Société par actions simplifiée (SAS) 37500.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
CANNES CENTRE CROISETTE SAS au capital de 37 500 € Siège social : 5 rue François Einesy, 06400 CANNES 695 720 110 RCS CANNES AVIS Par decisions de l’associé unique le 25/04/2022, il a été décidé d’augmenter le capital social pour le porter à la somme de 12 037 500 €uros, Puis de le réduire pour le ramener à la somme de 37 500 €uros, par conséquent les capitaux propres ont été reconstitués. Le dépôt légal sera effectué au RCS de CANNES.
Société par actions simplifiée (SAS) 25000.00 EUR
Evenement: Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
MBD CONSULTING SAS au capital de 25 000 € 8 avenue du docteur julien lefebvre, , 06270 VILLENEUVE-LOUBET RCS ANTIBES n° 793 982 554 AVIS DE CONTINUATION D’ACTIVITE MALGRÉ PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL Aux termes d’une AGE du 10/05/2022, prenant effet le 10/05/2022, Les associés ont decidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société malgré une perte de la moitié du capital social. Validation: RCS de ANTIBES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
VENTE DE FONDS DE COMMERCE Aux termes d’un ASSP en date du 31/03/2022, enregistré à la recette de NICE, Le 04/05/2022, Dossier 2022 00008610 reférence 0604P61 2022 A 02103, référence CAIETTA, SARL au capital de 1000€, 163 Chemin Meayne, 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE, 752 489 609 R.C.S. Cannes A cédé à : AVANTAGE SERVICE PISCINE, SAS au capital de 15244,90€, 1449 Route de la Mer, 06410 BIOT 379 447 691 R.C.S. ANTIBES Un fonds de commerce de Maintenance et entretien de piscine, recherche de fuite piscine sis 163 Chemin de Meayne, 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE. Ladite cession a eu lieu moyennant le prix principal de 20000 €. L’entrée en jouissance a été fixée au 31/03/2022. Les oppositions éventuelles seront reçues dans les dix jours de la dernière date des publications légales chez ME JEAN-FRANCOIS LORRAIN 7 Rue Teisseire, 06400 CANNES.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive établi à MOUGINS en date du 25 avril 2022, il a été constitué une société civile immobilière présentant les caractéristiques suivantes : DENOMINATION : ALCOTI SIEGE SOCIAL : 131 avenue des Mimosas, MOUGINS (Alpes-Maritimes). OBJET : L’acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d’habitation, professionnel, commercial ou industriel. La mise en valeur, l’administration, la gestion, l’exploitation par bail ou autrement, la vente de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la propriété ou la jouissance. La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés. DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. CAPITAL : 1 000 €uros en numéraire. GERANCE : Monsieur Thierry SCHENOWITZ, demeurant 131 avenue des Mimosas, MOUGINS (Alpes-Maritimes). AGREMENT DES CESSIONS : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers étrangers à la société (y compris le conjoint et membre de la famille du cédant) qu’avec le consentement des associés, représentant plus des trois quarts des parts sociales. IMMATRICULATION : Au registre du commerce et des sociétés de CANNES. Pour avis, le gérant.
Société par actions simplifiée (SAS) 100.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AQUALUNG MILPRO DISTRIBUTION Societé par actions simplifiée au capital de 100 € Siège social : 300 rue du Vallon, Les Vaisseaux, Bâtiment C, Sophia Antipolis 06560 VALBONNE 908 523 202 RCS GRASSE CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Le 05/05/2022, l’associé unique a décidé de nommer Mme Virginie GINSBOURGER, domiciliée 10 rue du Roi René, 84000 AVIGNON, en qualité de président à compter du 05/05/2022, en remplacement de M. Nicolas BURGER, président démissionnaire. Pour avis.
Société civile immobilière 10000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive en date du 03/05/2022 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes Dénomination : MAJESTICA IMMO Forme : SCI Objet : L’acquisition, la rénovation, La réalisation de travaux de toute nature, la propriété, l’entretien, l’amélioration, l’embellissement, l’administration, la gestion, l’exploitation par bail ou autrement, la mise en location et la mise à disposition gratuite de tous immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement. Durée de la société : 99 ans. Siège social : 421 avenue des Parcs, Les Parcs de Mougins, 06250 MOUGINS. Capital : 10 000 €uros. Cession des parts : Clause d’agrément. Gérance : Madame Viviane BALAN demeurant Strada Elev Stefanescu Stefan, Nr. 3 Bl. 444, Ap. 11 à BUCAREST (Roumanie). La société sera immatriculée au RCS de CANNES.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Réduction de capital social
MBD CONSULTING SAS au capital de 25 000 € 8 avenue du Docteur Julien Lefebvre, 06270 VILLENEUVE-LOUBET RCS ANTIBES n° 793 982 554 RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL AVEC ANNULATIONS DE PARTS Par acte SSP du 10/05/2022, il a éte procédé à une réduction du capital de 24 000 € consécutive à l’annulation de 24 000 actions de 1 € de nominal et les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention RCS ANTIBES.
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 75000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
DOCTEUR ELIE TORREGANO SELARL au capital de 75 000 euros Siège social : 34 Rue Trachel 06000 NICE 450 213 830 RCS NICE AVIS DE DISSOLUTION Aux termes des decisions extraordinaires de l’associé unique en date du 28/12/2021, il a été décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 28/12/2021 et sa mise en liquidation amiable. Il a été nommé comme Liquidateur, Madame PONTI Dominique demeurant à NICE (06200), Chemin du Collet de Bellon, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé à l’adresse du Liquidateur Chemin du Collet de Bellon, 06200 NICE, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés, le siège social restant par ailleurs fixé à l’ancien siège. Le dépôt des actes relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de NICE. Pour avis.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite