEAS SAS. Mention sera portée au RCS de GRASSE. Le président.
Société à responsabilité limitée (SARL) 8000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
MIROITERIE ZE LUI ET FILS SARL au capital de 8 000 € 60 Chemin de font graissan, 06250 MOUGINS RCS CANNES n° 312 311 327 AVIS DE CHANGEMENT GERANT Aux termes d’une AGE du 03/06/2022, prenant effet ce jour, Nomination de Mme Vanessa DELABRE sis 65 Avenue de Boutiny, 06530 PEYMEINADE, en qualité de gerant suite à la démission de Mr Maurice MILLISCHER. Validation: RCS CANNES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 2000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 27/05/2022, il a eté constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : OLLE FREDERIC BATIMENT Objet social : La maçonnerie et tous travaux de rénovation. Siège social : 60 rue des Vieux Moulins, 06440 PEILLON. Capital : 2 000 €. Durée : 99 ans. Président : M. OLLE Frédéric, Demeurant 60 rue des Vieux Moulins, 06440 PEILLON. Admission aux assemblées et droits de votes : Tout actionnaire peut participer aux assemblées, chaque action donnant droit à une voix. Clause d’agrément : Les actions sont librement négociables. Immatriculation au RCS de NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI LE VERSEAU 06 SCI au capital de 1 000 € 570 avenue jean aicard, résidence les pugets - bât.n1, , 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR RCS ANTIBES n° 793 127 564 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 01/03/2022, Prenant effet ce jour, il a eté décidé de transférer le siège social au 2 Allée des Lucioles, 06340 LA TRINITE. Gérant: Mme Nathalie HIADDIHINE sise 2 Allée des Lucioles, 06340 LA TRINITE Validation: RCS NICE.
SARL unipersonnelle (EURL) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Il a eté constitué une société par acte sous seing privé, en date du 25 mai 2022, à CANNES (06). Dénomination : Les 4J. Forme : SARL à associé unique. Objet : Bar, Café, petite restauration. Durée de la société : 99 années. Capital social fixe : 1 000 €uros. Siège social : 13 place du Marché Forville, 06400 CANNES. La société sera immatriculée au RCS de CANNES. Gérant : Monsieur Jonathan SAVICKIS demeurant 29 traverse des Cades, 06370 MOUANS-SARTOUX. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 787399.17 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
RESIDENCE LES STRELITZIAS SARL au capital de 787 399,17 € Siège social : 06160 JUAN-LES-PINS 2 rue Pierre Commanay 428 722 243 RCS ANTIBES CHANGEMENT DE GÉRANT Par decision de l’associé unique en date du 13/05/2022, il a été décidé de nommer en qualité de gérant M. François RINGAUD demeurant Résidence le Parc de Sceaux, 38 avenue Alphonse Cherrier, 92330 SCEAUX en remplacement de M. Patrick BONNES à compter du 30/06/2022. Le dépôt légal sera effectué au RCS d’ANTIBES.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite