Société civile immobilière 447000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
DEBEALE Sociéte civile immobilière, au capital de 447000 € Siège : 2 av chateaubriand, 3 citee fleurie 06100 Nice RCS : NICE N° 492876669 AVIS Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 05/04/2024, Il a été pris acte de la fin des fonctions de gérant de M. Claude LELOUTRE, et ce à compter du 05/04/2024. RCS : NICE.
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1200.00 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
CESSION DE FONDS DE COMMERCE Suivant acte reçu par Maître Fanny DASSONVILLE-RIBERTY, Notaire à SAINT RAPHAËL, 20 avenue Diane, Le 18 avril 2024, a éte cédé un fonds de commerce de restaurant, snacking sur place ou à emporter, boulangerie et locations meublées sis à VILLENEUVE-LOUBET (06270) 44 Boulevard des Italiens, connu sous le nom commercial ’CHEZ NOUS’, par la SARL « CHEZ NOUS », dont le siège est à VILLENEUVE-LOUBET (06270) 44 boulevard des Italiens, identifiée au SIREN sous le numéro 851600833 et immatriculée au RCS de ANTIBES, au profit de la SAS « MINOLU », dont le siège est à SAINT-TROPEZ (83990) 6 traverse du Marbrier Immeuble Le Mermoz , identifiée au SIREN sous le numéro 984 693 119 et immatriculée au RCS de FREJUS, moyennant le prix principal de UN MILLION D’EUROS (1.000.000,00 EUR), s’appliquant aux éléments incorporels pour 814.358,66 EUR et au matériel pour 185.641,34 EUR. Le cessionnaire est propriétaire du fonds au jour de l’acte authentique et en a la jouissance différée au 22 avril 2024. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme extrajudiciaire dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi au siège du fonds vendu et pour la correspondance, en l’office notarial. Pour insertion Le notaire.
SAS, société par actions simplifiée 20000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SAS SNIRINA Aux termes d’un procès-verbal de decisions de l’associée unique en date du 11/04/2024 de la société SNIRINA, SAS capital 20.000€, RCS Nice 800 766 081, siège 1, Rue Maurice Jaubert 06000 NICE, Monsieur Jérôme EMMANUELE demeurant 270, Avenue de Pessicart 06000 NICE, a été nommé Président à compter du 12/04/2024 en remplacement de Monsieur Pavel TAPOS démissionnaire. Formalités RCS Nice
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
SCI MAAP SCI au capital de 1 000 € 1 rue louis negro, 06800 CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES n° 520 797 788 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d’une AGE du 30/11/2023, prenant effet le 30/11/2023, Les associés ont decidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Madame Anne-marie PALLARES sis 1 Rue Louis Négro, Riviera Square Entrée 1, 06800 CAGNES-SUR-MER a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS ANTIBES.
SAS, société par actions simplifiée 1000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
GRIFFITHS INVESTISSEMENTS SAS en liquidation au capital de 1 000 € 567 che de saint claude, 06600 ANTIBES RCS ANTIBES n° 980 905 210 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGE du 19/04/2024 , il a éte décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Monsieur George GRIFFITHS, Demeurant 567 Chemin de Saint-Claude, 06600 ANTIBES pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/12/2023. Radiation au RCS de ANTIBES.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI IMMOCHOC SCI au capital de 1000 € Siège social : 103, route de saint mathieu chemin ossola 06130 Grasse 849 068 390 RCS de Grasse TRANSFERT DE SIÈGE L’AGE du 21/03/2024 a decidé de transférer le siège social au 25, Chemin de la halte 06130 Grasse, à compter du 21/03/2024. Mention au RCS de Grasse
Artisan
Evenement: Location gérance : début / prorogation
LOCATION GÉRANCE Suivant acte SSP en date à NICE du 11/04/2024, M. Jonathan BOUERI demeurant à NICE (06300), 161 Bd du Mont-Boron a donné en location gerance à la SAS TAXI EZE au capital de 10.000 euros dont le siège social est sis à NICE (06300), 161 Bd du Mont-Boron, Immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 985 338 326, le fonds artisanal de taxi comprenant le droit d’exploitation de l’autorisation de stationnement n° 3 délivré par la Mairie de LA BRIGUE en application d’un arrêté municipal en date du 25 juillet 2017 modifié par arrêté municipal du 5 février 2024, pour une durée d’une année à compter du 15 avril 2024 pour finir le 14 avril 2025. Elle se renouvellera ensuite d’année en année par tacite reconduction faute par l’une des parties d’y mettre fin en prévenant l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’expiration de la période du bail alors en cours. Pour avis.
SAS, société par actions simplifiée 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
AXE AVOCATS 73 avenue Saint Exupéry 06700 Saint Laurent du Var AVIS Aux termes des décisions en date du 29/03/2024, l’associée unique de la SAS « Sasu TURLETTI », Au capital de 1 000 €, siege social à NICE (06100), Esc 1 Bât 08 Vallon des Fleurs 103 avenue Henry Dunant, 983 297 250 RCS NICE, a décidé, à compter de ce jour, d’étendre l’objet social à l’activité de : « charcuterie et fromagerie ». Les statuts ont été modifiés en conséquence. POUR AVIS.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite