Société par actions simplifiée (SAS) 45000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
EQUILIS FRANCE SERVICES SAS au capital de 45 000 €uros Siege social : 06560 VALBONNE 1900 rte des Crêtes Les Collines de Sophia Bât D 1 892 091 398 R.C.S. GRASSE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par décision de l’associé unique le 01/04/2022, il a été décidé de transférer le siège social au 18 bd Malesherbes 75008 PARIS. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera radiée du RCS de GRASSE et sera immatriculée au RCS de Paris.
Société à responsabilité limitée (SARL) 8000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CLÔTURE DE LIQUIDATION Par AGE du 31/12/2021, les associés de la SARL.MILA au capital de 8 000 € sise 64 rue de la Republique 06600 Antibes, Immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 441 209 319, ont décidé d’approuver la clôture des comptes et donnent quitus de sa gestion au liquidateur M. TOUTEE Alain et le décharge de son mandat et constaté la clôture des comptes au 31/12/2021. La radiation sera effectuée au RCS d’Antibes.
Société à responsabilité limitée (SARL) 180000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
SECCA EXPERTISE SARL au capital de 180 000 €, 1752 RTE NATIONALE 7, MARINA BURO, 06270 VILLENEUVE-LOUBET, 412 166 910 RCS ANTIBES AVIS Par AGOA du 30/12/2020, Les associés ont nomme STB & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire, 1 imp de Rous, 31800 ESTANCARBON, en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour six exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’AGOA appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30/09/2026.
SA à conseil d'administration (SA) 1895238.59 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AQUALUNG INTERNATIONAL Societé Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 1 895 238,59 €uros Siège Social : 300 rue du Vallon Les Vaisseaux Bâtiment C 06560 VALBONNE-SOPHIA ANTIPOLIS 552 134 744 RCS GRASSE AVIS Le 31/03/2022, l’assemblée générale a nommé en qualité d’administrateur, à compter du même jour, M. Serge ZIMMERLIN, domicilié 309 chemin du Curnier Villa Wimpole 83680 LA GARDE FREINET en remplacement de M. Arnaud DUDON, administrateur démissionnaire.
Société à responsabilité limitée (SARL) 7500.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
FBL HOLDING INVESTISSEMENT SARL en liquidation au capital de 7 500 € antibes résidence, 57 Rue d’Antibes, 06400 CANNES RCS CANNES n° 442 545 877 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGE du 11/04/2022, prenant effet ce jour, Les associes ont décidé de la clôture de la liquidation de la société. Pris acte de la démission de Madame Stephanie BIENFAIT de ses fonctions de liquidateur et donné quitus entier et sans réserve de sa gestion. Dépôt des comptes de liquidation au RCS CANNES.
Société civile 20000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
EQUILIS FRANCE HOLDING Societé civile au capital de 20 000 €uros Siège social : 06560 VALBONNE 1900 rte des Crêtes Les Collines de Sophia Bât D1 811 565 662 R.C.S. GRASSE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par décision des associés le 01/04/2022, il a été décidé de transférer le siège social au 18 bd Malesherbes 75008 PARIS. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera radiée du RCS de GRASSE et sera immatriculée au RCS de PARIS.
Société par actions simplifiée (SAS) 17497590.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
Boétie Vet Societé par actions simplifiée au capital de 13.240.090 € Siège social : 427 avenue Font Roubert 06250 MOUGINS 835 270 604 R.C.S. Cannes AUGMENTATION DE CAPITAL Aux termes des décisions du Président en date du 26/04/22, il a été décidé d’augmenter le capital de 4.257.500 euros par émission d’actions nouvelles, Portant le capital à 17.497.590 euros. Les statuts sont modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Cannes.
Société par actions simplifiée (SAS) 10000.00 EUR
Evenement: Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
LA NOUVELLE AGENCE SAS au capital de 10 000 € 18 boulevard de la république, Allee Fleuries, 06510 CARROS RCS GRASSE n° 882 334 014 CONTINUATION D’ACTIVITE MALGRÉ PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL Aux termes d’une AGE du 15/07/2021, Prenant effet le 15/07/2021, les associés ont décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société malgré une perte de la moitié du capital social. Validation : RCS de GRASSE.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite