Société civile 1037517.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
KNA Sociéte civile au capital de 1 037 517 € Siège social : 26 Ter rue de la Marne, 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE 834 219 743 RCS CRETEIL TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par une assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire en date du 22 avril 2022, les associés ont décidé de transférer le siège social de la société au 924 route de Notre Dame, Chemin des Ombragés, 06330 ROQUEFORT-LES-PINS. L’objet social demeure identique : Prise de participations dans toutes sociétés Françaises ou étrangères ayant une activité commerciale ou industrielle, animation effective du groupe formé par la société avec ses filiales et la participation à la conduite de la politique du groupe. La durée demeure 99 ans. La société sera radiée du greffe de CRETEIL et sera immatriculée au greffe de GRASSE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 18000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
AVIS DE DISSOLUTION Denomination : KOVAC & DEMETS. Forme : SARL. Capital social : 18 000 €uros. Siège social : 570 avenue Marcel Pagnol et 670 boulevard des Ecureuils, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE. RCS CANNES : 792 659 781. Aux termes de l’AGE en date du 1er avril 2022, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société. Liquidateur : Monsieur Frédéric DEMETS, Demeurant 1157 route de l’Eglise, 83600 LES ADRETS DE L’ESTEREL. Le siège de la liquidation est fixé à l’adresse du liquidateur. Mention au RCS de CANNES. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
LS SMV - LOISIRS SPORTIFS SMV Sociéte à responsabilité limitée au capital de 10 000 € Siège social : Allée du Docteur Fulconis, 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 820 027 449 RCS NICE POURSUITE D’ACTIVITÉ Suivant PV du 21/03/2022, l’associée unique a décidé la continuation de l’activité de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. Mention sera portée au RCS de NICE. Pour avis.
Société anonyme à directoire 148000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR Societé anonyme à directoire et conseil de surveillance Capital 148 000 € Siège : 19 rue Costes et Bellonte, BP 3331, 06206 NICE Cedex 3 RCS Nice 493 479 489 AVIS En date du 22 avril 2022, Madame Nicole SERRUYA a démissionné de son mandat de membre du directoire avec effet immédiat.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
CENTRUM BOX SAS au capital de 1 000 €. 15-17 rue de Paris, 06000 NICE RCS NICE n° 844 475 517 AVIS DE CHANGEMENT DE L’OBJET SOCIAL : Par décision de l’associe unique du 28/04/2022, prenant effet ce jour, Il a été décidé de l’extension de l’objet social à Entrepôt, stockage, garde-meuble, mise en location aux tiers des locaux/boxes de stockage, self-stockage. Autres services d’entreposage et de stockage. Résidence hôtelière, location meublée de tourisme et des services associés. Validation : RCS NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un ASSP en date du 18/03/2022, il a eté constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : STAA Forme : Société civile immobilière Objet social : L’acquisition, L’administration, la gestion par location ou autrement, la vente de tous immeubles et biens immobiliers. Siège social : 147 bis chemin de la Mignonette, 06220 VALLAURIS. Capital : 1 000 €. Gérance : Mme JOUBERT Anita née FOULON et M. JOUBERT Sylvain demeurant ensemble 147 bis chemin de la Mignonette, 06220 VALLAURIS. Cession des parts : Clauses d’agrément. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS d’ANTIBES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 7500.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
LA PAPET SARL en liquidation au capital de 7 500 € 25 boulevard Marinoni, 06310 BEAULIEU-SUR-MER RCS NICE n° 447 642 539 AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION : Par décision de l’associe unique du 25/04/2022, il a été décidé de la clôture de la liquidation de la société à compter du 31 mars 2022. Pris acte de la démission de Monsieur Jean-paul POTFER de ses fonctions de liquidateur et donné quitus entier et sans réserve de sa gestion. Dépôt des comptes de liquidation au RCS NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 10000.00 EUR
Evenement: Transmission Universelle du Patrimoine
Suivant décisions de l’associee unique du 31/03/2022, la société SAPHELEC, SAS capital 200.000€, RCS Antibes 330 096 504, siège 105, Route des Chappes 06410 BIOT, a décidé la dissolution anticipée de la société ESPACE ENTREPRISES SAS capital 10.000€, RCS Antibes 820 566 198, siège 105, Route des Chappes 06410 BIOT, par application de l’article 1844-5 al. 3 du Code Civil. Cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société ESPACE ENTREPRISES à la société SAPHELEC à l’issue du délai d’opposition qui est de 30 jours à compter de cette publication. Radiation de la société ESPACE ENTREPRISES au RCS Antibes.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite