Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
FLINTS CONSEIL EURL SASU au capital de 1 000 € 1021 chemin Colles des Regagnades 06610 LA GAUDE RCS GRASSE n° 797 785 268 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL Par décision du president du 02/05/2022, prenant effet le 03/05/2022, Il a été décidé de transférer le siège social au 50 boulevard Stalingrad, Bureau 3, 06300 NICE. Gérant : Monsieur Max LAMOURE demeurant 7092 route de Cagnes, 06610 LA GAUDE. Validation : RCS NICE. Pour avis. Le président
Société par actions simplifiée (SAS) 49500.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
DUODEV FRANCE SAS au capital de 49 500 €uros Siège social : 06560 VALBONNE 1900 rte des Crêtes Les Collines de Sophia Bât D1 889 469 284 R.C.S. GRASSE TRANFERT DE SIÈGE SOCIAL Par decision de l’associé unique le 01/04/2022, il a été décidé de transférer le siège social au 18 bd Malesherbes 75008 PARIS, à compter du 01/04/2022. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera radiée du RCS de GRASSE et sera immatriculée au RCS de PARIS.
Société à responsabilité limitée (SARL) 15000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SITRASARL au capital de 15 000 € 256 route de Nice, Route Nationale 7 06600 ANTIBES RCS ANTIBES n° 477 487 326 CHANGEMENT DE GÉRANT Aux termes d’une AGE du 03/05/2022, Prenant effet ce jour, nomination de Monsieur Maxime BALIAN sis c/o Luc DAMIANO, 3 Avenue Gravier, Le CAPRERA B2, 06100 NICE, en qualité de gerant en remplacement de Monsieur Maxime BALIAN père, décédé. Validation: RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 4000000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
MARINELAND RESORT SAS SAS au capital de 4 000 000 € Siège social : 06600 ANTIBES LOTISSEMENT DU DOMAINE DE LA BRAGUE 2 ROUTE DE LA BRAGUE 800 828 816 RCS ANTIBES CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Aux termes des decisions de l’associé unique du 31/12/2021, il a été décidé de nommer en qualité de président M. Hans PEDERSEN demeurant 906, Croton Rd, Celebration 34747 FLORIDA, ETATS-UNIS en remplacement de M. Jesus FERNANDEZ MORAN. Le dépôt légal sera effectué au RCS d’ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 81355000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
CENTAUR HOLDING FRANCE 2 SAS au capital de 81 355 000 € Siège social : 06600 ANTIBES 2 route de la Brague LOTISSEMENT DU DOMAINE DE LA BRAGUE 499 193 886 RCS ANTIBES CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Aux termes des decisions de l’associé unique du 31/12/2021, il a été décidé de nommer en qualité de président M. Hans PEDERSEN demeurant 906, Croton Rd, Celebration 34747 FLORIDA, ETATS-UNIS en remplacement de M. Jesus FERNANDEZ MORAN. Le dépôt légal sera effectué au RCS d’ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 53518000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
CENTAUR HOLDING FRANCE 1 SAS au capital de 53 518 000 € Siège social : 06600 ANTIBES 2 route de la Brague Lotissement Du Domaine De La Brague 499 194 074 RCS ANTIBES CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Aux termes des decisions de l’associé unique prises sous la forme d’un ASSP du 31/12/2021, il a été décidé de nommer en qualité de président M. Hans PEDERSEN demeurant 906, Croton Rd, Celebration 34747 FLORIDA, ETATS-UNIS en remplacement de M. Jésus FERNANDEZ MORAN. Le dépôt légal sera effectué au RCS d’ANTIBES.
Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP en date du 24/04/2022 il a eté constitué une SCI dénommée : KALMIA Siège social : 31 chemin des Canebiers 06800 CAGNES-SUR-MER Capital : 100 € Objet social : Gestion immobilière Gérance : Mme FERRE Marie demeurant 4 passage du Moulin 06800 CAGNES-SUR-MER. Cession de parts sociales : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS d’ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 10625000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
DELPHINUS SAS au capital de 10 625 000 € Siège social : 06600 ANTIBES 2 route de la Brague Lotissement du Domaine de la Brague 401 216 536 RCS ANTIBES CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Aux termes des decisions de l’associé unique du 31/12/2021, il a été décidé de nommer en qualité de président M. Hans PEDERSEN demeurant 906, Croton Rd, Celebration 34747 FLORIDA, ETATS-UNIS en remplacement de M. Jésus FERNANDEZ MORAN. Le dépôt légal sera effectué au RCS d’ANTIBES.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite